ELBAS
Présentation générale de ELBAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ELBAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ELBAS est situé au 23 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 juillet 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 351600473 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 3 178 867,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 93.11Z ( Gestion d'installations sportives)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion d'installations sportives
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 93.11Z (Gestion d'installations sportives), les activités sont :
- - bowlings
- - l'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs :
- - l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations
- - piscines
- - pistes de courses pour voitures, chiens, chevaux
- - salles de boxe
- - stade de football, hockey, cricket, rugby
- - stades d'athlétisme
- - stades de hockey sur glace
- - terrains de golf
- - terrains et stades pour les sports d'hiver
Mais exclus
- - l'exploitation de remontées mécaniques (cf49.39C)
- - la location d'articles de loisirs et de sport (cf77.21Z)
- - les activités des centres de culture physique (cf93.13Z)
- - les activités des parcs et des plages (cf93.29Z)
Chiffre d’affaire
ELBAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 57 842.00 € pour un résultat de -293 925.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ELBAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ELBAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54351600473
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ELBAS de part son activité de 93.11Z ( Gestion d'installations sportives) sont :
- 02511 : Sport (23.1% des salariés)
- 01790 : Espaces de loisirs d'attractions et culturels (22.1% des salariés)
- 02021 : Golf (14.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (8% des salariés)
- 05507 : Foot ball administratifs (3.2% des salariés)
- 00454 : Remontées mécaniques (2.7% des salariés)
- 05526 : Charte du foot ball professionnel (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bellanger, michelle gabrielle, nomination de l'
- bellanger, raymond jules gustave, modification du
- hallier, muriel
Les modifications survenues dans l'administration de la société ELBAS
- 2013-05-21 : modification du Président du conseil d'administration Bellanger, Raymond Jules Gustave, modification du Directeur général et Administrateur Hallier, nom d'usage : Bellanger, Michelle Gabrielle
- 2015-01-28 : Président du conseil d'administration partant : Bellanger, Raymond Jules Gustave, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Hallier, nom d'usage : Bellanger, Michelle Gabrielle, nomination de l'Administrateur : Hallier, Muriel
- 2021-04-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bonnes, Claude
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ELBAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ELBAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 351600473 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1989-07-01 : samedi 01 juillet 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 93.11Z : Gestion d'installations sportives |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Arts, spectacles et activités récréatives |
Sous section | Activités sportives, récréatives et de loisirs |
Division | Activités liées au sport |
Activite | Gestion d'installations sportives |
Synonyme | stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ELBAS- CO
2019 | 14 677 268.00 | 7 571 598.00 |
2018 | 7 105 670.00 | 7 754 609.00 |
2019 | 3 178 867.00 |
2018 | 3 178 867.00 |
2019 | -285 932.00 |
2018 | -304 788.00 |
2019 | 7 571 598.00 |
2018 | 7 754 609.00 |
2019 | 57 842.00 |
2018 | 55 239.00 |
2019 | -293 925.00 |
2018 | -304 967.00 |
2019 | -285 933.00 |
2018 | -304 788.00 |
2019 | 9 473 473.00 |
2018 | 9 473 473.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ELBAS- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 19 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130096 publié le 21/05/2013Annonce n° 1265 N° RCS : 351600473 - Dénomination : ELBAS - forme juridique : Société anonyme - capital : 3178866.91 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Bellanger, Raymond Jules Gustave, modification du Directeur général et Administrateur Hallier, nom d'usage : Bellanger, Michelle Gabrielle - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150019 publié le 28/01/2015Annonce n° 1699 N° RCS : 351600473 - Dénomination : ELBAS - forme juridique : Société anonyme - capital : 3178866.91 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Bellanger, Raymond Jules Gustave, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Hallier, nom d'usage : Bellanger, Michelle Gabrielle, nomination de l'Administrateur : Hallier, Muriel - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mardi 21 février 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 09 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210070 publié le 09/04/2021Annonce n° 1271 N° RCS : 351600473 - Dénomination : ELBAS - forme juridique : Société anonyme - capital : 3178866.91 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bonnes, Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ELBAS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RTE DE PINCE 72300 SABLE-SUR-SARTHE - dimanche 09 août 2009 : Ouvert
23 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ELBAS- BENNE DIDIER : LD LA BRIDE DU CAZAL 24540 VERGT-DE-BIRON
- A PIAGHJA DIVING CALVI : CHE DE VETRICELLO CHEZ TEDDY COLLIER 20214 CALENZANA
- ADDA : 76 RUE DE NOZIERES 97110 POINTE-À-PITRE
- AERO CLUB DU POITOU : AEROPORT 86580 BIARD
- AQUAFIT'BULLE : 1 RUE DES SUREAUX 28410 BU
- ASS ACPN COMMERCANTS PORT MANDELIEU : PORT MANDELIEU LA NAPOULE 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- ASS DU FOND DE VALLEE : LES LANCHES 73210 PEISEY-NANCROIX
- CENTRE DEPARTEMENTAL DE BASEBALL : 5 RUE DES CORNIERES 47000 AGEN
- CENTRE INITIATION A LA VOILE : RTE DU RHIN 67470 SELTZ
- CRECY GOLF : RTE DE GUERARD 77580 CRECY-LA-CHAPELLE
- DES ANGES 34 : 144 RUE DE L INDUSTRIE 34400 LUNEL
- KARTING EVASION 03 : 98 AV DE CHAZEUIL 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
- TENNIS CLUB COQUELLES : 980 AV CHARLES DE GAULLE 62231 COQUELLES
- TOPEEKA FR : 14 AV DU BOUTEILLER 60500 CHANTILLY
- TWIRLING BATON BASTIDIEN : LE PONTET 81500 LABASTIDE-SAINT-GEORGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ELBAS- ADAM CAMILLE : 57 AV D IENA 75116 PARIS 16
- KORNFEIN FRANCK : 11 RUE MARBEAU 75116 PARIS 16
- RAFIEETARY TANNAZ : 10 RUE DE MONTEVIDEO 75116 PARIS 16
- SIZUN MATHILDE : 46 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
- VIARD ARNAUD : 28 RUE DUMONT D URVILLE 75116 PARIS 16
- JARL ALE VIII-8 : 81 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- LULLABY BABY SITTING : 70 AV FOCH 75116 PARIS 16
- LUXURY LIMOUSINE : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- NJ L'IMAGE EN TETE : 44 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS 16
- RE-SOURCE ! : 36 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- SCI KANDY : 26 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- SQUALTEC : 180 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 1 BD BESSIERES 75017 PARIS R : 3 RUE MERIMEE 75116 PARIS 16
- TERRANOVA : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- WEST OPTICAL : 72 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ELBASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives