AURAM
Présentation générale de AURAM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AURAM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AURAM est situé au ZONE ARTISANALE DU GRAND CHAMP 38140 APPRIEU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 février 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 353722861 au greffe de VIENNE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.74A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- - le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
- - le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
Chiffre d’affaire
AURAM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 464 159.00 € pour un résultat de 152 503.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
AURAM est du ressort du greffe de VIENNE dont les coordonnées postales sont 38217 VIENNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0428380560 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr
TVA intracommunautaire
Si AURAM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41353722861
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AURAM de part son activité de 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie) sont :
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (28.9% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (22% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (19.5% des salariés)
- 00804 : VRP (14.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.4% des salariés)
- 01387 : Métallurgie Flandres Douaisis (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- buria (ludovic).
- buria busto (josé), nouveau
Les modifications survenues dans l'administration de la société AURAM
- 2008-04-10 : gérant partant : BURIA BUSTO (José), nouveau gérant : BURIA (Ludovic).
- 2011-11-25 : BURIA Ludovic nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. BURIA José Ramon nom d'usage : BURIA devient gérant.
- 2013-04-10 : BURIA José Ramon nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. BURIA Olivier nom d'usage : BURIA devient gérant.
- 2014-08-27 : BURIA Olivier nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. IVANES Patrice Fernand Albert nom d'usage : IVANES devient président. GRAS Evelyne Marie-Madeleine nom d'usage : IVANES devient directeur général. Société à responsabilité limitée J.CAUSSE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée JEAN & BERNARD CAUSSE devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-06-24 : IVANES Patrice Fernand Albert nom d'usage : IVANES n'est plus président. Société à responsabilité limitée GRASIVAUR devient président.
- 2016-03-24 : Société à responsabilité limitée JEAN & BERNARD CAUSSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GERMAIN ASSOCIES SARL devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2019-07-18 : Société à responsabilité limitée GRASIVAUR n'est plus président. GRAS Evelyne Marie-Madeleine nom d'usage : IVANES n'est plus directeur général. IVANES Aurélien Olivier Jean-Marc nom d'usage : IVANES devient président. GRANDSAIGNE Marion Eugénie nom d'usage : GRANDSAIGNE devient directeur général
- 2020-12-10 : Société à responsabilité limitée J.CAUSSE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GERMAIN ASSOCIES SARL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AURAM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AURAM |
Dénomination usuelle de l'unité légale | WELDOM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353722861 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-02-01 : jeudi 01 février 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 46.74A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AURAM- CO
2019 | 1 488 554.00 | 1 066 781.00 |
2018 | 421 772.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 |
2019 | 132 396.00 |
2018 |
2019 | 1 066 781.00 |
2018 |
2019 | 2 464 159.00 | 2 464 615.00 |
2018 | 456.00 |
2019 | 152 503.00 |
2018 |
2019 | 132 396.00 |
2018 |
2019 | 396 509.00 | 88 101.00 |
2018 | 308 408.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AURAM- jeudi 10 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080062 publié le 10/04/2008Annonce n° 251 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 100000 EUR - Administration : gérant partant : BURIA BUSTO (José), nouveau gérant : BURIA (Ludovic). - Modification : modification survenue sur l'administration, date d'effet : 01/10/2007
- samedi 09 août 2008: Depot des comptes
- mardi 18 mai 2010: Depot des comptes
- vendredi 13 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110228 publié le 25/11/2011Annonce n° 922 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : BURIA Ludovic nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. BURIA José Ramon nom d'usage : BURIA devient gérant. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 10 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130070 publié le 10/04/2013Annonce n° 309 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : BURIA José Ramon nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. BURIA Olivier nom d'usage : BURIA devient gérant. - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 22 mai 2014: Depot des comptes
- mercredi 27 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140163 publié le 27/08/2014Annonce n° 1035 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA Fabrication, réparation serrurerie, achat, vente en gros, demi-gros et au détail de quincaillerie, d'appareils ménagers divers, découpe acier, bois, façonnage clés. Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'artices de bricolage. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : BURIA Olivier nom d'usage : BURIA n'est plus gérant. IVANES Patrice Fernand Albert nom d'usage : IVANES devient président. GRAS Evelyne Marie-Madeleine nom d'usage : IVANES devient directeur général. Société à responsabilité limitée J.CAUSSE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée JEAN & BERNARD CAUSSE devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'activité. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
- mercredi 24 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150119 publié le 24/06/2015Annonce n° 1565 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : IVANES Patrice Fernand Albert nom d'usage : IVANES n'est plus président. Société à responsabilité limitée GRASIVAUR devient président. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 09 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 24 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160059 publié le 24/03/2016Annonce n° 1062 N° RCS : 353722861 - Dénomination : BURIA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée JEAN & BERNARD CAUSSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GERMAIN ASSOCIES SARL devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- samedi 23 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 06 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190137 publié le 18/07/2019Annonce n° 2127 N° RCS : 353722861 - Dénomination : AURAM - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée GRASIVAUR n'est plus président. GRAS Evelyne Marie-Madeleine nom d'usage : IVANES n'est plus directeur général. IVANES Aurélien Olivier Jean-Marc nom d'usage : IVANES devient président. GRANDSAIGNE Marion Eugénie nom d'usage : GRANDSAIGNE devient directeur général - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
- jeudi 14 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200240 publié le 10/12/2020Annonce n° 2034 N° RCS : 353722861 - Dénomination : AURAM - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée J.CAUSSE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GERMAIN ASSOCIES SARL n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AURAM- mardi 02 avril 2002 : Fermé
RTE DE GRENOBLE 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS - mardi 15 avril 2014 : BRICOMARCHE Ouvert
ZONE ARTISANALE DU GRAND CHAMP 38140 APPRIEU - vendredi 25 décembre 1998 : Fermé
41 AV ARISTIDE BRIAND 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AURAM- ALECSIA GROUP : 20 RUE DU MONUMENT 54840 FONTENOY-SUR-MOSELLE
- AMBIANCE BOIS ET GRANULES : 102 AV CHARLES DE GAULLE 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- CHAPELU DISTRIBUTION : 91 RUE CASTELLION 01100 OYONNAX
- COMTOIR DU BATIMENT : 93 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- ERREBI-CODEM : 34 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- ETS ROCHETTOIS PICARD : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE LA ROCHETTE 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
- FIXANIT : 21 AV DE BELGIQUE 06220 VALLAURIS
- GAYA TAILOR MADE : 10 RUE PRINCIPALE 68960 ILLTAL
- GEFIX SNC : 105 RUE MONTMOUSSEAU 26800 PORTES-LES-VALENCE
- LEBERT : 521 RUE LAVOISIER 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- M.C. CARPE DIEM : 142 RTE DEPARTEMENTALE 502 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
- SERCOM : LD PETIT PEROU 97139 LES ABYMES
- SIYOUR : 86 AV DE LA REPUBLIQUE 59113 SECLIN
- SOCIETE GOUVY : RUE DES TRAPPIERS USINE GOUVY 54380 DIEULOUARD
- SPAX FRANCE : 7 RUE PAUL HENRI SPAAK 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AURAM- BEN LARBI KENZA : 21 HAM DU GRAND PRE 38140 RENAGE
- BOUCHET DANIEL : LA PLAINE DE BIEVRE 38140 RIVES
- DENIS STEACY : 248 RUE TAILLEFER 38140 RIVES
- DUDZIK OLIVIER : LD LES LACETS 38140 RENAGE
- FABRE VINCENT : 425 LES HAUTS DE PLAMBOIS 38140 APPRIEU
- MOREL GWENAELLE : 133 RUE ALFRED BUTTIN 38140 RIVES
- PERRON ANASTASIA : 1511 RUE DE LA REPUBLIQUE 38140 RENAGE
- ASS EDUCATION POPUL LA MURETTE : 38140 LA MURETTE
- DOUILLET TIGE : 2 RUE EMILE ZOLA 38140 IZEAUX
- FGMS IMMO : 50 CHE DU MARAIS FLEURY 38140 RENAGE
- JENOLEZO : LE LEVATEL 38140 RIVES
- LE GRAND ARBRE : 245 RUE DU GRAND ARBRE 38140 LA MURETTE
- MT ENTREPRISE : 327 RUE DE L HOPITAL 38140 RIVES
- PAUSE FAMILL' : 182 RUE DU BOURG 38140 SAINT-BLAISE-DU-BUIS
- ZAD : 210 RTE D'IZEAUX 38140 BEAUCROISSANT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AURAMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives