VEDOVOTTO SA
Présentation générale de VEDOVOTTO SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VEDOVOTTO SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VEDOVOTTO SA est situé au RUE HENRI BAUCHET 08300 RETHEL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 septembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 351616974 au greffe de SEDAN
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 45 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
VEDOVOTTO SA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 914 387.00 € pour un résultat de 34 449.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
VEDOVOTTO SA est du ressort du greffe de SEDAN dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA COMEDIE 08202 SEDAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0324575053 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr
TVA intracommunautaire
Si VEDOVOTTO SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87351616974
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VEDOVOTTO SA de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] callon, laurent
- cofidac représenté par rcs reims 399.719.137 ; modification du
- kpmg audit est
- kpmg audit est ;
- kpmg fiduciaire de france,
Les modifications survenues dans l'administration de la société VEDOVOTTO SA
- 2010-06-09 : Président directeur général : LANTENOIS Anne-Marie Directeur général : LANTENOIS Anne-Marie Administrateur : LANTENOIS Anne-Marie Administrateur : VEDOVOTTO Bertrand Pierre Antoine Administrateur : LANTENOIS Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent
- 2012-05-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST
- 2017-08-01 : modification du Président Richard, Bruno Jean Marie, modification du Directeur général Richard, Bruno Jean Marie, Administrateur partant : Richard, Romain, Administrateur partant : Richard, Benjamin
- 2018-04-10 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT EST ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COFIDAC représenté par RCS REIMS 399.719.137 ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Callon, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit est :
- 2021-01-05 : FINANCIERE HAAG (348990367)
- 2020-12-24 : SACICAP DE LORRAINE (757804034)
- 2020-12-09 : MAVI TECHNOLOGIES (795288406)
- 2020-11-03 : LES VIGNERONS DE L'UNION AUBOISE, SOCIETE COOPERATIVE VITICOLE (479900474)
- 2020-07-24 : EDITIONS HUBERT BURDA MEDIA SAS - PARIS (484026067)
- 2020-07-09 : ENTREPRISE BOULOGNE (517080198)
- 2020-06-26 : BURDA FRANCE (444228704)
- 2020-06-23 : VIVESCIA SERVICES (487991648)
- 2020-06-16 : AZUR AUTOS (328201819)
- 2020-05-27 : EDITIONS NUIT ET JOUR (398396960)
- 2020-03-03 : SM2G (398013193)
- 2019-12-04 : GRATIEN MEYER (410381206)
- 2019-11-26 : CERES (499169084)
- 2019-07-31 : SA D'HLM MON LOGIS (562881292)
- 2019-07-17 : GIVOTO (482180627)
- 2019-07-14 : LES CARRIERES COMTOISES (439328204)
- 2019-04-05 : FELINE-AUTOMOBILES (799317011)
- 2019-04-05 : CARAT-AUTO (793189762)
- 2019-03-31 : ZV HOLDING (410900781)
- 2018-09-02 : FRANCE GALVA (415399450)
- kpmg audit est ; :
- 2018-06-17 : SUD EST MOTORS SEM (315230045)
- 2015-08-26 : GROUPEMENT DES DISTRIBUTEURS CITROEN DE LA REGION EST (783345127)
- kpmg fiduciaire de france, :
- 2016-01-22 : SODRACO INTERNATIONAL (404168429)
- 2014-05-30 : ETABLISSEMENTS MARANDIN (459500732)
- 2013-08-23 : ACTION FREIGHT SERVICES -A.F.S (399091875)
- 2013-01-10 : STANDING (333646172)
- 2012-04-06 : MEYER PERFO (382154961)
- 2012-03-08 : WIENERBERGER (548500982)
- 2011-10-02 : TSV (423112267)
- 2008-10-01 : ENVERGURE CONSEIL (348916065)
- 2008-02-01 : SAS ENIA TECSOM HOLDING SAS (490403052)
- [19] callon, laurent :
- 2013-02-05 : SAS GIRAUDO (401754205)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VEDOVOTTO SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VEDOVOTTO SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 351616974 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-09-01 : vendredi 01 septembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VEDOVOTTO SA- CO
2020 | 640 544.00 | 441 380.00 |
2019 | 199 164.00 | 441 626.00 |
2020 | 45 700.00 |
2019 | 45 700.00 |
2020 | 29 208.00 |
2019 | 22 982.00 |
2020 | 441 380.00 |
2019 | 441 626.00 |
2020 | 914 387.00 | 914 387.00 |
2019 | 696 718.00 |
2020 | 34 449.00 |
2019 | 25 701.00 |
2020 | 29 208.00 |
2019 | 22 982.00 |
2020 | 207 257.00 |
2019 | 207 257.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VEDOVOTTO SA- dimanche 08 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- mercredi 09 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100110 publié le 09/06/2010Annonce n° 50 N° RCS : 351616974 - Dénomination : VEDOVOTTO SA Entreprise générale du batiment, béton armé, maçonnerie, négoce de matériaux de construction. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 45700.00 EUR - Administration : Président directeur général : LANTENOIS Anne-Marie Directeur général : LANTENOIS Anne-Marie Administrateur : LANTENOIS Anne-Marie Administrateur : VEDOVOTTO Bertrand Pierre Antoine Administrateur : LANTENOIS Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- vendredi 13 mai 2011: Depot des comptes
- dimanche 20 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120096 publié le 20/05/2012Annonce n° 38 N° RCS : 351616974 - Dénomination : VEDOVOTTO SA - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 45700 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170145 publié le 01/08/2017Annonce n° 62 N° RCS : 351616974 - Dénomination : VEDOVOTTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 45700 EUR - Administration : modification du Président Richard, Bruno Jean Marie, modification du Directeur général Richard, Bruno Jean Marie, Administrateur partant : Richard, Romain, Administrateur partant : Richard, Benjamin - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 16 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180069 publié le 10/04/2018Annonce n° 147 N° RCS : 351616974 - Dénomination : VEDOVOTTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 45700 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT EST ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COFIDAC représenté par RCS REIMS 399.719.137 ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Callon, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VEDOVOTTO SA- mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
6 RUE RENAN 08300 RETHEL - lundi 01 février 2010 : Fermé
6 RUE DU BOIS DU BUS 08300 SAULT-LES-RETHEL - lundi 29 mai 2017 : Ouvert
RUE HENRI BAUCHET 08300 RETHEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VEDOVOTTO SA- BAJAZET ROBERT : LD BERON 97115 SAINTE-ROSE
- DARD FREDERIC : 332 RUE DE METZ 57155 MARLY
- DOS ANJOS FERREIRA LEONEL : 7 RUE FERDINAND BERTHOUD 95100 ARGENTEUIL
- GODREUIL ALEXIS : 24 RUE DU CACQUEVEL 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
- HEDHIRI ABDEL : 12 RUE DU COLONEL GLOXIN 64000 PAU
- HERVIEUX BRUNO : 70 CHE DU CLOS D ARBAOU 83440 MONTAUROUX
- KOWALCZYK STANISLAW : 26 RUE MARECHAL JOFFRE 03200 VICHY
- MAGLIULI CHRISTOPHE : 106 TRA DES HOIRS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- ROUME PIERRE : QUARTIER CHAMONT 07120 RUOMS
- SAN JOSE JEROME : 19 CHE DE LA CALAMANDE 84600 GRILLON
- VERON KEVIN : 9 RUE DE LA REPUBLIQUE 28150 BOISVILLE-LA-SAINT-PERE
- ANDRENOV : 4 RUE LOUISE MICHEL 95190 GOUSSAINVILLE
- C T B COMPAGNIE TECHNIQUE DU BATIMENT : 1 CHE DE PRUNAY 78430 LOUVECIENNES
- ND 06 : 54 AV DU RAY 06100 NICE
- TESSIA : 54 RUE DE TACKROUNA 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VEDOVOTTO SA- BRUNEAU MARIE : 4 PL VICTOR HUGO 08300 RETHEL
- COUVREUR MICHEL : 13 RUE CARNOT 08300 RETHEL
- DEBITTE MAEVA : 5 RUE LUCIEN BRUNEAUX 08300 SAULT-LES-RETHEL
- DI PINTO FABRICE : 15 RUE HILDEVERT THOME 08300 RETHEL
- DUFRESNE ELIE : 21 RUE CAMILLE LASSAUX 08300 RETHEL
- FOURNIER SEBASTIEN : 17 AV GAMBETTA 08300 RETHEL
- GUILLAUME LAURENCE : 29 AV DE BOURGOIN 08300 SAULT-LES-RETHEL
- KREIT MATTHIEU : 9 RUE PRINCIPALE 08300 SAINT-REMY-LE-PETIT
- KUNTZ STEPHANE : 6 RUE JEAN JAURES 08300 LUCQUY
- STADNICKI ERIC : 8 RUE DES JARDINS DE ROME 08300 RETHEL
- LA PETITE MUSE : 8 RUE COLBERT 08300 RETHEL
- SCEA DE LA FRAYETTE : 18 GRANDE RUE 08300 NANTEUIL-SUR-AISNE
- SCI GILLES : RUE BASSE 08300 NEUFLIZE
- SO.DE.BAZ : 7 RUE MONTESQUIEU 08300 RETHEL
- SOTRAMI : 9 RUE DES MARLIS 08300 ACY-ROMANCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VEDOVOTTO SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives