SNC DES URSULINES
Présentation générale de SNC DES URSULINES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SNC DES URSULINES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SNC DES URSULINES est situé au 5 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 11 juillet 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352119580 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 1 584,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
SNC DES URSULINES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -1 380.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SNC DES URSULINES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SNC DES URSULINES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40352119580
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SNC DES URSULINES de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- finmarche
- la financiere du marche,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SNC DES URSULINES
- 2009-05-14 : modification de l'Associé gérant LA FINANCIERE DU MARCHE, Gérant non associé partant : DE LA PORTE DES VAUX JEAN.
- 2014-03-04 : Associé gérant partant : LA FINANCIERE DU MARCHE, nomination du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : FINMARCHE
- 2014-03-04 : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable FINANCIERE DU MARCHE
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SNC DES URSULINES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SNC DES URSULINES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352119580 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1989-07-11 : mardi 11 juillet 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SNC DES URSULINES- CO
2019 | 219.00 | 219.00 |
2018 | 347.00 |
2019 | 1 584.00 |
2018 | 1 584.00 |
2019 | -1 380.00 |
2018 | -1 346.00 |
2019 | 219.00 |
2018 | 347.00 |
2019 | -1 380.00 |
2018 | -1 346.00 |
2019 | -1 380.00 |
2018 | -1 346.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SNC DES URSULINES- samedi 08 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 14 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090092 publié le 14/05/2009Annonce n° 3757 N° RCS : 352119580 - Dénomination : SNC DES URSULINES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1584 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant LA FINANCIERE DU MARCHE, Gérant non associé partant : DE LA PORTE DES VAUX JEAN. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 20 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 04 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140044 publié le 04/03/2014Annonce n° 1160 N° RCS : 352119580 - Dénomination : SNC DES URSULINES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1584 EUR - Administration : Associé gérant partant : LA FINANCIERE DU MARCHE, nomination du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : FINMARCHE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140044 publié le 04/03/2014Annonce n° 1168 N° RCS : 352119580 - Dénomination : SNC DES URSULINES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1584 EUR - Administration : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable FINANCIERE DU MARCHE - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 11 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SNC DES URSULINES- vendredi 01 janvier 1993 : Fermé
4 AV DE MADRID 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - lundi 16 mai 2011 : Fermé
9 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8 - lundi 16 mai 2011 : Ouvert
5 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SNC DES URSULINES- CLERC HENRI : 32 BD LORD DUVEEN 13008 MARSEILLE 8
- BAQAN : 58 RUE JEAN MERMOZ 13008 MARSEILLE 8
- CGI ASSET & PROPERTY MANAGEMENT : 16 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN
- HF INVEST : 33 AV LEDRU ROLLIN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- LE VILLAGE : LE VILLAGE 06250 MOUGINS
- LIDGER : 5 RUE BOSSUET 70160 FAVERNEY
- PARESKIS : QUAI CARRIET 33310 LORMONT
- SCI CANAUD : 4 AV CLAUDE AUGE 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- SCI CN MEUNIER : 7 RUE DU CHEVAL BLANC 87520 VEYRAC
- SCI DU CAPITOLE : 150 RUE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 31100 TOULOUSE
- SCI GRESHAM : 28 AV DU PARMELAN 74000 ANNECY
- SCI LAURYANN : 22 AV DES ORANGERS 06140 VENCE
- SCI PBTASG-JULIEN : 1 CHE DU BROC 64160 MORLAAS
- SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AMEUBLEMENT : 63 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SYNDICAT DU LOTISSEMENT BELVEDERE : 5 LOT BELVEDERE 97170 PETIT-BOURG
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SNC DES URSULINES- ARIBAS MELIS : 28 RUE DUMONT D URVILLE 75116 PARIS 16
- DE BASCHER GUILLAUME : 17 RUE DUMONT D URVILLE 75116 PARIS 16
- EL SINBAWY OMAR : 11 RUE FAUSTIN HELIE 75116 PARIS 16
- AFFIRAE : 14 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES : 8 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- HIGHEST : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- IVANHOE LOGISTIQUE BUSSY : 28 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SARL WINDSOR HOME PARIS : 3 RUE VITAL 75116 PARIS 16
- SCI BIZOT DAUMESNIL : 5 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SCI LES JARDINS DE BONNEVEINE : 5 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SCI POMPEU : 181 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SCI SAINT HILAIRE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SCM DU 165 RUE DE LA POMPE : 165 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- TARUS : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- VENUS IS NAIVE : 84 AV KLEBER 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SNC DES URSULINESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives