PARTICIPATIONS PREMIERES
Présentation générale de PARTICIPATIONS PREMIERES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARTICIPATIONS PREMIERES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARTICIPATIONS PREMIERES est situé au 7 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 19 octobre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 377986831 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
PARTICIPATIONS PREMIERES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PARTICIPATIONS PREMIERES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PARTICIPATIONS PREMIERES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47377986831
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARTICIPATIONS PREMIERES de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- loeper, pierre,
- raviot de saint anthost, jean raymond
- sardet, pierre
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARTICIPATIONS PREMIERES
- 2015-07-19 : Directeur général partant : Raviot De Saint Anthost, Jean Raymond
- 2016-07-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Loeper, Pierre, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sardet, Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- loeper, pierre, :
- 2015-07-26 : BTP GESTION S.A. (702021015)
- 2008-12-03 : COMPAGNIE FINANCIERE CHEVRILLON (410333355)
- sardet, pierre :
- 2015-01-04 : VENELLE INVESTISSEMENT (414738070)
- 2012-11-11 : SP POISSY RETAIL ENTERPRISES (449116862)
- 2012-10-24 : CERRUTI 1881 (672025756)
- 2011-08-19 : SOFIGEXI (317921914)
- 2011-08-05 : RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE (504961806)
- 2011-06-22 : COMMERCES DE LA REPUBLIQUE (504961673)
- 2009-11-01 : ISOCHEM (304828502)
- 2009-10-27 : APAX PARTNERS SA (309044840)
- 2008-07-11 : LA GADOLE SAS (722059938)
- 2008-07-06 : VENELLE PLUS (487494551)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARTICIPATIONS PREMIERES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARTICIPATIONS PREMIERES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 377986831 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-10-19 : jeudi 19 octobre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARTICIPATIONS PREMIERESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARTICIPATIONS PREMIERES- mercredi 10 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150136 publié le 19/07/2015Annonce n° 1189 N° RCS : 377986831 - Dénomination : PARTICIPATIONS PREMIERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 60000 EUR - Administration : Directeur général partant : Raviot De Saint Anthost, Jean Raymond - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 19 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160140 publié le 19/07/2016Annonce n° 2276 N° RCS : 377986831 - Dénomination : PARTICIPATIONS PREMIERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 60000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Loeper, Pierre, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sardet, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 04 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARTICIPATIONS PREMIERES- mardi 31 mars 1992 : Fermé
128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 - vendredi 01 avril 1994 : Fermé
251 BD PEREIRE 75017 PARIS 17 - mercredi 24 mars 2004 : Fermé
6 RUE SEDILLOT 75007 PARIS 7 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
58 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARTICIPATIONS PREMIERES- 3H IMMO : 9 SQ DES MESANGES 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
- AQUITAINE AMENAGEURS : 20 CHE PETIT BORDEAUX 33610 CANEJAN
- AU BONHEUR DE BARNABE : 68 CHE DE TRINCHET 31790 SAINT-JORY
- BG HABITAT : 38 RUE FOIRAINE 80800 MARCELCAVE
- INVESTISSEMENT AVEC LE COEUR : 66 RTE DE SAINT CYR 27370 LA SAUSSAYE
- JASBEG2020 : 134 RUE DES SOUCHONS 71870 HURIGNY
- KOSIM : 59 BD LANNES 75116 PARIS 16
- LY 01 : 2 RUE SAINT PAUL 97420 LE PORT
- MEOGAS IMMOBILIER : 705 RTE DE HESSE 33121 CARCANS
- PREM : BD GAMBETTA 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
- SARL HARMONY : 4 PL DE LA CATHEDRALE 68000 COLMAR
- SARL LF RHONE : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SCI DU CALVAIRE : 119 RUE BORDIER 60150 LONGUEIL-ANNEL
- SNC LOUMED : 1 RUE CONRAD KILIAN 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
- SOCIETE D'EXPERTISE ET METRISE DU BATIMENT : 7 RUE AMPERE 65100 LOURDES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARTICIPATIONS PREMIERES- CAPPIELLO STEFANO : 13 RUE LAVANDIERES STE OPPORTUNE 75001 PARIS 1
- FENEAU DIDIER : 3 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- JEANNINE LUDOVIC : 9 RUE DE LA GRANDE TRUANDERIE 75001 PARIS 1
- MERCIER EDOUARD : 400 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- BEAUTIX TRADE SARL : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- COMITE MUNICIPAL D'ANIMATION DU PREMIER ARRONDISSEMENT : 4 PL DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- E.47 AGENCY : 217 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- ETOILE 99 : 374 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- GALERIE EUGENIA : 2 PL DU PALAIS ROYAL 75001 PARIS 1
- IPSEITE : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- PHILIDOR HOLDING : 231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- S.C. UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE : 9 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- SCI SAINT HONORE : 314 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- SCI SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL : 65 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
- V2M AVENIR : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARTICIPATIONS PREMIERESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives