PHAOS
Présentation générale de PHAOS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PHAOS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PHAOS est situé au 18 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 décembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 353751902 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 96.02B ( Soins de beauté)
L'activité déclarée au greffe est : Soins de beauté
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 96.02B (Soins de beauté), les activités sont :
- - l'épilation
- - les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc.
- - les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique
Chiffre d’affaire
PHAOS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 205 206.00 € pour un résultat de 12 101.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
PHAOS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PHAOS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58353751902
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PHAOS de part son activité de 96.02B ( Soins de beauté) sont :
- 00972 : Parfumerie de détail et esthétique (87.7% des salariés)
- 02596 : Coiffure (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cantin, gilles
- chabert, patrice ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société PHAOS
- 2020-03-22 : Gérant partant : Chabert, Patrice ; nomination du Gérant : Cantin, Gilles
Les autres mandats des administrateurs
- cantin, gilles :
- 2020-12-01 : SCEA DE LA MOTTE (891467714)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PHAOS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PHAOS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ERICSON INSTIT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353751902 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1989-12-01 : vendredi 01 décembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 96.02B : Soins de beauté |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Autres activités de services |
Sous section | Autres services personnels |
Activite | Soins de beauté |
Synonyme | esthéticien, esthéticienne, soins esthétiques, manucure, maquilleur, maquilleuse |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PHAOS- CO
2019 | 214 277.00 | 165 637.00 |
2018 | 48 641.00 | 159 611.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | 11 090.00 |
2018 | 5 843.00 |
2019 | 165 637.00 |
2018 | 159 611.00 |
2019 | 205 206.00 | 205 206.00 |
2018 | 194 084.00 |
2019 | 12 101.00 |
2018 | 6 101.00 |
2019 | 11 090.00 |
2018 | 5 843.00 |
2019 | 75 529.00 |
2018 | 75 529.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PHAOS- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 novembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 13 novembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200058 publié le 22/03/2020Annonce n° 1278 N° RCS : 353751902 - Dénomination : PHAOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Chabert, Patrice ; nomination du Gérant : Cantin, Gilles - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PHAOS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
18 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PHAOS- BATINDI AGNES : 43 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17
- CUDELOU MELODIE : LA BROCHARDIERE 50370 BRECEY
- DE NARDI CAPUCINE : 189 RUE DES FOSSES DE LA VILLE 47430 LE MAS D'AGENAIS
- GERARD MARIE-FRANCE : 52 RUE MONGE 26000 VALENCE
- GUET VANESSA : 19 AV LAFAYETTE 13200 ARLES
- MINARD SALOME : 5 RUE TAGORE 75013 PARIS 13
- RENARD EMILIE : 80 AV CHARLES DE GAULLE 91380 CHILLY-MAZARIN
- SOKOLOVA YULIA : 93 CRS DE LA MARNE 33470 GUJAN-MESTRAS
- VATSAVONG SOUPHAPHANH : 35 BD DU SEGRAIS 77185 LOGNES
- VIEIRA AUDREY : 3 RUE DU PREBONHOMME 22240 FREHEL
- FARGE-BUDIMIR : 34 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16
- GLOSSBUSTER : 72 RUE DU REVEREND PERE C GILBERT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- JIVINY NAILS : 219 RUE PIERRE BROSSOLETTE 93160 NOISY-LE-GRAND
- MADEMOISELLE FATY : 14 RUE PAUL BERT 92700 COLOMBES
- SARL COTE ONGLES STUDIO : 120 AV DU GENERAL DE GAULLE 16800 SOYAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PHAOS- BOUNEDJAR MOHAMED : 87 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- CHATRI AHMED : 3 PL LEON DEUBEL 75016 PARIS 16
- CHEVALIER FRANCOIS : 23 AV THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS 16
- DUCHE GERARD : 49 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 16
- LETU JEAN : 11 RUE CHANEZ 75016 PARIS 16
- LEVY-BRUHL JEANNE : 12 RUE WILHEM 75016 PARIS 16
- B&A : 59 AV MOZART 75016 PARIS 16
- IMAUTEUIL : 12 RUE ANTOINE ROUCHER 75016 PARIS 16
- SCI LES SARCELLES : 25 RUE LECONTE DE LISLE 75016 PARIS 16
- SCI RIMIC : 47 RUE DU GENERAL DELESTRAINT 75016 PARIS 16
- SCI SOGNU : 3 RUE A COLLEDEBOEUF 75016 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE ALONEL-L : 84 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16
- STRIKE SERVICES : 49 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- TRI : 6 RUE RENE BAZIN 75016 PARIS 16
- VAUBAN BONNEL : 43 RUE RAFFET 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PHAOSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives