PARMENTIER
Présentation générale de PARMENTIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARMENTIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARMENTIER est situé au 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 07 décembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352782890 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- - l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais exclus
- - l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- - les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
Chiffre d’affaire
PARMENTIER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 18 827.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PARMENTIER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PARMENTIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15352782890
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARMENTIER de part son activité de 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (59.2% des salariés)
- 01619 : Cabinets dentaires (17.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2.6% des salariés)
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (1.7% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (1.6% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.3% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bosch, eduardo
- guiraud, joël
- guiraud, joël ;
- szollosi, olivier,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARMENTIER
- : Gérant partant : Guiraud, Joël ; nomination du Gérant : Bosch, Eduardo
- 2011-03-16 : Gérant partant : Szollosi, Olivier, nomination du Gérant : Guiraud, Joël
Les autres mandats des administrateurs
- bosch, eduardo :
- 2020-09-29 : CHARCOT GESTION (389569211)
- 2020-09-29 : DV GESTION (389435553)
- 2020-09-27 : CHATEAU LONDON (388617110)
- 2020-09-27 : DEJARDINS INVESTISSEMENT SRL (352779789)
- 2020-09-27 : BOODVANI (383870516)
- 2020-09-27 : CPL INVESTISSEMENTS (383048972)
- 2020-09-27 : CAMPACHRIS (382865756)
- 2020-09-27 : DE BOISSY (389497546)
- 2020-09-27 : B V (385027214)
- 2020-09-27 : COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION COFINGES (383344207)
- 2020-09-27 : DIDEROT INVESTISSEMENTS (392041463)
- 2020-09-27 : CALLIES GESTION (381936343)
- 2020-09-27 : DAX GESTION SRL (378085674)
- 2020-09-27 : CHAVABE (383848157)
- 2020-09-27 : DELAMBRE INVEST (422620930)
- 2020-09-27 : CALLIES BE GESTION (388916124)
- 2020-09-27 : CZX PATRIMOINE (389548777)
- 2020-09-20 : MAUVES INVEST (383273943)
- 2020-09-18 : SOJECA (391896081)
- 2020-09-18 : TAURUS (382536274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARMENTIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARMENTIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352782890 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1989-12-07 : jeudi 07 décembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARMENTIER- CO
2019 | 47 367.00 | 47 367.00 |
2018 | 28 288.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | 18 827.00 |
2018 | 18 807.00 |
2019 | 47 367.00 |
2018 | 28 288.00 |
2019 | 18 827.00 |
2018 | 18 807.00 |
2019 | 18 827.00 |
2018 | 18 807.00 |
2019 | 20 064.00 |
2018 | 20 064.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARMENTIER- jeudi 01 janvier 1970: Modification
Bodacc B n° publié le //Annonce n° 1077 N° RCS : 352782890 - Dénomination : PARMENTIER SRL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Guiraud, Joël ; nomination du Gérant : Bosch, Eduardo - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 16 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110053 publié le 16/03/2011Annonce n° 1855 N° RCS : 352782890 - Dénomination : PARMENTIER SRL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Szollosi, Olivier, nomination du Gérant : Guiraud, Joël - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 06 juillet 2012: Depot des comptes
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARMENTIER- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARMENTIER- LAMOTTE ROMUALD : LA JAMBETTE 97200 FORT-DE-FRANCE
- ALLO PONT SOINS : 156 RUE DU 19 MARS 1962 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
- B.C.B.G. : 15 AV DU CHATEAU 69003 LYON 3EME
- CENTRE MEDICAL DES EAUX VIVES : 8 RUE DES EAUX VIVES 66170 MILLAS
- INFIRMIERES DE MOUROUX SLC : 641 AV DU MARECHAL LECLERC 77120 MOUROUX
- LE CAB KINE : 65 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS 4
- LES KINES DU STADE : 6A RUE DU STADE 67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
- SCM ADELINE : 44 AV DE TOULOUSE 87260 PIERRE-BUFFIERE
- SCM AURELYNE SOINS INFIRMIERS : 5 AV GENERAL DE GAULLE 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- SCM CMC REGINA : 73 BD CIMIEZ 06000 NICE
- SCM DES DOCTEURS SILARI - FUM : 9 RUE NICOLAS POUSSIN 86800 SAINT JULIEN L'ARS
- SCM DRAY-MEYNADIER : 18 BD VICTOR HUGO 30000 NIMES
- SCM GUYOT DIDIER : 34 RUE DU MARECHAL FOCH 57130 ARS-SUR-MOSELLE
- SCM L'EQUERRE DE LA SANTE : 9 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 37500 CHINON
- SCM MAUPERTUIS MEDICAL : 8 CHE DE LA DHUY 38240 MEYLAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARMENTIER- ANDRIEU PIERRE : 105 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- FRACHON HUGUES : 10 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- JOBELET CEDRIC : 3 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- VARIN-BERNIER STANISLAS : 2 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
- B.M.P.C. PARTICIPATIONS : 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- BIODOMES DE PARIS : 122 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BT COSMETICS FRANCE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- CONNECTING FOOD INVESTMENT : 30 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- COPR 9 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS : 9 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- HOLDING INVESTISSEMENT LES DUNES : 13 RUE SAINT FLORENTIN 75008 PARIS 8
- HOTEL SPM : 64 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- OPALE 1 : 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8
- SCI CLOS MAUBERT : 10 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- SCI DES BORDS DE L'HUISNE : 235 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SECTROR : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARMENTIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives