SARL PELLERIN
Présentation générale de SARL PELLERIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL PELLERIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL PELLERIN est situé au HAUT DORE 85400 LUCON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 350152294 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.30Z ( Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs)
L'activité déclarée au greffe est : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.30Z (Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs), les activités sont :
- - la mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs
- - la mise à disposition de lieux d'hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée
Mais exclus
- - les refuges et cabanes de montagne (cf55.20Z)
Chiffre d’affaire
SARL PELLERIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 104 838.00 € pour un résultat de 104 552.00 € grace à 3 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SARL PELLERIN est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL PELLERIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50350152294
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL PELLERIN de part son activité de 55.30Z ( Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) sont :
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (87.9% des salariés)
- 01618 : Camping (3.3% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.9% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL PELLERIN
- 2011-07-27 : Gérant : PELLERIN René Emile Edouard Gérant : DANG XUAN Stéphane en fonction le 19 Juillet 2011
- 2018-03-09 : nomination du Gérant : Pellerin, Eric
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL PELLERIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL PELLERIN |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CAMPING MONCALM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 350152294 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1989-03-01 : mercredi 01 mars 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 55.30Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
Activite | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
Synonyme | camping, emplacement pour caravanes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL PELLERIN- CO
2019 | 2 542 803.00 | 1 012 262.00 |
2018 | 1 530 542.00 | 930 176.00 |
2019 | 7 700.00 |
2018 | 7 700.00 |
2019 | 84 380.00 |
2018 | 76 944.00 |
2019 | 1 012 262.00 |
2018 | 930 176.00 |
2019 | 1 104 838.00 | 1 104 838.00 |
2018 | 942 590.00 |
2019 | 104 552.00 |
2018 | 104 759.00 |
2019 | 84 380.00 |
2018 | 76 944.00 |
2019 | 316 357.00 | 66 670.00 |
2018 | 235 005.00 | 14 681.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL PELLERIN- dimanche 08 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 09 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- mercredi 27 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110144 publié le 27/07/2011Annonce n° 3727 N° RCS : 350152294 - Dénomination : SARL PELLERIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PELLERIN René Emile Edouard Gérant : DANG XUAN Stéphane en fonction le 19 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 02 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180048 publié le 09/03/2018Annonce n° 1301 N° RCS : 350152294 - Dénomination : SARL PELLERIN L'exploitation de campings, alimentation, restaurant, salle de jeux, bar préparation, et vente de plats cuisinés, négoce de Mobil home, chalets, caravanes, tentes et tous autres matériels et mobiliers ainsi que leurs accessoires, liés à l'hôtellerie de plein air - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7700 EUR - Administration : nomination du Gérant : Pellerin, Eric - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 07 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL PELLERIN- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
21 RUE DU CHEMIN DE FER 85750 ANGLES - vendredi 25 juin 2004 : CAMPING L'ATLANTIQUE Fermé
5 RUE DU CHEMIN DE FER 85750 ANGLES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LA TONNELLE 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - vendredi 01 octobre 1999 : Fermé
LA PLAINE DES ERONCES 85540 LA JONCHERE - vendredi 31 mars 2017 : Ouvert
HAUT DORE 85400 LUCON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL PELLERIN- MORAND IRENE : LES PERCHETS 74120 MEGEVE
- ROBION DANIEL : 1 RUE DES GERBIERS 17120 SEMUSSAC
- VANSIMAEYS JEAN : 788 RUE DU CHATEAU 80500 AYENCOURT
- CAMPING DU LOC'HAN : LE MINIHY 22170 PLELO
- CAMPING LA DOURBIE : RTE DE NANT 12230 SAINT-JEAN-DU-BRUEL
- CAMPING LE CLOU : LD LE TROUILLOL 24220 COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS
- CAMPING LE DOLMEN : 1 CHE DE VOULLIEN 56340 CARNAC
- DOMAINE DE LA MORINIERE : LA MORINIERE 85220 COMMEQUIERS
- DREAM CAMP : 6 RUE DE L'ECOLE PUBLIQUE 56340 PLOUHARNEL
- LA GRAPPE FLEURIE : RUE DE LA GRAPPE FLEURIE 69820 FLEURIE
- LES VOILES DE LAIVES : 2 AV RAYMOND DE VEYSSIERES 69130 ECULLY
- MUHLENBACH SAS : MUHLENBACH 57230 STURZELBRONN
- NOCT'EN BULLES : MERLAN 46330 CABRERETS
- SARL LE VARLEN : 4 RTE DE PORS HIR 22820 PLOUGRESCANT
- VENDAYS LOISIRS : 17 RTE RTE DE SARNAC 33930 VENDAYS-MONTALIVET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL PELLERIN- BOSSARD JACQUES : 15 RUE DE LA POPELINIERE 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
- COPET MARIE-FRANCE : L'OULERIE 85400 LAIROUX
- MARCHAND DIDIER : AV DU PRESIDENT WILSON 85400 LUCON
- MOUNE THIERRY : 94 RUE DES CARRIERES 85400 LUCON
- PAIN DOLENE : 31 AV DU PRESIDENT WILSON 85400 LUCON
- A L Z OPTIQUE : 8 PL DE RICHELIEU 85400 LUCON
- ALFA : 2 RUE OCEANE 85400 LAIROUX
- BORGET LUDOVIC : 18 RUE DE LUCON 85400 LES MAGNILS-REIGNIERS
- CLUB DE PLONGEE DE LUCON PAYS NE DE LA MER : 42 RUE DU PRESIDENT DE GAULLE 85400 LUCON
- PAROISSE NOTRE DAME DE LA PLAINE : 16 PL DU GENERAL LECLERC 85400 LUCON
- SCI BAFFARD JEAN-CLAUDE : 115 AV MICHEL RAMBAUD 85400 LUCON
- SCI LE RAITEAU : RUE JACQUARD 85400 LUCON
- SCI THIRE : 3 RUE DE LA CHATELAINE 85400 LES MAGNILS-REIGNIERS
- SONOCLE : 62 RUE NATIONALE 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
- VENDEE LAN 85 : 40 RUE DE LA CLAIRAYE 85400 LUCON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL PELLERINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives