COMBALANCE FRANCE
Présentation générale de COMBALANCE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMBALANCE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMBALANCE FRANCE est situé au 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 06 janvier 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 380827212 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
COMBALANCE FRANCE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 24 920.00 € pour un résultat de -21 692.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
COMBALANCE FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si COMBALANCE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31380827212
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMBALANCE FRANCE de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- tang, bin
- tang, bin,
- wang, lei,
- wang, niannian
- zhou,
- zhou,
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMBALANCE FRANCE
- 2009-12-16 : Gérant partant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya, nomination du Gérant : Tang, Bin
- 2010-12-19 : Gérant partant : Wang, Lei, Gérant partant : Tang, Bin, nomination du Gérant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya
- 2011-08-04 : Gérant partant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya, nomination du Gérant : Wang, Niannian
- 2017-12-19 : modification du Liquidateur Wang, Niannian
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMBALANCE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMBALANCE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380827212 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-01-06 : dimanche 06 janvier 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMBALANCE FRANCE- 110
2017 | 52 880.00 | 25 621.00 |
2016 | 27 258.00 |
2017 | 48 000.00 |
2016 |
2017 | 31 430.00 |
2016 |
2017 | 25 621.00 |
2016 |
2017 | 24 920.00 |
2016 |
2017 | -21 692.00 |
2016 |
2017 | -21 692.00 |
2016 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMBALANCE FRANCE- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 16 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090242 publié le 16/12/2009Annonce n° 439 N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 12800 EUR - Administration : Gérant partant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya, nomination du Gérant : Tang, Bin - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 19 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100245 publié le 19/12/2010Annonce n° 1890 N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 12800 EUR - Administration : Gérant partant : Wang, Lei, Gérant partant : Tang, Bin, nomination du Gérant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110150 publié le 04/08/2011Annonce n° 431 N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 12800 EUR - Administration : Gérant partant : Zhou, nom d'usage : Wang, Ya, nomination du Gérant : Wang, Niannian - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 15 décembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140112 publié le 13/06/2014Annonce n° 756 N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 48000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170243 publié le 19/12/2017Annonce n° 1480 N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 48000 EUR - Administration : modification du Liquidateur Wang, Niannian - Modification : Dissolution de la société
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 05 décembre 2018: Radiation
Bodacc B publié le 05/12/2018N° RCS : 380827212 - Dénomination : COMBALANCE FRANCE 111 avenue Victor Hugo 75116 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMBALANCE FRANCE- jeudi 01 octobre 1992 : Fermé
23 VLA CURIAL 75019 PARIS 19 - vendredi 01 septembre 2000 : Fermé
43 RUE DANTON 94270 LE KREMLIN-BICETRE - jeudi 01 janvier 2004 : Fermé
75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15 - dimanche 31 décembre 2017 : Ouvert
111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - dimanche 30 juin 2013 : Fermé
3 RUE BLANCHE DE CASTILLE 92160 ANTONY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMBALANCE FRANCE- BODJRENOU SERAIK : 27 RUE DU LONG POT 59800 LILLE
- CALMET CEDRIC : 8 BD DE LA CARRAIRADE 13740 LE ROVE
- CHERIFI MOHAMED : 173 QUAI DE VALMY 75010 PARIS 10
- DIENAKOKO MARILYN : 38 ALL JEAN ROSTAND 91000 EVRY-COURCOURONNES
- NOUIBAT DALILA : 139 AV FELIX FAURE 69003 LYON 3EME
- POLICE BELIN FRANCK : 27 RUE DE L EGLISE 78500 SARTROUVILLE
- RAKSANYI ARPAD : 2 RUE EMILE FAGUET 75014 PARIS 14
- ROY MARTINE : 16 RUE FONTAINE SAINTE ANNE 13012 MARSEILLE 12
- SCHAUMBURG KAREN : 22 MTE BONAFOUS 69004 LYON 4EME
- SQALLI HOUSSAINI KENZA : 2 RUE DU QUAI BOURGEOIS 33000 BORDEAUX
- TAYLOR-STEPHENSON BRADLEY : 7 RTE DE ROSNAY 36500 VENDOEUVRES
- THEPAUT MAEVA : 5 RUE ARSENE CHEREAU 93100 MONTREUIL
- EFFICIENCY CONSULTING : 52 AV DU GENERAL PATTON 02880 CROUY
- MARIE CINE B : MAISON JAURIAK 64120 BEYRIE-SUR-JOYEUSE
- MLCL : 15 AV DU NORD 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMBALANCE FRANCE- BRANCA TIPHAINE : 75 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- BUGAT PAULINE : 6 RUE DURET 75116 PARIS 16
- CHEYNE MICHELLE : 123 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- MAK CHONG HING : 68 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- PETIT PIERRE : 67 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- ERIC COHEN & GERALD BERREBI AVOCATS : 1 RUE PAUL DELAROCHE 75116 PARIS 16
- EURO PEINTURE : 36 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- INDIVISION ROBINEAU : 7 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16
- PL CONSULTING & COURTAGE : 4 RUE FRANCISQUE SARCEY 75116 PARIS 16
- SCI DU CARROUSEL : 17 RUE MESNIL 75116 PARIS 16
- SCI DU CENTRE : 9 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- SCI MEILUZINE : 9 RUE CREVAUX 75116 PARIS 16
- SCI V.H.4 : 15 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SOC ETUDE LOGICIEL INFORMAT MEDIA : 4 RUE GREUZE 75116 PARIS 16
- VV : 46 AV D IENA 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMBALANCE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives