SIX-AXE
Présentation générale de SIX-AXE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SIX-AXE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SIX-AXE est situé au 109 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 03 octobre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 379520471 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 480 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
SIX-AXE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 5 041 563.00 € pour un résultat de 269 924.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SIX-AXE est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si SIX-AXE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63379520471
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SIX-AXE de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SIX-AXE
- 2009-04-08 : Président : GALOUZEAU DE VILLEPIN THIERRY modification le 17 Juillet 2006. Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009. Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009.
- 2013-01-24 : Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009 Directeur général : SAGLIER Eric en fonction le 16 Janvier 2013 Président : LICHERON Philippe en fonction le 16 Janvier 2013
- 2018-09-23 : Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009 ; Président : LICHERON Philippe en fonction le 16 Janvier 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SIX-AXE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SIX-AXE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 379520471 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-10-03 : mercredi 03 octobre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SIX-AXE- CO
2018 | 4 895 424.00 | 4 211 881.00 |
2017 | 683 542.00 | 4 850 362.00 |
2018 | 480 000.00 |
2017 | 480 000.00 |
2018 | 226 529.00 |
2017 | 305 916.00 |
2018 | 4 211 881.00 |
2017 | 4 850 362.00 |
2018 | 5 041 563.00 | 5 741 361.00 |
2017 | 699 798.00 | 6 027 106.00 |
2018 | 269 924.00 |
2017 | 436 534.00 |
2018 | 226 529.00 |
2017 | 305 916.00 |
2018 | 2 223 838.00 |
2017 | 2 223 838.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SIX-AXE- mercredi 16 avril 2008: Depot des comptes
- mercredi 08 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090069 publié le 08/04/2009Annonce n° 1720 N° RCS : 379520471 - Dénomination : SIX AXE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GALOUZEAU DE VILLEPIN THIERRY modification le 17 Juillet 2006. Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009. Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 25 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- jeudi 24 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130017 publié le 24/01/2013Annonce n° 864 N° RCS : 379520471 - Dénomination : SIX AXE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009 Directeur général : SAGLIER Eric en fonction le 16 Janvier 2013 Président : LICHERON Philippe en fonction le 16 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 29 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 21 mai 2014: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1030 N° RCS : 379520471 - Dénomination : SIX AXE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 480000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 18 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- dimanche 23 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180181 publié le 23/09/2018Annonce n° 1308 N° RCS : 379520471 - Dénomination : SIX AXE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MAULARD Pascal en fonction le 31 Mars 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : GMBA en fonction le 31 Mars 2009 ; Président : LICHERON Philippe en fonction le 16 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 15 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180218 publié le 15/11/2018Annonce n° 2673 N° RCS : 379520471 - Dénomination : SIX AXE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 480000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SIX-AXE- vendredi 24 avril 1992 : Fermé
6 AV DE LA GARDE PRE 78290 CROISSY-SUR-SEINE - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
101 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
105 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE - vendredi 29 mai 2009 : Ouvert
109 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SIX-AXE- BEANCOURT FRANCOIS : 12 RUE JAMES MARION 61340 PERCHE-EN-NOCE
- BERNARD GUILLAUME : 13 RUE DE L ENCLOS 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
- BLAUWBLOMME VINCENT : 9 RUE DES OTAGES 60500 CHANTILLY
- DO TRUNG-HIEU : 17 RUE FIZEAU 75015 PARIS 15
- LE PISSART LO C : 12 RTE D'EINVILLE 54370 DEUXVILLE
- MOUTALIEV ADAM : 20 RUE DE L AUBRIERE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- NOGLI JAN : 9 CHE DES PEUPLIERS 33660 SAINT SEURIN SUR L'ISLE
- EJM CONSEIL : 953 AV EMILE FABRE 83200 TOULON
- LINK : 8 RUE DU PEINTRE LEBRUN 78000 VERSAILLES
- MASTERWAY FRANCE : 22 RUE SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS 2
- PRODUCT'IF TECHNOLOGIES : 12 RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 19
- QUADIX : 304 RTE NATIONALE 6 69760 LIMONEST
- RESOLV : 12 ALL ALAN TURING 63170 AUBIERE
- SINORA TECHNOLOGIES : 4 PL DE LISBONNE 78400 CHATOU
- SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION PAR L'INFORMATIQUE : 26 CHS MARCADE 80100 ABBEVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SIX-AXE- DAUBRAY ANTONY : 41 AV DE VERDUN 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- GUEGAN MICHEL : 3 AV DES TILLEULS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- JEHAN FLORENCE : 29 BD FERNAND HOSTACHY 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- LEGENDRE FRANCOIS : 27 AV DE WAILLY 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- MEYNARD EMILIE : 60 RUE DES PONTS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- PLANTIN JEAN-MICHEL : 8 RUE CHARLES BEMONT 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- RUFF GABRIEL : 8 PL DES FRERES TISSANDIER 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- TANCRE PAULINE : 4 ALL DES MACHINES 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- 2MLTECH : 44 RUE DES PONTS 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- ALTERIS : 2 ALL CHAMP DU BERGER 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- ASSES : 28 RUE PERON 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI DE WAILLY A GRAVELINE : 10 AV DE WAILLY 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI LE WAILLY : 23 AV DE WAILLY 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI MANIREMA : 11 RUE PAUL DEMANGE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- SCI VILLA EMILE AUGIER : 34 QUAI DE L ECLUSE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SIX-AXERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives