LES ORTIGUES
Présentation générale de LES ORTIGUES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES ORTIGUES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES ORTIGUES est situé au BOIS DE LION 33240 PEUJARD
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 avril 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 351356241 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès)
L'activité déclarée au greffe est : Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 82.30Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), les activités sont :
- - l'organisation de salons à destination des particuliers
- - l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où
Mais exclus
- - l'aménagement de stands (cf43.32C)
- - l'organisation de foires et salons de nature récréative (cf93.29Z)
- - la location et l'exploitation de centres de conférences et de lieux d'exposition (cf.68.20B)
Chiffre d’affaire
LES ORTIGUES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 53 985.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
LES ORTIGUES est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si LES ORTIGUES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96351356241
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES ORTIGUES de part son activité de 82.30Z ( Organisation de foires, salons professionnels et congrès) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (61.2% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (6.6% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.7% des salariés)
- 01710 : Agences de voyages (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES ORTIGUES
- 2014-03-21 : Président : RONDOT Philippe Albert Ennemond en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 13 Mars 2014
- 2014-04-15 : Président : RONDOT Philippe Albert Ennemond en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SARL CIRON & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2014
- 2014-04-15 : Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SARL CIRON & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2014 Président : PR FINANCE en fonction le 07 Avril 2014
- 2018-08-23 : Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 ; Président : PR FINANCE en fonction le 07 Avril 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEYLARD CBA en fonction le 21 Août 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES ORTIGUES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES ORTIGUES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 351356241 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-04-01 : samedi 01 avril 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 82.30Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Division | Organisation de salons professionnels et congrès |
Activite | Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
Synonyme | foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES ORTIGUES- CO
2019 | 9 441 455.00 | 5 764 954.00 |
2018 | 3 676 501.00 | 5 088 750.00 |
2019 | 1 200 000.00 |
2018 | 500 000.00 |
2019 | 53 985.00 |
2018 | 37 777.00 |
2019 | 5 764 954.00 |
2018 | 5 088 750.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES ORTIGUES- mercredi 24 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/06/2009N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Président : RONDOT Philippe Albert Ennemond. Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : ERNST& YOUNG AUDIT.
- jeudi 23 juillet 2009: Radiation
Bodacc B publié le 23/07/2009N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES les Ortigues 33620 Cézac Location de biens d'équipement divers, matériels, mobiliers, décoration, signalétique, impression numérique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Radiaton du registre
- mercredi 23 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 21 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140057 publié le 21/03/2014Annonce n° 399 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RONDOT Philippe Albert Ennemond en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON Jean-Luc en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 13 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140074 publié le 15/04/2014Annonce n° 241 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RONDOT Philippe Albert Ennemond en fonction le 04 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SARL CIRON & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140074 publié le 15/04/2014Annonce n° 243 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SARL CIRON & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2014 Président : PR FINANCE en fonction le 07 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 06 décembre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1161 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES 7 rue de la Bizière Zi du Sauvoy 77165 Saint-Soupplets Installations de structures matérielles destinées aux organisateurs de salons, de foires et d'évènements ponctuels en France et à l'étranger. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Adresse de correspondance : Ordre des avocats 11 Place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 - Origine : Achat au prix stipulé de 561000,00 euros.
- vendredi 18 décembre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1038 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES 7 rue de la Bizière Zi du Sauvoy 77165 Saint-Soupplets Installations de structures matérielles destinées aux organisateurs de salons, de foires et d'évènements ponctuels en France et à l'étranger. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Au fonds vendu pour la validité 7 rue de la Bizière ZI du Sauvoy 77165 Saint-Soupplets. Adresse de correspondance : Ordre des avocats 11 Place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 - Origine : Achat au prix stipulé de 561000,00 euros.
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180159 publié le 23/08/2018Annonce n° 775 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1200000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 07 Avril 2014 ; Président : PR FINANCE en fonction le 07 Avril 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEYLARD CBA en fonction le 21 Août 2018 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 29 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 648 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1200000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 29 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 649 N° RCS : 351356241 - Dénomination : LES ORTIGUES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1200000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 31 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210021 publié le 31/01/2021Annonce n° 614 N° RCS : 351356241 - Dénomination : CoNECT Location de biens d'équipements divers, matériels, mobiliers, tentes et structures pour toutes manifestations évènementielles, congrès, salons, forums, expositions, foires, cérémonies, leur installation et leur montage. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1200000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité, la dénomination.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES ORTIGUES- vendredi 03 avril 2009 : Fermé
LD LES ORTIGUES 33620 CEZAC - vendredi 03 avril 2009 : Ouvert
BOIS DE LION 33240 PEUJARD - samedi 30 septembre 2017 : Fermé
7 RUE DE LA BIZIERE 77165 SAINT-SOUPPLETS - jeudi 30 novembre 2017 : Fermé
1 RUE DU GUESCLIN 44000 NANTES - jeudi 15 février 2018 : Fermé
42 RUE D AVRON 75020 PARIS 20 - lundi 01 avril 2019 : Ouvert
PL PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES ORTIGUES- BERGIER GUY : POMMIER 19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT
- CORCHIA LESLIE : 13 RUE DU SAUMON 67600 SELESTAT
- FLEMING GERARD : 16 RUE HAM DU PONT 97150 SAINT MARTIN
- GASSIER DOMINIQUE : 24 ALL DE CASENEUVE 13680 LANCON-PROVENCE
- JEANDREAU CECILE : 9 RUE JEAN RAYMOND GUYON 33560 CARBON-BLANC
- APEX FRANCE : 38 BD GARIBALDI 75015 PARIS 15
- ASSOCIATION DES URGENTISTES LANGONNAIS : RUE PAUL LANGEVIN 33210 LANGON
- CEVENNEXPOS : 237 CHE DE LA COSTE 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
- COMMUNICA : 4 RUE DU COURANT 33310 LORMONT
- HAPPENING SO' : 6 DOM DE LA TOUR 77540 ROZAY-EN-BRIE
- L'ONIRIQUE : 38 RUE DU ROTY 77515 POMMEUSE
- LBC AGENCY : 97 RTE DE LA CHANDOUZE 74380 CRANVES-SALES
- LEAP CREATIVE STUDIO : 8 RUE SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS 2
- NEXT OPUS : 121 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SIL-EVENTES : 65 RUE DU BOURBONNAIS 69009 LYON 9EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES ORTIGUES- ANTONIOTTI MARIE : 5 LD BERNIN 33240 VERAC
- BOUTOT MARIE-FLEUR : 18 AV DE PARIS 33240 CUBZAC-LES-PONTS
- GALY ELISABETH : 115 AV DE LA REPUBLIQUE 33240 VAL DE VIRVEE
- GERMY EVA MARIE : 104 RUE DANTAGNAN 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- MILETO MAEVA : 17 AV DU VALLON 33240 PEUJARD
- RIQUARD STEPHANE : 156 RUE NATIONALE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- FRANCILE : LA GAROSSE OUEST 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- GFA VRAI MERLET : MERLET 33240 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE
- INSTITUT SOPHIA L. : 240 AV BOUCICAUT 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- MJ2P OCCASION : 480 RTE DE BORDEAUX 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- SAFFRAY EXPERTISE & AUDIT : 20 RUE DE LA CABEYRE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- SAINT GENES GYM : 1 PL CHARLES DE GAULLE 33240 SAINT-GENES-DE-FRONSAC
- SCI A.S.IMMOBILIER : 1550 CHE DE PEYROT 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- SOCIETE IMMOBILIERE EGAR 33 : 19 RUE DU PORT 33240 CUBZAC-LES-PONTS
- VIGOR SAS : 700 CHE FONTDEVILLE GASTINEAU 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES ORTIGUESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives