SG2P
Présentation générale de SG2P
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SG2P et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SG2P est situé au 9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 12 mars 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 378108575 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.29Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de produits d'épicerie
- - le commerce de détail de produits laitiers et d'ufs
- - les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Chiffre d’affaire
SG2P à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 316 404.00 € pour un résultat de -22 885.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
SG2P est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SG2P est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74378108575
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SG2P de part son activité de 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (72% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (12.6% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.9% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kpmg audit id
- mainguy, delphine,
- salustro reydel sa,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SG2P
- 2011-07-21 : Directeur général délégué partant : Mainguy, Delphine, Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2018-02-02 : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016 ; Directeur général délégué : BOUSSARD Charles en fonction le 31 Janvier 2018
- 2019-04-09 : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016
- 2019-05-26 : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016 ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane en fonction le 23 Mai 2019
- 2021-04-11 : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2021-06-08 : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2021-07-02 : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : CLAIRE Dorian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit id :
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-15 : HIPPOCRATE PHI (515363000)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : LAPPSET FRANCE SAS (529603284)
- 2021-01-05 : EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (798894655)
- 2021-01-02 : ITELLIGENCE FRANCE (432065191)
- 2020-12-26 : ARESO (509349650)
- 2020-12-26 : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (312139215)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-13 : BABILOU IMMO SARL (448908558)
- 2020-11-30 : ENERTHERM (439008343)
- 2020-11-27 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (572139996)
- 2020-11-27 : NEPTUNE (380172171)
- 2020-11-12 : COLAS CENTRE OUEST (329338883)
- 2020-11-10 : PETROFER Société Nouvelle (528511314)
- 2020-10-29 : ETABLISSEMENTS VALENTIN (572211704)
- 2020-10-29 : MAISON 123 (444600464)
- 2020-10-29 : DV L'ISLE JOURDAIN SAS (799236518)
- 2020-10-27 : COFIROUTE (552115891)
- mainguy, delphine, :
- 2011-07-19 : SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL (410662266)
- salustro reydel sa, :
- 2013-08-13 : DEVELOPPEMENT & PARTENARIAT II (433177698)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SG2P et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SG2P |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 378108575 00267 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-03-12 : lundi 12 mars 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 47.29Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SG2P- CO
2020 | 2 190 510.00 | 2 159 425.00 |
2019 | 31 085.00 | 2 751 173.00 |
2020 | 37 500.00 |
2019 | 37 500.00 |
2020 | -11 311.00 |
2019 | 13 566.00 |
2020 | 2 159 425.00 |
2019 | 2 751 173.00 |
2020 | 4 316 404.00 |
2019 | 5 177 970.00 |
2020 | -22 885.00 |
2019 | 8 127.00 |
2020 | -11 311.00 |
2019 | 13 566.00 |
2020 | 1 996 858.00 |
2019 | 1 996 858.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SG2P- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 21 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110140 publié le 21/07/2011Annonce n° 2021 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37500 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Mainguy, Delphine, Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 20 mai 2015: Depot des comptes
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 novembre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/11/2016N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37500.00 EUR - Administration : Président : S G 2 S Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 02 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180023 publié le 02/02/2018Annonce n° 1755 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016 ; Directeur général délégué : BOUSSARD Charles en fonction le 31 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190070 publié le 09/04/2019Annonce n° 2016 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
- dimanche 26 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190101 publié le 26/05/2019Annonce n° 3086 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : S G 2 S modification le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 28 Octobre 2016 ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane en fonction le 23 Mai 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 11 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210071 publié le 11/04/2021Annonce n° 2677 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE STATIONS SERVICES DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION GERANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- lundi 31 mai 2021: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210110 publié le 08/06/2021Annonce n° 2564 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE STATIONS SERVICES DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION GERANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : GERTOSIO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 02 juillet 2021: Modification
Bodacc B n°20210128 publié le 02/07/2021Annonce n° 2138 N° RCS : 378108575 - Dénomination : SG2P L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE STATIONS SERVICES DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION GERANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LACHERET Yves ; Directeur général délégué : CLAIRE Dorian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SG2P- mardi 28 juillet 1992 : Fermé
101 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13 - jeudi 01 octobre 1998 : Fermé
15 AV PAUL DOUMER 92500 RUEIL-MALMAISON - jeudi 01 septembre 2016 : Fermé
61 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 - jeudi 25 décembre 2003 : POMME DE PAIN Fermé
PL DE LA PORTE DE PANTIN 75019 PARIS 19 - jeudi 09 février 2006 : AGIP Fermé
PL DE LA PORTE DE PANTIN 75019 PARIS 19 - mardi 07 novembre 2017 : BP Fermé
AIRE DE VIRONVAY NORD 27400 VIRONVAY - vendredi 01 octobre 2010 : BP Ouvert
AIRE DE FRONTONNAIS NORD 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS - jeudi 26 janvier 2006 : BP Fermé
AUTOROUTE A62 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS - mardi 07 novembre 2017 : BP Fermé
AIRE DE SAINT AMBREUIL 71240 SAINT-AMBREUIL - mardi 22 janvier 2013 : BP Fermé
AIRE DE VATAN 36150 MEUNET-SUR-VATAN - mardi 01 janvier 2008 : BP Fermé
AUTOROUTE A20 36150 MEUNET-SUR-VATAN - mercredi 23 janvier 2013 : Fermé
AIRE DES PORTES D'ANGERS SUD 49112 VERRIERES-EN-ANJOU - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
AUTOROUTE A11 49112 VERRIERES-EN-ANJOU - jeudi 24 janvier 2013 : BP Fermé
AUTOROUTE A 11 72400 VILLAINES-LA-GONAIS - lundi 01 janvier 2018 : Fermé
AUTOROUTE A6 89290 CHAMPS-SUR-YONNE - mardi 04 octobre 2011 : Ouvert
AIRE DE LA CHAPONNE 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE - mercredi 05 décembre 2012 : Fermé
AIRE DE TOUL CHAUDENAY 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL - jeudi 06 décembre 2012 : Fermé
AUT AIRE DE TOUL DOMMARTIN 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL - mardi 15 novembre 2011 : Ouvert
AUTOROUTE A4 55160 HAUDIOMONT - lundi 08 janvier 2018 : Fermé
AUTOROUTE A4 55160 HAUDIOMONT - mercredi 09 janvier 2013 : Fermé
AUTOROUTE A1 62128 CROISILLES - jeudi 24 février 2011 : Ouvert
AIRE DE LA FERTE 71240 SAINT-AMBREUIL - jeudi 17 janvier 2013 : Fermé
AUTOROUTE A36 39700 ORCHAMPS - mercredi 16 janvier 2013 : Fermé
AUTOROUTE A36 39700 AUDELANGE - dimanche 04 février 2018 : Ouvert
9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SG2P- HUBARD MARTINE : 11 RUE BELLETRUD 06530 SPERACEDES
- KROUNA JALILA : 3 RUE DES ECOLES 75005 PARIS 5
- NEGRE JOELLE : 24 RUE JEAN ROGER 34300 AGDE
- BALMA DIET : 11 RUE DES OEILLETS 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
- BIO'ZITIVE : 10 RUE DES FRENES 44680 SAINTE-PAZANNE
- BIOMASSIF : 1 RTE DES LACS 63610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
- BIOTIK : 43 RUE SAINT NICOLAS 76000 ROUEN
- GIE DU VAL D ELAN : 08160 FLIZE
- L.J.G : 30570 VAL-D'AIGOUAL
- LE P'TIT MARCHE PAYSAN : 11 AV JEAN MONNET 13410 LAMBESC
- LES GOURMANDISES D'EMMA : 12 RUE DU HAGUENECK 68920 WETTOLSHEIM
- P.V : 4 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES
- PVC DISTRIBUTION : 16 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SOCIETE LANDAISE DE GASTRONOMIE : LE SINTOT 40290 ESTIBEAUX
- UNAL DISTRIBUTION : 11 RUE JOSEPH JACQUARD 21300 CHENOVE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SG2P- CHATRY PHILIPPE : 40 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE
- MI JIA : 82 GALERIE DES DAMIERS 92400 COURBEVOIE
- SUROWIEC ZBIGNIEW : 4 RUE PIERRE LHOMME 92400 COURBEVOIE
- AQUATREPATTES : 1 RUE DES SALLES 92400 COURBEVOIE
- CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE PIERREFONDS : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- CPV SUN 40 : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- EYE DRESS : 72 QUAI MARECHAL JOFFRE 92400 COURBEVOIE
- GROUP CENTR COMMERCIAL CHARRAS : 18 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE
- MCI BTP : 45 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE
- PHYTOTHERAPIE EUROPENNE : 82 RUE DE COLOMBES 92400 COURBEVOIE
- REGIE VACANCES ANIMATION LOISIRS : PL DE L HOTEL DE VILLE 92400 COURBEVOIE
- SCI NOEMY : 11 RUE DE L INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE
- SCI QUENTIN : 20 RUE MOLIERE 92400 COURBEVOIE
- SHV GAS SUPPLY & RISK MANAGEMENT : 22 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE
- THIERRY MORACCHINI & ASSOCIES : 18 RUE LOUVAIN 92400 COURBEVOIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SG2PRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives