ASCOTT KLEBER
Présentation générale de ASCOTT KLEBER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ASCOTT KLEBER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ASCOTT KLEBER est situé au 120 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 11 décembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352778518 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 2 262 789,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20A ( Location de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Location de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20A (Location de logements), les activités sont :
- - La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- - la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- - l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais exclus
- - l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
Chiffre d’affaire
ASCOTT KLEBER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 220 742.00 € pour un résultat de 541 012.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ASCOTT KLEBER est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ASCOTT KLEBER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91352778518
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ASCOTT KLEBER de part son activité de 68.20A ( Location de logements) sont :
- 05006 : Statut des offices publics de l'habitat (46.3% des salariés)
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (32.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (8.8% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.6% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- costes, gilbert
Les modifications survenues dans l'administration de la société ASCOTT KLEBER
- 2010-04-15 : Gérant non associé partant : Costes, Gilbert
- 2011-07-05 : modification de l'Associé en nom HOTEL COSTES
- 2011-11-13 : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N. V. en fonction le 23 Juin 2011 Gérant non associé : LEE Sym Keun en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011
- 2015-01-25 : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N. V. en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011 Gérant non associé : ONG Kian Tiong Alfred en fonction le 16 Janvier 2015
- 2019-09-04 : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 ; Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N.V.en fonction le 23 Juin 2011 ; Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011 ; Gérant : LEE Ngok Wai en fonction le 02 Septembre 2019
Les autres mandats des administrateurs
- costes, gilbert :
- 2019-06-16 : MDC EXPLOITATION (830586244)
- 2017-02-05 : CORSO DEVELOPPEMENT (802585703)
- 2016-03-06 : KIMYGA (508230018)
- 2010-11-14 : MAISON THIERRY C (327823381)
- 2010-10-14 : MK RESTAURATION (408175883)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ASCOTT KLEBER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ASCOTT KLEBER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352778518 00089 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1989-12-11 : lundi 11 décembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20A : Location de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ASCOTT KLEBER- CO
2019 | 59 197 186.00 | 42 049 193.00 |
2018 | 17 147 993.00 | 45 020 207.00 |
2019 | 2 262 789.00 |
2018 | 2 262 789.00 |
2019 | 215 939.00 |
2018 | -82 928.00 |
2019 | 42 049 193.00 |
2018 | 45 020 207.00 |
2019 | 5 220 742.00 | 5 220 742.00 |
2018 | 5 397 382.00 |
2019 | 541 012.00 |
2018 | 77 011.00 |
2019 | 215 939.00 |
2018 | -82 928.00 |
2019 | 45 389 219.00 | |
2018 | 44 301 719.00 | 1 087 500.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ASCOTT KLEBER- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 15 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100073 publié le 15/04/2010Annonce n° 2097 N° RCS : 352778518 - Dénomination : COSTES K - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 29293078.66 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Costes, Gilbert - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110113 publié le 10/06/2011Annonce n° 2726 N° RCS : 352778518 - Dénomination : COSTES K - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 36153284.44 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à l'opération de fusion : J.L.C. SNC 239/241 r Saint Honoré 75001 Paris B352526461 RCS PARIS
- vendredi 01 juillet 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/07/2011N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 36153284.44 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N. V. Gérant non associé : LEE Sym Keun Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS
- mardi 05 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110129 publié le 05/07/2011Annonce n° 1860 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 36153284.44 EUR - Administration : modification de l'Associé en nom HOTEL COSTES - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- dimanche 13 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110219 publié le 13/11/2011Annonce n° 3759 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N. V. en fonction le 23 Juin 2011 Gérant non associé : LEE Sym Keun en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 24 avril 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1353 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 36153284.44 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Pas d'opposition - Origine : Acquis par fusion au prix stipulé de 221338, 46 Euros
- mardi 24 avril 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1354 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 36153284.44 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Pas d'opposition - Origine : Acquis par fusion au prix stipulé de 221338, 46 Euros
- samedi 30 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120124 publié le 30/06/2012Annonce n° 1941 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2262789.44 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 15 septembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 25 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150017 publié le 25/01/2015Annonce n° 2588 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N. V. en fonction le 23 Juin 2011 Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011 Gérant non associé : ONG Kian Tiong Alfred en fonction le 16 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190170 publié le 04/09/2019Annonce n° 1845 N° RCS : 352778518 - Dénomination : ASCOTT KLEBER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Franck en fonction le 23 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUS - AUDIT en fonction le 23 Juin 2011 ; Associé : ASCOTT HOLDINGS (EUROPE) N.V.en fonction le 23 Juin 2011 ; Associé : ASCOTT HOLDINGS (FRANCE) SAS en fonction le 23 Juin 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 03 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 03 Novembre 2011 ; Gérant : LEE Ngok Wai en fonction le 02 Septembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ASCOTT KLEBER- mardi 02 mars 1993 : Fermé
27 RUE NICOLO 75116 PARIS 16 - jeudi 31 mai 2012 : Fermé
81 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : LE CARRE KLEBER Ouvert
11 RUE DE MAGDEBOURG 75116 PARIS 16 - jeudi 22 mai 1997 : PARIS K PALACE Fermé
1 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS 9 - vendredi 04 septembre 1998 : Fermé
3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9 - mardi 25 décembre 2001 : ESPACE PIERRE DECLERCQ Fermé
83 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - mercredi 31 décembre 2014 : Fermé
85 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - mardi 07 juin 2011 : Ouvert
120 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ASCOTT KLEBER- BLAIRVACQ MELINA : 118 RUE SAMUEL BASSAGET 34130 MAUGUIO
- DUFFOURG JEAN FRANCOIS : 223 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12
- LE CAM MORGANE : 14 LD FRETILLE 35590 L'HERMITAGE
- RENIMEL FRANCOISE : 20 BD VILLEBOIS MAREUIL 35400 SAINT-MALO
- SUGEYRE JEAN-PAUL : 31 AV DE BELGIQUE 63140 CHATEL-GUYON
- VARELA DA VEIGA STEVE : 195 AV DE GASCOGNE 32600 PUJAUDRAN
- WIRZBICKI JULIE : 16 RUE ABBE BRIDAINE 30220 AIGUES-MORTES
- BARJON INDIVISION : ALL DES PRES DU VERDON 04500 QUINSON
- IMMOPOLE : 22 RUE ALFRED LUMIERE 97122 BAIE-MAHAULT
- INDIVISION ACH : 7 AV DE LA GARE 21210 SAULIEU
- INDIVISION CREUSOT : 121 AV DE VERDUN 92320 CHATILLON
- LINCET HUBERT ET DANIEL : 36 AV AMERIGO VESPUCCI 17000 LA ROCHELLE
- MARYNA : 7 RUE GABIAN
- SCI DEMETER INVEST : 32 RUE RAMEY 75018 PARIS 18
- SYLMA : RES DES PARCS DU RAYOL 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ASCOTT KLEBER- VILLANI FREDERIC : 34 RUE JULES VERNE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ACORD : 37 RUE MARJOLIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ARAGO INTERESSEMENT : 5 PL DU GAL LECLERC 92300 LEVALLOIS-PERRET
- AXEGAZ : 120 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- AZIALO : 120 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- C2VITAE : 94 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EFFICONSEIL : 18 RUE LOUIS BLANC 92300 LEVALLOIS-PERRET
- KLEY CERGY 2 OPERATIONS : 38 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MENG HOUR : 34 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PRO FILS PLUS : 94 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- S.C.I. B.S. MILANI LTEIF : 15 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI DANIELS : 115 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI GIERESI : 94 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI LEOPAULD : 4 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SILVERA : 45 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ASCOTT KLEBERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives