LES OPTICIENS AUBERGER
Présentation générale de LES OPTICIENS AUBERGER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES OPTICIENS AUBERGER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES OPTICIENS AUBERGER est situé au 94 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 11 juillet 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 378809743 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 68 602,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
LES OPTICIENS AUBERGER à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 735 829.00 € pour un résultat de -12 841.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
LES OPTICIENS AUBERGER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LES OPTICIENS AUBERGER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36378809743
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES OPTICIENS AUBERGER de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auberger, eric.
- caro, jean-pierre
- duong,
- gestionphi,
- macabet, julien.
- novikoff, pierre,
- priollaud-savey, françois,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES OPTICIENS AUBERGER
- 2008-09-30 : Directeur général partant : Macabet, Julien.
- 2008-09-30 : Président partant : Duong, nom d'usage : Auberger, Thi My Linh, nomination du Président : Auberger, Eric.
- 2014-10-30 : nomination du Président : Duong, nom d'usage : Auberger, Thi My Linh, modification du Directeur général Auberger, Eric
- 2015-12-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud-Savey, François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Gestionphi, Commissaire aux comptes suppléant partant : Novikoff, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Caro, Jean-Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- caro, jean-pierre :
- 2016-04-22 : ENDURANCE VITESSE ELEGANCE EVE (319947990)
- 2015-12-09 : SOCIETE MOURTEROU (305189953)
- 2013-05-15 : PRAM INVEST (481327930)
- 2010-09-17 : MEDITRAD (552029282)
- gestionphi, :
- 2017-09-03 : BRUNET PARIS SPORT (327543039)
- 2016-09-02 : AMURE (451352801)
- 2016-04-22 : ENDURANCE VITESSE ELEGANCE EVE (319947990)
- 2015-12-09 : SOCIETE MOURTEROU (305189953)
- 2010-09-17 : MEDITRAD (552029282)
- 2008-12-23 : @BI SYSTEMS (488124702)
- novikoff, pierre, :
- 2014-12-09 : LA DIN (351251665)
- 2010-03-17 : STREAM VISION (447538752)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES OPTICIENS AUBERGER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES OPTICIENS AUBERGER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 378809743 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-07-11 : mercredi 11 juillet 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES OPTICIENS AUBERGER- CO
2020 | 935 509.00 | 649 118.00 |
2019 | 286 390.00 | 807 013.00 |
2020 | 68 602.00 |
2019 | 68 602.00 |
2020 | -16 122.00 |
2019 | 40 027.00 |
2020 | 649 118.00 |
2019 | 807 013.00 |
2020 | 735 829.00 | 735 829.00 |
2019 | 785 930.00 |
2020 | -12 841.00 |
2019 | 47 503.00 |
2020 | -16 122.00 |
2019 | 40 027.00 |
2020 | 161 865.00 |
2019 | 161 865.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES OPTICIENS AUBERGER- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 30 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080176 publié le 30/09/2008Annonce n° 1208 N° RCS : 378809743 - Dénomination : LES OPTICIENS AUBERGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 68602.06 EUR - Administration : Directeur général partant : Macabet, Julien. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080176 publié le 30/09/2008Annonce n° 1209 N° RCS : 378809743 - Dénomination : LES OPTICIENS AUBERGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 68602.06 EUR - Administration : Président partant : Duong, nom d'usage : Auberger, Thi My Linh, nomination du Président : Auberger, Eric. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 30 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140209 publié le 30/10/2014Annonce n° 877 N° RCS : 378809743 - Dénomination : LES OPTICIENS AUBERGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 68602.06 EUR - Administration : nomination du Président : Duong, nom d'usage : Auberger, Thi My Linh, modification du Directeur général Auberger, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150237 publié le 09/12/2015Annonce n° 1702 N° RCS : 378809743 - Dénomination : LES OPTICIENS AUBERGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 68602.06 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud-Savey, François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Gestionphi, Commissaire aux comptes suppléant partant : Novikoff, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Caro, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 29 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES OPTICIENS AUBERGER- mardi 02 août 1994 : Fermé
9 RUE BASFROI 75011 PARIS 11 - samedi 30 décembre 1995 : Fermé
101 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
94 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES OPTICIENS AUBERGER- HERY BERTRAND : MARINA PORT LA ROYALE 97150 SAINT MARTIN
- SOUISSI MANEL : 19 AV GEORGES DUHAMEL 94000 CRETEIL
- ANSART OPTIQUE SARL : 2 AV RENE COTY 76600 LE HAVRE
- BEAUMONT OPTIQUE : 5 RUE DE LA LIBERATION 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
- EDOCHA : 380 RUE CLEMENT ADER 27930 LE VIEIL-EVREUX
- FREDO SARL : 21 CRS LAMARQUE DE PLAISANCE 33120 ARCACHON
- HBHM : 12 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- INDUSTRIE D'OPTIQUE : 21 RUE JEAN ARNAUD 84000 AVIGNON
- LA LUNETTE DOREE : 104 BD PONIATOWSKI 75012 PARIS 12
- LEA OPTIQUE : 43 RUE POUCHET 75017 PARIS 17
- MC OPTIQUE : 659 AV AVENUE DES PLATANES 83660 CARNOULES
- MCOS : RUE POPIELUJKO 50000 SAINT-LO
- OPTIQUE SCHOTT : 1 RUE ST NICOLAS 57200 SARREGUEMINES
- QUINGEY OPTIQUE : 5 PL D'ARMES 25440 QUINGEY
- TAORIK : 33 RUE PASTEUR 97400 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES OPTICIENS AUBERGER- CRAWFORD ALAIN : 63 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
- FONTAINE DOMINIQUE : 20 RUE BOISSONADE 75014 PARIS 14
- FREOA ELIE : 33 RUE LOUIS MORARD 75014 PARIS 14
- PEREZ XAVIER : 166 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- RENAUD WILLY : 87 AV DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS 14
- SERVAND SABINE : 43 RUE DU MOULIN VERT 75014 PARIS 14
- EKAR : 7 IMP DU ROUET 75014 PARIS 14
- ERIWEN : 101 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- LES AMIS DE MARIA D'APPARECIDA / OS AMIGOS DE MARIA D'APPARECIDA : 7 RUE ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS 14
- LES COMPAGNONS DE LA MEMOIRE D'ANTAN : 7 RUE SOPHIE GERMAIN 75014 PARIS 14
- PARISJISUNG : 63 RUE DE GERGOVIE 75014 PARIS 14
- R.E. V. A : 127 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- ROCK NEXT GEN PROMOTION : 91 RUE VERCINGETORIX 75014 PARIS 14
- SCI PIC : 238 BD RASPAIL 75014 PARIS 14
- UDIN IMMO : 27 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES OPTICIENS AUBERGERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives