LE MELEZIN
Présentation générale de LE MELEZIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE MELEZIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE MELEZIN est situé au HOTEL LE SAVOY 73120 COURCHEVEL
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 09 février 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 353775455 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 800 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
LE MELEZIN à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 094 085.00 € pour un résultat de -747 583.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
LE MELEZIN est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si LE MELEZIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04353775455
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE MELEZIN de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- fonquernie guillaume victor gabriel
- henault evelyne
- internationale d'expertise index
- lov group invest
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE MELEZIN
- 2014-01-17 : Associé indéfiniment responsable : Melezin en fonction le 09 Janvier 2014 Gérant : LOV GROUP INVEST en fonction le 09 Janvier 2014
- 2014-02-20 : Associé indéfiniment responsable : Melezin en fonction le 09 Janvier 2014 Gérant : LOV GROUP INVEST en fonction le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014
- 2014-05-25 : Président : LOV GROUP INVEST modification le 15 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014
- 2014-08-12 : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 Président : PETILAIRE-BELLET Séverine Marthe en fonction le 04 Août 2014
- 2015-06-03 : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 Directeur général : PETILAIRE-BELLET Séverine Marthe modification le 26 Mai 2015 Président : LOV GROUP INVEST en fonction le 26 Mai 2015
- 2017-03-15 : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 ; Président : LOV GROUP INVEST en fonction le 26 Mai 2015 ; Directeur général délégué : SILVANT Jacques Emile en fonction le 10 Mars 2017 ; Directeur général : FONQUERNIE Guillaume Victor Gabriel en fonction le 10 Mars 2017
- 2020-10-15 : Président : LOV GROUP INVEST ; Directeur général : FONQUERNIE Guillaume Victor Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX ; Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne
Les autres mandats des administrateurs
- fonquernie guillaume victor gabriel :
- 2020-10-15 : Airelles (494378607)
- henault evelyne :
- 2020-12-22 : MELUN IMPRESSIONS (786950501)
- 2020-10-06 : KPMG AUDIT IS (512802653)
- 2020-06-16 : PLENUM (394115604)
- 2020-03-13 : KPMG AUDIT EST (512802695)
- 2020-02-28 : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE (512612391)
- 2020-02-27 : KPMG AUDIT SUD-EST (512802729)
- 2020-02-18 : KPMG AUDIT FS I (512802596)
- 2020-01-23 : AUTOMOBILES DEFENSE (642043582)
- 2019-11-06 : FIDAL ET ASSOCIES (775726433)
- 2019-10-31 : KPMG ASSOCIES (478921612)
- 2019-10-29 : COMPAGNIE OPTORG (552126385)
- 2019-10-29 : KPMG S.A (775726417)
- 2019-01-29 : BRIOLE Avocats (444543326)
- 2016-05-31 : ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN ET CIE (702041682)
- 2015-10-23 : G.I.R.E.V. GESTION INDUSTRIELLE DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION (397559485)
- 2015-04-22 : CIGEST CONSEILS (378740468)
- 2014-03-19 : GEFICO (310186994)
- 2014-03-19 : ABO (339899783)
- 2012-10-30 : ANDRE MARTIN AUDIT (451423776)
- 2012-08-14 : MBA - AUDIT (381789486)
- internationale d'expertise index :
- 2020-12-22 : MELUN IMPRESSIONS (786950501)
- 2020-11-19 : PLENUM (394115604)
- 2020-10-27 : PERF'FORM'IMMO CONSEILS (507898336)
- 2020-10-06 : KPMG AUDIT IS (512802653)
- 2020-06-05 : FIDAL (525031522)
- 2020-05-28 : DEPOT PETROLIER DE LA COTE D'AZUR (342777828)
- 2020-03-10 : GVM (488151192)
- 2020-03-03 : KPMG AUDIT NORMANDIE (512772567)
- 2020-02-28 : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE (512612391)
- 2020-02-27 : KPMG AUDIT SUD-EST (512802729)
- 2020-02-18 : KPMG AUDIT FS I (512802596)
- 2020-01-23 : AUTOMOBILES DEFENSE (642043582)
- 2019-11-06 : FIDAL ET ASSOCIES (775726433)
- 2019-10-31 : KPMG ASSOCIES (478921612)
- 2018-09-02 : SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB (572210011)
- 2013-07-31 : ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (339665069)
- 2013-01-17 : KPMG AUDIT DFA (512802497)
- 2010-12-19 : SECODEX (380107292)
- lov group invest :
- 2021-01-28 : LOV HOTEL COLLECTION HOLDING (841029051)
- 2021-01-07 : BetClic Everest Group (501420939)
- 2020-10-18 : LA BASTIDE DE GORDES & SPA (344283999)
- 2020-10-15 : HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE (418899357)
- 2020-10-15 : Airelles (494378607)
- 2013-11-12 : FINANCIERE LOV (487997660)
- 2011-12-27 : Mangas Lov (510815020)
- 2011-12-15 : BANIJAY INVESTMENT SAS (504843079)
- 2011-09-28 : LOV HOTELS COLLECTION (509168951)
- 2011-09-04 : LOV & B INVESTMENT SAS (507642163)
- 2011-08-21 : FRANCOIS 1ER ENERGIE (501122899)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE MELEZIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE MELEZIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353775455 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-02-09 : vendredi 09 février 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE MELEZIN- CO
2018 | 46 271 529.00 | 39 337 673.00 |
2017 | 6 933 856.00 | 37 688 121.00 |
2018 | 1 800 000.00 |
2017 | 1 800 000.00 |
2018 | -755 106.00 |
2017 | -389 007.00 |
2018 | 39 337 673.00 |
2017 | 37 688 121.00 |
2018 | 1 094 085.00 | 1 094 085.00 |
2017 | 6 593 710.00 |
2018 | -747 583.00 |
2017 | -388 340.00 |
2018 | -755 106.00 |
2017 | -389 007.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE MELEZIN- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- lundi 09 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140012 publié le 17/01/2014Annonce n° 1079 N° RCS : 353775455 - Dénomination : SCI SAVOY - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Associé indéfiniment responsable : Melezin en fonction le 09 Janvier 2014 Gérant : LOV GROUP INVEST en fonction le 09 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 20 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140036 publié le 20/02/2014Annonce n° 1287 N° RCS : 353775455 - Dénomination : SCI SAVOY - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Associé indéfiniment responsable : Melezin en fonction le 09 Janvier 2014 Gérant : LOV GROUP INVEST en fonction le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'adresse du siège.
- mardi 29 avril 2014: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1142 N° RCS : 353775455 - Dénomination : SCI SAVOY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 596500.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- dimanche 25 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140100 publié le 25/05/2014Annonce n° 1299 N° RCS : 353775455 - Dénomination : SAVOY l'acquisition de tous immeubles et de tous terrains notamment d'un ensemble immobilier a usage d'hôtellerie situe a Courchevel. l'administration et l'exploitation par location ou autrement des biens Susdesignes. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : LOV GROUP INVEST modification le 15 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité.
- jeudi 07 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140150 publié le 07/08/2014Annonce n° 921 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin création, acquisition, vente, location, prise à bail, gérance, installation, exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, stations de tourisme, maisons ou appartements meublés ou non, y compris en CO-propriété, résidences de logement d'habitation, résidences para-hôtelières, détention, acquisition, cession, souscription et gestion de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières liées ou non à l'activité mentionnée précédemment, participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit dès lors que Ces opérations peuvent se rattacher à l'objet social et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières permettant de faciliter l'accomplissement de cet objet. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 850000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de l'activité. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SAVOY nouvellement dénommée Le Mélézin Forme juridique SAS Siège social rue de Bellecôte, COURCHEVEL
- mardi 12 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140153 publié le 12/08/2014Annonce n° 2211 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 Président : PETILAIRE-BELLET Séverine Marthe en fonction le 04 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 19 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140201 publié le 19/10/2014Annonce n° 995 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin création, acquisition, vente, location, prise à bail, gérance, installation, exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, stations de tourisme, maisons ou appartements meublés ou non, y compris en CO-propriété, résidences de logement d'habitation, résidences para-hôtelières, gestion de restaurants, brasserie, cafés et bar, détention, acquisition, cession, souscription et gestion de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières liées ou non à l'activité mentionnée précédemment, participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit dès lors que Ces opérations peuvent se rattacher à l'objet social et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières permettant de faciliter l'accomplissement de cet objet. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 03 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150104 publié le 03/06/2015Annonce n° 1683 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 Directeur général : PETILAIRE-BELLET Séverine Marthe modification le 26 Mai 2015 Président : LOV GROUP INVEST en fonction le 26 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170052 publié le 15/03/2017Annonce n° 921 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne en fonction le 11 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 11 Février 2014 ; Président : LOV GROUP INVEST en fonction le 26 Mai 2015 ; Directeur général délégué : SILVANT Jacques Emile en fonction le 10 Mars 2017 ; Directeur général : FONQUERNIE Guillaume Victor Gabriel en fonction le 10 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 30 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170230 publié le 30/11/2017Annonce n° 1504 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1800000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 15 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200201 publié le 15/10/2020Annonce n° 1785 N° RCS : 353775455 - Dénomination : Le Mélézin Création, acquisition, vente, location, prise à bail, gérance, installation, exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, stations de tourisme, maisons ou appartements meublés ou non, y compris en co-propriété, résidences de logement d'habitation, résidences para-hôtelières, gestion de restaurants, brasserie, cafés et bar, détention, acquisition, cession, souscription et gestion de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières liées ou non à l'activité mentionnée précédemment, participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit dès lors que ces opérations peuvent se rattacher à l'objet social et , plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières permettant de faciliter l'accomplissement de cet objet - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LOV GROUP INVEST ; Directeur général : FONQUERNIE Guillaume Victor Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX ; Commissaire aux comptes suppléant : HENAULT Evelyne - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE MELEZIN- vendredi 04 juillet 2014 : Ouvert
HOTEL LE SAVOY 73120 COURCHEVEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE MELEZIN- GNAOUI FATOUM : 13 ALL COMMANDANT CHARCOT 44000 NANTES
- OUCHENE BRAHIM : 165 BD D'ALSACE LORRAINE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- ALM RESTAURATION : 17 RUE NATIONALE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES
- FAFOU'S : LIEU DIT POIRIER MALENDURE 97125 BOUILLANTE
- FIORE DI SOLE : LD SOLENZARA 20145 SARI-SOLENZARA
- H.D.F. : 47 PL DU GENERAL DE GAULLE 37500 CHINON
- HOTEL VILLA PROVENCALE : RUE DES MAURES 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- HOTELLERIE DE LA MULE BLANCHE : LA BOURGADE 04300 MANE
- LCH : 21 RUE ARTHUR RIMBAUD 66700 ARGELES-SUR-MER
- LE RANDONNEUR DES VOSGES : CHE DU RUXELIER 88460 CHENIMENIL
- LES GENTIANES : 299 AV DE BRANDES 38750 HUEZ
- LES LAUNES : 16 RUE ALPHONSE DAUDET 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
- SARL LA GRANGE DE LA DUPUISE : LD LA DUPUISE 33920 CIVRAC-DE-BLAYE
- SNC HOTEL LAVOISIER MALESHERBES : 21 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- SPS : 45 AV FELIX VIALLET 38000 GRENOBLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE MELEZIN- BLANC ADELINE : ESF DE COURCHEVEL 1850 73120 COURCHEVEL
- CONTAMINE SYLVIE : COURCHEVEL 1550 73120 COURCHEVEL
- GIRARDEAU MICHEL : COURCHEVEL 1850 73120 COURCHEVEL
- PACHOD NOEL : LD COURCHEVEL 73120 COURCHEVEL
- RAYOT HELENE : RUE DU MARQUIS 73120 COURCHEVEL
- 2JSA : RUE DU VIEUX MORIOND 73120 COURCHEVEL
- ALRIC LEPEUDRY PARTICIPATIONS ET EXPLOITATION : LE FORUM 73120 COURCHEVEL
- BERY : 193 RUE DU LETELE 73120 COURCHEVEL
- COPROPRIETE BOISSIERE SAPINIERE : RUE COSPILLOT 1850 73120 COURCHEVEL
- JACQUOT FABIEN ET ALINE : LE PLANTRET 73120 COURCHEVEL
- LIKEN : RES 1650 73120 COURCHEVEL
- SCI CARISA : LE PRAZ 73120 COURCHEVEL
- SCI CHAMOIS : LD LE PLANTRET 73120 COURCHEVEL
- SCI DS : ST BON LE HAUT 73120 COURCHEVEL
- SOCIETE DU TELEBAR DU VERDON : COURCHEVEL 1850 73120 COURCHEVEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE MELEZINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives