INTERNATIONAL COLLECTIVITES
Présentation générale de INTERNATIONAL COLLECTIVITES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INTERNATIONAL COLLECTIVITES est situé au 6 RUE DE NORMANDIE 92400 COURBEVOIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 17 novembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352650345 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 120 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69C (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services), les activités sont :
- - le commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services
Chiffre d’affaire
INTERNATIONAL COLLECTIVITES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 872 817.00 € pour un résultat de 23 353.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
INTERNATIONAL COLLECTIVITES est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si INTERNATIONAL COLLECTIVITES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80352650345
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INTERNATIONAL COLLECTIVITES de part son activité de 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services) sont :
- 00573 : Commerces de gros (55.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (9.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.7% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (2.8% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (2.1% des salariés)
- 00804 : VRP (2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bitchatchi olivier
- c.c. audit
- caselli et associes
- hadjaj conseil
Les modifications survenues dans l'administration de la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES
- 2008-07-25 : Président : BITCHATCHI JACQUES ESMERA DENOVEVA modification le 16 Juillet 2008Commissaire aux comptes titulaire : TETARD GABRIEL. Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004.
- 2013-02-22 : Commissaire aux comptes titulaire : TETARD GABRIEL Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004 Président : BITCHATCHI Olivier en fonction le 14 Février 2013
- 2013-02-22 : Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004 Président : BITCHATCHI Olivier en fonction le 14 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CASELLI ET ASSOCIES en fonction le 14 Février 2013
- 2019-11-28 : Président : BITCHATCHI Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : CASELLI ET ASSOCIES
- 2020-07-21 : Président : BITCHATCHI Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : HADJAJ CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : C.C. AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- bitchatchi olivier :
- 2020-07-09 : NORAVRY (885011734)
- caselli et associes :
- 2020-11-22 : Control Films (791050024)
- 2020-11-04 : SODISAC (672069382)
- 2020-09-11 : PLD EUROPE (501577340)
- 2019-07-04 : TOMPLA FRANCE (722008596)
- 2019-07-04 : AD 20 (432764777)
- 2016-05-12 : BALLOUHEY (384469185)
- 2014-01-30 : SOCIETE JACOB ET COMPAGNIE (304366248)
- 2013-01-20 : L'ATELIER PONCE (327705877)
- 2012-11-11 : AURICART (488748732)
- c.c. audit :
- 2021-01-19 : INTER COSMETIQUES (339646630)
- 2021-01-17 : AUTOMATISMES MAINTENANCE GROUPES ELECTROGENES (402194666)
- 2021-01-06 : ALKOS COSMETIQUES SAS (343967527)
- 2020-12-01 : MicroPort Scientific (794924431)
- 2020-11-30 : GARAGE MERINO SPORTING (326737681)
- 2020-08-30 : LUNEMAPA (493651509)
- 2020-07-28 : ART GALLERY FRANCE (801051962)
- 2020-07-01 : STRATEGIE EURO PRESTIGE (451240147)
- 2020-03-20 : EUROCIEL (510154313)
- 2020-02-05 : INENTECH (537385239)
- hadjaj conseil :
- 2020-12-01 : MicroPort Scientific (794924431)
- 2020-11-30 : GARAGE MERINO SPORTING (326737681)
- 2020-09-20 : LUX MODERNIS (352714505)
- 2020-08-30 : LUNEMAPA (493651509)
- 2020-07-28 : ART GALLERY FRANCE (801051962)
- 2020-03-20 : EUROCIEL (510154313)
- 2018-01-31 : STRATEGIE EURO PRESTIGE (451240147)
- 2014-09-02 : MOBIPARK INVEST (500794714)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INTERNATIONAL COLLECTIVITES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352650345 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-11-17 : vendredi 17 novembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INTERNATIONAL COLLECTIVITES- CO
2020 | 1 740 847.00 | 1 657 190.00 |
2019 | 83 657.00 | 1 873 507.00 |
2020 | 120 000.00 |
2019 | 120 000.00 |
2020 | 30 849.00 |
2019 | 269 650.00 |
2020 | 1 657 190.00 |
2019 | 1 873 507.00 |
2020 | 1 872 817.00 | 1 905 236.00 |
2019 | 32 419.00 | 3 862 106.00 |
2020 | 23 353.00 |
2019 | 335 861.00 |
2020 | 30 849.00 |
2019 | 269 650.00 |
2020 | 607 533.00 |
2019 | 607 533.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080130 publié le 25/07/2008Annonce n° 3564 N° RCS : 352650345 - Dénomination : INTERNATIONAL COLLECTIVITES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BITCHATCHI JACQUES ESMERA DENOVEVA modification le 16 Juillet 2008Commissaire aux comptes titulaire : TETARD GABRIEL. Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 décembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 1990 N° RCS : 352650345 - Dénomination : INTERNATIONAL COLLECTIVITES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : TETARD GABRIEL Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004 Président : BITCHATCHI Olivier en fonction le 14 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 1991 N° RCS : 352650345 - Dénomination : INTERNATIONAL COLLECTIVITES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CASELLI Gerard en fonction le 01 Décembre 2004 Président : BITCHATCHI Olivier en fonction le 14 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CASELLI ET ASSOCIES en fonction le 14 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 19 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 28 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190229 publié le 28/11/2019Annonce n° 5754 N° RCS : 352650345 - Dénomination : INTERNATIONAL COLLECTIVITES Aménagement et fourniture d'équipement et produits de toute nature pour hotels et collectivités - - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BITCHATCHI Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : CASELLI ET ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 21 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200139 publié le 21/07/2020Annonce n° 3690 N° RCS : 352650345 - Dénomination : INTERNATIONAL COLLECTIVITES Aménagement et fourniture d'équipement et produits de toute nature pour hotels et collectivités - - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BITCHATCHI Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : HADJAJ CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : C.C. AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 27 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES- mardi 31 décembre 1996 : Fermé
54 AV DE LA MOSKOWA 78600 MAISONS-LAFFITTE - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
17 PAS RAVRY 92400 COURBEVOIE - mercredi 31 décembre 2008 : Ouvert
6 RUE DE NORMANDIE 92400 COURBEVOIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES- ROUSSEAU JACKY : 222 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- 3 MT : 15 RUE FRANCIS GARNIER 33300 BORDEAUX
- ABF LOGISTIQUES : 9 BD DU DOYENNE 49100 ANGERS
- DISTRIBUTION RESSOURCES SERVICES : LE RAIZET 97139 LES ABYMES
- ENGINEEGING COUPE SERVICE : 23 RUE MARYSE BASTIE 42110 FEURS
- FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER : RUE DE L INDUSTRIE 83600 FREJUS
- LANTIN SUD EQUIPEMENT : MESTRE MARTY 47310 ESTILLAC
- MARIES DECORATION : 18 RUE DE WISSOCQ 62500 SAINT-OMER
- MONDO DECO : 5 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON
- NOA VISUAL GROUP SL : RAMON MARTI ALZINA 2
- SARL LM SERVICES WWP : 22 RUE DU TERROIR 31140 SAINT-ALBAN
- SOGEST : 4 RUE DE LA TANNERIE 57130 ARS-SUR-MOSELLE
- TECHNIC'BOISSONS : 60 RUE AMPERE 01120 LA BOISSE
- VILLO CONCEPT : LD CAMPO VALLONE 20620 BIGUGLIA
- WORLD NEW ENERGY PHOTOVOLTAIQUE : 112 IMP DU MURIER 83440 TOURRETTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INTERNATIONAL COLLECTIVITES- DE-ZERBI MARIE : 1 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE
- DERBALI TAHER : 80 RUE CLOS LUCE 92400 COURBEVOIE
- DUGUINE COLETTE : 6 AV DU CHATEAU DU LOIR 92400 COURBEVOIE
- FARGNIER FRANCOIS-MARIE : 16 RUE FICATIER 92400 COURBEVOIE
- FOY ALAIN : AV PUVIS DE CHAVANNES 92400 COURBEVOIE
- GLEYZE ARNAUD : 1 RUE ADOLPHE LALYRE 92400 COURBEVOIE
- KASHALA KAZADI : 18 RUE DU GENERAL AUDRAN 92400 COURBEVOIE
- NDONGALA GARCIA MARVI : 3 RUE ARLETTY 92400 COURBEVOIE
- ROMANOWSKI JERZY-ANDRZEJ : 226 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT 92400 COURBEVOIE
- A.M.J. INTERNATIONAL TRADING COMPANY : 19 AV LEONARD DE VINCI 92400 COURBEVOIE
- FIDEURAF : 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE
- INDIVISION RINCON MULFORD & RAY : 73 AV GAMBETTA 92400 COURBEVOIE
- MUNAY : 4 RUE BARBES 92400 COURBEVOIE
- O2 S - OXYGENE SANTE SERVICE : 20 RUE BARBES 92400 COURBEVOIE
- PRAGMA SECURITY : 54 RUE JP TIMBAUD 92400 COURBEVOIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INTERNATIONAL COLLECTIVITESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives