SARL CHOCOLATINE
Présentation générale de SARL CHOCOLATINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL CHOCOLATINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL CHOCOLATINE est situé au LD LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 350458139 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 727 650,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.71D ( Pâtisserie)
L'activité déclarée au greffe est : Pâtisserie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.71D (Pâtisserie), les activités sont :
- - la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains
Mais exclus
- - la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
Chiffre d’affaire
SARL CHOCOLATINE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 172 184.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SARL CHOCOLATINE est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL CHOCOLATINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62350458139
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL CHOCOLATINE de part son activité de 10.71D ( Pâtisserie) sont :
- 01267 : Pâtisserie (80.1% des salariés)
- 00843 : Boulangeries pâtisseries artisanales (9.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (4.3% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- debray yoann robert
- galloyer michel bernard
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL CHOCOLATINE
- 2013-10-18 : Président : GACHET-MAUROZ Hervé Charles Pierre Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Philippe en fonction le 10 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD en fonction le 10 Octobre 2013
- 2019-07-19 : Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Philippe modification le 10 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD en fonction le 10 Octobre 2013 ; Président : GALLOYER Michel Bernard en fonction le 17 Juillet 2019 ; Directeur général : DEBRAY Yoann Robert en fonction le 17 Juillet 2019
- 2020-10-16 : Président : GALLOYER Michel Bernard ; Directeur général : DEBRAY Yoann Robert
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL CHOCOLATINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL CHOCOLATINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 350458139 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-01-01 : dimanche 01 janvier 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 10.71D : Pâtisserie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires |
Activite | Pâtisserie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, pâtissier, pâtissier industriel, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL CHOCOLATINE- CO
2020 | 2 919 616.00 | 2 259 619.00 |
2019 | 659 997.00 | 702 879.00 |
2020 | 727 650.00 |
2019 | 38 500.00 |
2020 | 172 184.00 |
2019 | 123 904.00 |
2020 | 2 259 619.00 |
2019 | 702 879.00 |
2020 | 793 889.00 | 525 908.00 |
2019 | 267 981.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL CHOCOLATINE- vendredi 13 février 2009: Depot des comptes
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130202 publié le 18/10/2013Annonce n° 1036 N° RCS : 350458139 - Dénomination : CHOCOLATINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GACHET-MAUROZ Hervé Charles Pierre Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Philippe en fonction le 10 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD en fonction le 10 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 04 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 30 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 19 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190138 publié le 19/07/2019Annonce n° 873 N° RCS : 350458139 - Dénomination : CHOCOLATINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Philippe modification le 10 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD en fonction le 10 Octobre 2013 ; Président : GALLOYER Michel Bernard en fonction le 17 Juillet 2019 ; Directeur général : DEBRAY Yoann Robert en fonction le 17 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 06 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200194 publié le 06/10/2020Annonce n° 2614 N° RCS : 350458139 - Dénomination : CHOCOLATINE Fabrication, achat et vente de pains, pâtisserie glace, chocolat, et salon de thé. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 727650.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- vendredi 16 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200202 publié le 16/10/2020Annonce n° 1026 N° RCS : 350458139 - Dénomination : CHOCOLATINE Fabrication, achat et vente de pains, pâtisserie glace, chocolat, et salon de thé. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GALLOYER Michel Bernard ; Directeur général : DEBRAY Yoann Robert - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL CHOCOLATINE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LD LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL CHOCOLATINE- FOSSET JEAN-PAUL : 89 RUE GRANDE 14290 ORBEC
- GRATALOUP WILLIAM : 78 RUE DE L EGALITE 30240 LE GRAU-DU-ROI
- LESCOUBLET CORALIE : 6 RUE SAINT JEAN 97500 SAINT PIERRE
- PATUANO PATRICIA : 2 RUE DE DUNKERQUE 06110 LE CANNET
- PECHER GWENDAL : 36 AV GABRIEL PERI 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- PRATS AUDREY : 1 BD DES ECOLES 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE
- SALVAN CLEMENT : 36 RUE JULES MICHELET 01100 OYONNAX
- WASHINGTON HABIYBAH : 166 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- BMP : AV DES VERGERS 13750 PLAN D'ORGON
- DULAC SASU : 140 AV JEAN JAURES 26200 MONTELIMAR
- LA CAVE A DESSERTS : 35 RUE POPINCOURT 75011 PARIS 11
- NOTRE PLAISIR : 20 RUE DULONG 75017 PARIS 17
- PATISSERIE DE L'EGLISE DEMONCY : 10 RUE DU JOURDAIN 75020 PARIS 20
- SDMO : 7 RUE DU MOULIN 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- TB CONSULTING : 21 RUE BABEUF 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL CHOCOLATINE- BESNEUX LAURENT : AV DES CIMES LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
- BIBOLLET CHRISTIAN : LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
- BUILLET MARION : ESF AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES 73620 HAUTELUCE
- COMBAZ JOHANNE : 187 AV DES JEUX OLYMPIQUES 73620 HAUTELUCE
- DESSEIGNE GUILLAUME : AV DES JO - PARKING DES CHALLIERS 73620 HAUTELUCE
- DUCLOS HELENE : LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
- FATTON RICHARD : LES CHALETS DES CIMES 73620 HAUTELUCE
- LAFAYE DE MICHEAUX SARAH : AV DES JEUX OLYMPIQUES 73620 HAUTELUCE
- MEILLEUR NICOLAS : LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
- DE LA COMBE : RTE DES COMBES 73620 HAUTELUCE
- LES ETOILES DE DAISY : 77 AV DES JEUX OLYMPIQUES 73620 HAUTELUCE
- LES LODGES : LD COL DES SAISIES 73620 HAUTELUCE
- SCI DE L ECHARTEY : LES PEMONTS 73620 HAUTELUCE
- SCI LA CHARRETTE : AV DES CIMES 73620 HAUTELUCE
- SCI SCALPELEN : RTE DE LA TRAIE 73620 HAUTELUCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL CHOCOLATINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives