BUCIOL
Présentation générale de BUCIOL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BUCIOL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BUCIOL est situé au ZI DES DORICES 44330 VALLET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 octobre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352761399 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 120 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
BUCIOL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 7 754 927.00 € pour un résultat de 443 917.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
BUCIOL est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si BUCIOL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47352761399
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BUCIOL de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- buciol, jean-yves christian,
- enard, pascal michel
Les modifications survenues dans l'administration de la société BUCIOL
- 2012-07-29 : Gérant partant : Buciol, Jean-Yves Christian, nomination du Gérant : Enard, Pascal Michel
- 2016-06-08 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Amirault, Emmanuel
- 2020-01-14 : nomination du Commissaire aux comptes : IN EXTENSO CENTRE OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Amirault, Emmanuel
Les autres mandats des administrateurs
- enard, pascal michel :
- 2019-01-17 : ADB MATERIEL (845383066)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BUCIOL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BUCIOL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352761399 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1989-10-01 : dimanche 01 octobre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BUCIOL- CO
2020 | 3 941 482.00 | 2 982 238.00 |
2019 | 959 244.00 | 2 229 718.00 |
2020 | 120 000.00 |
2019 | 120 000.00 |
2020 | 315 572.00 |
2019 | 237 402.00 |
2020 | 2 982 238.00 |
2019 | 2 229 718.00 |
2020 | 7 754 927.00 | 7 754 927.00 |
2019 | 6 653 968.00 |
2020 | 443 917.00 |
2019 | 457 841.00 |
2020 | 315 572.00 |
2019 | 237 402.00 |
2020 | 1 804 740.00 | 49 490.00 |
2019 | 1 755 250.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BUCIOL- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 26 mai 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 29 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120145 publié le 29/07/2012Annonce n° 390 N° RCS : 352761399 - Dénomination : BUCIOL Toutes opérations se rapportant a l'activité de maçonnerie et béton armé. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 120000 EUR - Administration : Gérant partant : Buciol, Jean-Yves Christian, nomination du Gérant : Enard, Pascal Michel - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 30 mars 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 08 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160112 publié le 08/06/2016Annonce n° 502 N° RCS : 352761399 - Dénomination : BUCIOL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Amirault, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 31 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 04 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200009 publié le 14/01/2020Annonce n° 670 N° RCS : 352761399 - Dénomination : BUCIOL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes : IN EXTENSO CENTRE OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Amirault, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BUCIOL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZI DES DORICES 44330 VALLET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BUCIOL- SIMONETTO PATRICK : 810 CHE DE COULOUME 31600 SEYSSES
- ALEXANDRE BOURDREL : 17 RUE PRINCIPALE 62310 RADINGHEM
- ARCHO SRL : VIA CERRUTI 8
- BARTOM BAT : 22 AV VICTOR HUGO 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- CASTOR : CHE DES JUVERDES 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
- CONSTRUCCIONES MUNIA 10000 SL : 54 RUE OSA MAYOR
- COSTAN BTP : 12 AV I ET F JOLIOT CURIE 91430 IGNY
- MAIORANO : 44 AV PASCAL 77500 CHELLES
- MCR BATIMENTS : 839 CHE DES MARNIERES 77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE
- MIRARI : 265 AV DES ETATS DU LANGUEDOC 34000 MONTPELLIER
- PIERRES ET COMPAGNIE : 13 AV GABRIEL 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- REMOREX SP. Z.O.O. : ULICA CIOLKA 13 LOK 404
- SCI BORA : CHEMIN DU ROND POINT 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
- TMB SERVICES : 9 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- ZELFORCE : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BUCIOL- ADAM CELESTIN : 10 CHANTE PIE 44330 VALLET
- RIALLAND YANNICK : 9 RTE DU PORT 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- ACV IMMO : 36 RUE DES FORGES 44330 VALLET
- COALA : 14 LA POULFIERE 44330 MOUZILLON
- CUMA DE ST VINCENT : A LA MAIRIE 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- DES DORIS : 10 RUE DE L INDUSTRIE 44330 VALLET
- EARL PETITEAU-GAUBERT : LA TOURLAUDIERE 44330 VALLET
- GAEC PAQUEREAU : LE PONTREAU 44330 MOUZILLON
- GFA DES TROIS TERROIRS : 9 RTE D ANCENIS 44330 MOUZILLON
- GUILLOT VICTOR ET FILS : LA LOGE 44330 VALLET
- JUDO CLUB DU VIGNOBLE VALLET : BD STEPHANE PUSTERLE 44330 VALLET
- LE GRANIT : RTE D ANCENIS 44330 VALLET
- SCI 8 RUE DE LA LOIRE : 33 RUE CHANOINE MAHOT 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- SCI DES TONNELLES : 18 RUE D ANJOU 44330 VALLET
- UNION NATIONALE DES COMBATTANTS VALLET - MOUZILLON - LA REGRIPPIERE : 9 RUE FRANCOIS LUNEAU 44330 VALLET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BUCIOLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives