J.B.M.
Présentation générale de J.B.M.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société J.B.M. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société J.B.M. est situé au 32 RUE D AUSTERLITZ 60200 COMPIEGNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 29 novembre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 380337949 au greffe de COMPIEGNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10C ( Restauration de type rapide)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration de type rapide
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- - la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- - la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
- - la vente de crème glacée dans des chariots
- - la vente de repas dans des équipements mobiles
- - les restaurants de restauration rapide
- - les restaurants proposant principalement des repas à emporter
Mais exclus
- - la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
Chiffre d’affaire
J.B.M. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 366 610.00 € pour un résultat de 70 372.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
J.B.M. est du ressort du greffe de COMPIEGNE dont les coordonnées postales sont 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE
Le greffe peut être appelé au 0344385151 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9H à 12 H et de 14H à 16H. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr
TVA intracommunautaire
Si J.B.M. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46380337949
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à J.B.M. de part son activité de 56.10C ( Restauration de type rapide) sont :
- 01501 : Restauration rapide (87.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (7.7% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société J.B.M.
- 2009-05-13 : Président de la société : JEDIDI Marc. Directeur général : FOGEL Bodil Maria Elisabet. Commissaire aux comptes titulaire : ARGOS. Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Georges.
- 2012-07-01 : Commissaire aux comptes titulaire : BDO ARGOS en fonction le 22 Juin 2012 Président : LEJRI Kamel en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Georges en fonction le 22 Juin 2012
- 2015-10-14 : Président : LEJRI Kamel en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015
- 2015-12-17 : Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015 Président : SOKAYE en fonction le 10 Décembre 2015
- 2016-10-16 : Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015 ; Président : LEJRI Kamel en fonction le 12 Octobre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société J.B.M. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | J.B.M. |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MC DONALD'S FRANCE SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380337949 00081 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-11-29 : jeudi 29 novembre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de J.B.M.- CO
2019 | 2 693 089.00 | 1 578 205.00 |
2018 | 1 114 883.00 | 1 297 041.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | 95 153.00 |
2018 | 208 740.00 |
2019 | 1 578 205.00 |
2018 | 1 297 041.00 |
2019 | 3 366 610.00 | 3 366 610.00 |
2018 | 3 498 344.00 |
2019 | 70 372.00 |
2018 | 257 207.00 |
2019 | 95 153.00 |
2018 | 208 740.00 |
2019 | 1 216 955.00 | 315 271.00 |
2018 | 780 814.00 | 120 870.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société J.B.M.- jeudi 26 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 13 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090091 publié le 13/05/2009Annonce n° 1504 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J.B.M. Exploitation d'un restaurant selon le système mc donald's - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : JEDIDI Marc. Directeur général : FOGEL Bodil Maria Elisabet. Commissaire aux comptes titulaire : ARGOS. Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Georges. - Modification : Changement de commissaire aux comptes titulaire
- mardi 09 juin 2009: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/09/2011N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ARGOS Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Georges Président : LEJRI Kamel
- dimanche 01 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120125 publié le 01/07/2012Annonce n° 1298 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BDO ARGOS en fonction le 22 Juin 2012 Président : LEJRI Kamel en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Georges en fonction le 22 Juin 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 2694 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : LEJRI Kamel en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 17 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150243 publié le 17/12/2015Annonce n° 1244 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015 Président : SOKAYE en fonction le 10 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 16 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160203 publié le 16/10/2016Annonce n° 823 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GOUZY Jean Pierre en fonction le 05 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 05 Octobre 2015 ; Président : LEJRI Kamel en fonction le 12 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 12 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170217 publié le 12/11/2017Annonce n° 422 N° RCS : 380337949 - Dénomination : J. B. M. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 13 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société J.B.M.- mardi 01 janvier 2008 : MC DONALD'S FRANCE SA Ouvert
CENTRE COMMERCIAL CARREFOU 60280 VENETTE - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
5 RUE CLEMENT ADER 60200 COMPIEGNE - mardi 10 mai 2005 : Fermé
4 RUE NIEPCE 60200 COMPIEGNE - lundi 01 août 2011 : Fermé
RUE ROBERT SCHUMAN 60610 LACROIX-SAINT-OUEN - dimanche 15 janvier 2012 : Fermé
1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART 95520 OSNY - vendredi 29 septembre 2017 : Fermé
14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE - vendredi 29 septembre 2017 : Ouvert
32 RUE D AUSTERLITZ 60200 COMPIEGNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société J.B.M.- BEIDAR DRISS : 19 RUE DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET
- BERRAI MECKAEL : 97 BD DE LA BARASSE 13011 MARSEILLE 11
- BOURAHIM BEN : RTE NATIONALE 1 97600 MAMOUDZOU
- PULEO JULIEN : 421 ROUTE DE L AUDIBERG 06750 ANDON
- SAHONDRANIRINA VOLATIANA : 531 CHE DE LA TEYSSONNIERE 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
- UEDA MARI : MAISONNEUVE 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
- CHOCO FACTORY : 13 RUE DE MEDICIS 75006 PARIS 6
- DAVID AND CO : 60 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 13
- FREMAX : 90 RUE LOUIS NEEL 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
- INNSSA : 19 RUE BLONDEL 75002 PARIS 2
- LA FRITE CREOLE : RES LES ROCHES GRAVEES 97114 TROIS-RIVIERES
- LA PIZZA D'FX : CHE DE LA PERRIERE 38570 LA PIERRE
- P5 KLEBER : 6 RUE SAULNIER 92800 PUTEAUX
- SHUN FA : 104 RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- TASNIM : 33 RUE ALBERT LOUPPE 29200 BREST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société J.B.M.- GAUTIER NICOLAS : 3 PL SAINT ANTOINE 60200 COMPIEGNE
- PETIT BENOIT : 54 RUE DE SOISSONS 60200 COMPIEGNE
- AMAN : 31 RUE DE PARIS 60200 COMPIEGNE
- COMPIEGNE EYE INVEST : 12 RUE JEAN LEGENDRE 60200 COMPIEGNE
- HERVAL : 68 BD DES ETATS UNIS 60200 COMPIEGNE
- LYCEE POLYVALENT LYCEE DES METIERS CHARLES DE GAULLE : 44 RUE JACQUES DAGUERRE 60200 COMPIEGNE
- MYTI-SHOP : 10 PL DU MARCHE AUX HERBES 60200 COMPIEGNE
- SAINT-PAUL ET SAINT-JACQUES : 2 AV DE HUY 60200 COMPIEGNE
- SCI BORYS : 21 RUE SAINT NICOLAS 60200 COMPIEGNE
- SCI H S M S : 1 RUE MARECHAL DOUGLAS HAIG 60200 COMPIEGNE
- SCI KM : 17 RUE DE L AIGLE 60200 COMPIEGNE
- SCI LE PRINCE DL : 17 RUE DES LOMBARDS 60200 COMPIEGNE
- SCI MJ AVENIR : 12 AV THIERS 60200 COMPIEGNE
- SCI MS CORTE : 1 SQ CHARLES GOUNOD 60200 COMPIEGNE
- UNAPEI COMPIEGNE ET SA REGION - LES PAPILLONS BLANCS : 33 RUE DE PARIS 60200 COMPIEGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société J.B.M.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives