LAZARD FRERES GESTION
Présentation générale de LAZARD FRERES GESTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LAZARD FRERES GESTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LAZARD FRERES GESTION est situé au 25 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 02 novembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352213599 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 14 487 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
LAZARD FRERES GESTION à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 020 000.00 € pour un résultat de 43 940 000.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
LAZARD FRERES GESTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LAZARD FRERES GESTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21352213599
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LAZARD FRERES GESTION de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] durand, françois-marc
- cardinet, jean-françois ;
- koegler, david
- nahum, philippe
- ogilvy, james ewan ;
- puig, marie-andrée ;
- ralli, georges, modification du
- sommelette, bernard
- trancart, gilles ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société LAZARD FRERES GESTION
- 2008-07-23 : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Heilbronn, Hubert, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Voss, Francois, nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Collas De Gournay, Jean-Jacques
- 2009-08-12 : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Groues, Matthieu
- 2009-12-10 : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Assemat-Tessandier, Joseph Manuel
- 2011-04-19 : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Laverre, nom d'usage : du Pouget de Nadaillac, Sophie
- 2011-08-11 : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Trancart, Gilles
- 2011-10-02 : modification du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti Durand, François-Marc
- 2012-10-30 : Président partant : Ralli, Georges, modification du Président Durand, François-Marc
- 2013-03-31 : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Bégué, Régis Charles Antoine René
- 2013-04-28 : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Thomas, Jean-Pierre
- 2014-08-20 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Jacquin, Stéphane
- 2015-07-03 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Sommelette, Bernard
- 2015-07-03 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Faller, Denis
- 2016-07-08 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Nahum, Philippe, nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Brenier, Thomas, nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Nescaut, Monica
- 2016-08-03 : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Sommelette, Bernard
- 2017-11-22 : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Nahum, Philippe
- 2018-05-31 : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Trancart, Gilles ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Puig, Marie-Andrée ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Ogilvy, James Ewan ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Cardinet, Jean-François ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Koegler, David
- 2019-04-26 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Verchere, Aurelia
- 2021-04-04 : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Bunel, Eléonore ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Lavier, François ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Panhard, Christian ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Combes, Jean-Marie
Les autres mandats des administrateurs
- sommelette, bernard :
- 2014-03-21 : OBJECTIF ALPHA OBLIGATAIRE (484947627)
- 2012-07-03 : OBJECTIF GESTION SELECTIVE (444296560)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LAZARD FRERES GESTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LAZARD FRERES GESTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352213599 00082 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-11-02 : jeudi 02 novembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LAZARD FRERES GESTION- CO
2020 | 240 745 000.00 |
2019 | 226 205 000.00 |
2020 | 14 487 000.00 |
2019 | 14 487 000.00 |
2020 | 29 560 000.00 |
2019 | 23 542 000.00 |
2020 | 240 745 000.00 |
2019 | 226 205 000.00 |
2020 | 3 020 000.00 |
2019 | 2 719 000.00 |
2020 | 43 940 000.00 |
2019 | 35 843 000.00 |
2020 | 29 560 000.00 |
2019 | 23 542 000.00 |
2020 | 66 212 000.00 | |
2019 | 1 544 000.00 | 67 756 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LAZARD FRERES GESTION- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 23 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080128 publié le 23/07/2008Annonce n° 1882 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Heilbronn, Hubert, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Voss, Francois, nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Collas De Gournay, Jean-Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090153 publié le 12/08/2009Annonce n° 3008 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Groues, Matthieu - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 10 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090238 publié le 10/12/2009Annonce n° 1424 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Assemat-Tessandier, Joseph Manuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 19 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110077 publié le 19/04/2011Annonce n° 1339 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Laverre, nom d'usage : du Pouget de Nadaillac, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110155 publié le 11/08/2011Annonce n° 832 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Trancart, Gilles - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 02 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110191 publié le 02/10/2011Annonce n° 1119 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : modification du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti Durand, François-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110204 publié le 20/10/2011Annonce n° 611 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 06 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120210 publié le 30/10/2012Annonce n° 1071 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Président partant : Ralli, Georges, modification du Président Durand, François-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 31 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130064 publié le 31/03/2013Annonce n° 571 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Bégué, Régis Charles Antoine René - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 28 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130083 publié le 28/04/2013Annonce n° 1375 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Thomas, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 20 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140158 publié le 20/08/2014Annonce n° 1287 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Jacquin, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 03 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150126 publié le 03/07/2015Annonce n° 990 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Sommelette, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150126 publié le 03/07/2015Annonce n° 995 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Faller, Denis - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 10 janvier 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1400 N° RCS : 444710784 - Dénomination : OBJECTIF ALPHA COURT TERME - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : 4000000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 08 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160134 publié le 08/07/2016Annonce n° 3133 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Nahum, Philippe, nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Brenier, Thomas, nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Nescaut, Monica - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160151 publié le 03/08/2016Annonce n° 1104 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Sommelette, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 22 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170224 publié le 22/11/2017Annonce n° 1671 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Nahum, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180102 publié le 31/05/2018Annonce n° 2854 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION Gestion individuelle et collective pour compte de tiers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- jeudi 31 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180102 publié le 31/05/2018Annonce n° 2855 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Trancart, Gilles ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Puig, Marie-Andrée ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Ogilvy, James Ewan ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Cardinet, Jean-François ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Koegler, David - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 828 N° RCS : - Dénomination : SICAV HEALEY - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 19 décembre 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1226 N° RCS : 444710784 - Dénomination : LAZARD EURO SHORT DURATION - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 26 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190082 publié le 26/04/2019Annonce n° 1527 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Verchere, Aurelia - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1179 N° RCS : 352213599 - Dénomination : Fonds commun de placement (FCP) LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES représenté par la Société de gestion de portefeuille LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 04 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210066 publié le 04/04/2021Annonce n° 2983 N° RCS : 352213599 - Dénomination : LAZARD FRERES GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 14487500 EUR - Administration : nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Bunel, Eléonore ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Lavier, François ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Panhard, Christian ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Combes, Jean-Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LAZARD FRERES GESTION- mardi 28 décembre 2004 : Fermé
121 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 - samedi 01 octobre 2011 : Fermé
11 RUE D ARGENSON 75008 PARIS 8 - samedi 01 janvier 2011 : Ouvert
8 RUE DU CHATEAU TROMPETTE 33000 BORDEAUX - lundi 01 janvier 2007 : Fermé
16 AV MARECHAL FOCH 69006 LYON 6EME - mercredi 31 décembre 2008 : Fermé
73 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME - samedi 01 janvier 2011 : Ouvert
4 RUE RACINE 44000 NANTES - lundi 15 avril 2013 : Fermé
73 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME - samedi 01 octobre 2011 : Ouvert
25 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8 - lundi 15 avril 2013 : Ouvert
9 RUE DE LA REPUBLIQUE 69001 LYON 1ER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LAZARD FRERES GESTION- 111 SAINT MAUR : 46 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8
- CYCLES CUMENAL : 300 RTE DE L'ANCIENNE GARE 24350 MENSIGNAC
- ETHYS : 11 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- GSL INVEST : 40 RUE DE BRUXELLES 69100 VILLEURBANNE
- LE SOLEIL DU TERROIR : 624 CHE DE PATAOU 84460 CHEVAL-BLANC
- LEVIER ET PATRIMOINE : 29 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS 1
- LIFOU : 20 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 13090 AIX-EN-PROVENCE
- MARIE ET HUGO : 29 RUE RAYMOND DU TEMPLE 94300 VINCENNES
- MR CONNECT : ESP DU VAL D OR 49240 AVRILLE
- N.J.C. FAMILY : 20 RUE CANTATRE 80970 SAILLY-FLIBEAUCOURT
- NS HOLDING : 29 RTE DE FONT DE BARRE 30190 MOUSSAC
- REJECO : 75 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- SO COSMETIQUES : 79 RUE LAVOISIER 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
- SPFPL DU DR ANDRE : 75 RUE CLAUDE BERNARD 57070 METZ
- STRATON CAPITAL : 1213 RUE DES SAULES 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LAZARD FRERES GESTION- AMANU 303 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- APHORISM FACTORY : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- BEATRICE : 3 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- BRICO CONCEPT : 43 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- COPR 10 RUE DES SAUSSAIES 75008 PARIS : 10 RUE DES SAUSSAIES 75008 PARIS 8
- EVOLUTION 1 : 32 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- KIKOU : 27 RUE DARU 75008 PARIS 8
- L'ATELIER DES COMPERES : 56 RUE GALILEE 75008 PARIS 8
- MA6 CONSEIL : 28 RUE DE TURIN 75008 PARIS 8
- MAN : 35 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- MANOIR GROUP : 37 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- PUR MALAKOFF : 24 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- SCANDOLA 113 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- SCM MEDICALE COURCELLES-DARU : 20 RUE DARU 75008 PARIS 8
- VILLA RESIDENCE MONTAIGNE : 53 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LAZARD FRERES GESTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives