EGA
Présentation générale de EGA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EGA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EGA est situé au 40 RUE CHALGRIN 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 mai 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 350784435 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 108 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 80.10Z ( Activités de sécurité privée)
L'activité déclarée au greffe est : Activités de sécurité privée
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 80.10Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- - les services d'agents de sécurité
- - les services de dactyloscopie
- - les services de détecteurs de mensonges
- - les services de gardes du corps
- - les services de voitures blindées
Mais exclus
- - les activités d'enquête (cf80.30Z)
- - les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- - les services de la police (cf84.24Z)
Chiffre d’affaire
EGA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 685 010.00 € pour un résultat de 141 079.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
EGA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EGA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26350784435
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EGA de part son activité de 80.10Z ( Activités de sécurité privée) sont :
- 01351 : Prévention et sécurité (91.7% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (6.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benoliel, paul,
- bouaïadi, karim
Les modifications survenues dans l'administration de la société EGA
- 2015-11-27 : Gérant partant : Benoliel, Paul, nomination du Gérant : Bouaïadi, Karim
- 2018-11-02 : nomination du Gérant : Ben Oliel, Paul Moïse ; Gérant partant : Bouaïadi, Karim
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EGA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EGA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 350784435 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1989-05-01 : lundi 01 mai 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 80.10Z : Activités de sécurité privée |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Enquêtes et sécurité |
Division | Activités de sécurité privée |
Activite | Activités de sécurité privée |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EGA- CO
2019 | 816 522.00 | 814 446.00 |
2018 | 2 076.00 |
2019 | 108 000.00 |
2018 |
2019 | 105 452.00 |
2018 |
2019 | 814 446.00 |
2018 |
2019 | 685 010.00 | 685 010.00 |
2018 |
2019 | 141 079.00 |
2018 |
2019 | 105 452.00 |
2018 |
2019 | 221 234.00 |
2018 | 221 234.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EGA- mardi 29 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100124 publié le 29/06/2010Annonce n° 2429 N° RCS : 350784435 - Dénomination : E G A - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 108000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 27 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150229 publié le 27/11/2015Annonce n° 787 N° RCS : 350784435 - Dénomination : E G A - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 108000 EUR - Administration : Gérant partant : Benoliel, Paul, nomination du Gérant : Bouaïadi, Karim - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180209 publié le 02/11/2018Annonce n° 2059 N° RCS : 350784435 - Dénomination : E G A - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 108000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Ben Oliel, Paul Moïse ; Gérant partant : Bouaïadi, Karim - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EGA- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
30 BD JEAN JAURES 78800 HOUILLES - lundi 03 mai 2010 : Fermé
66 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17 - lundi 03 mai 2010 : Ouvert
40 RUE CHALGRIN 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EGA- AZOUZ GLYNIS : 150 RUE DE LA POSTE 74210 DOUSSARD
- DUPE ROGER : BELEME 97232 LE LAMENTIN
- SYLLA DJIBRIL : 33 RUE DE L EGLISE 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
- APS SECURITE : RUE ROBERT CAUMONT 33300 BORDEAUX
- ASP30 : 450 RUE BADEN POWELL 34000 MONTPELLIER
- FORCE SECURITE GARDIENNAGE : 4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- GRIFFON CONSULTANTS : 16 RUE DES VIOLETTES 33700 MERIGNAC
- HUGUES DE MONTAIS SECURITE ASSISTANCE SURVEILLANCE : 20 RUE D ALLIER 03200 VICHY
- NEED SECURITE PRIVEE : 34 FG L'ABRI 97300 CAYENNE
- PROTECTION CIVILE DE PARIS 15 : 81 RUE MADEMOISELLE 75015 PARIS 15
- SARL SKY SECURITY : 10 RUE SAINTE GENEVIEVE 94150 RUNGIS
- SECURITE GARDIENNAGE SERVICE : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- SECURITEO : 4 RUE DU MOULIN BLANCHARD 92220 BAGNEUX
- SOCIETE MODERNE DE GARDIENNAGE DE SURVEILLANCE ET DE SURETE : 335 IMP MICHEL GUILLON 97170 PETIT-BOURG
- W S A SECURITE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EGA- BENSADOUN GREGORY : 7 RUE LE SUEUR 75116 PARIS 16
- BLOOM ALLEN : 55 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- MARINACCIO THOMAS : 17 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- VEDRINELLE DOMINIQUE : 62 RUE SPONTINI 75116 PARIS 16
- ADHEXPHARMA : 30 RUE DE LUBECK 75116 PARIS 16
- AKM : 31 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75116 PARIS 16
- COMPAGNIE IMMOBILIERE MARCEAU : 43 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- DA VEIGA & QUITERIA : 18 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS 16
- EDUCATION ET SANTE SANS FRONTIERE : 10 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- PREMIUM HOLDING 2 : 21 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SAS MAGALI ROSSELLO : 7 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- SCI DU 2 A 9 : 86 AV FOCH 75116 PARIS 16
- SKAG : 5 RUE LEROUX 75116 PARIS 16
- SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET AUTOMOBILES : 6 RUE DURET 75116 PARIS 16
- TONG-MING : 11 RUE DE MAGDEBOURG 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EGARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives