LISA MARIE
Présentation générale de LISA MARIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LISA MARIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LISA MARIE est situé au BOURG MOREL 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 18 octobre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 380833764 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 16 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
LISA MARIE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 319 813.00 € pour un résultat de -4 702.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LISA MARIE est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si LISA MARIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR93380833764
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LISA MARIE de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LISA MARIE
- 2013-04-23 : Gérant : HEMART Laurent Gérant : VORGER Brigitte en fonction le 15 Avril 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LISA MARIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LISA MARIE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LA BROCHE DE FER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380833764 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-10-18 : jeudi 18 octobre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LISA MARIE- CO
2020 | 380 418.00 | 295 777.00 |
2019 | 84 640.00 | 271 582.00 |
2020 | 16 000.00 |
2019 | 16 000.00 |
2020 | -4 994.00 |
2019 | 17 431.00 |
2020 | 295 777.00 |
2019 | 271 582.00 |
2020 | 319 813.00 | 319 813.00 |
2019 | 387 512.00 |
2020 | -4 702.00 |
2019 | 17 431.00 |
2020 | -4 994.00 |
2019 | 17 431.00 |
2020 | 283 172.00 |
2019 | 283 172.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LISA MARIE- jeudi 06 mars 2008: Vente
Bodacc A publié le 26/10/2007Annonce n° 2441 N° RCS : 380833764 - Dénomination : LISA-MARIE Bourgmorel 73260 Les Avanchers Valmorel pizzeria, préparation de plats cuisinés à emporter, restaurant - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 16000.00 EUR - Administration : gérant : HEMART (Laurent). - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Déco des Pays de Savoie - Opposition : S.C.P. Aubry-Marais, Perez et Bossu, Galerie des Victoires, BP 32, 73602 Moutiers Cedex - Origine : Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 220 000,00 euros
- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 22 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 23 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130079 publié le 23/04/2013Annonce n° 1379 N° RCS : 380833764 - Dénomination : LISA- MARIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HEMART Laurent Gérant : VORGER Brigitte en fonction le 15 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 13 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- vendredi 03 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 24 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LISA MARIE- vendredi 29 octobre 1999 : Fermé
LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE - mardi 01 août 2006 : Fermé
427 AV SAINT BASILE 06250 MOUGINS - mardi 01 août 2006 : Fermé
8 PL DES ARCADES 06250 MOUGINS - jeudi 18 octobre 2007 : LA TABLE DU BERGER Ouvert
BOURG MOREL 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LISA MARIE- CICCIONE GERARD : 5 RUE EMILE ZOLA 83000 TOULON
- DAMOUR MARIE : 48 RUE DESIRE BARQUISSEAU 97410 SAINT-PIERRE
- HOANG SOPHIE : 100 RUE D ITALIE 38110 LA TOUR-DU-PIN
- KERJEAN GILBERT : 828 RTE DU VAL D ARDENE 83200 TOULON
- MIQUEL HUBERT : 20 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 4
- AU BISTROT : 16 RUE LALANDE 75014 PARIS 14
- BAIETA : 5 RUE DE PONTOISE 75005 PARIS 5
- LA DOLCE VITA : 14 AV ALBERT PREMIER 95600 EAUBONNE
- LA FOLIE DU GRAIN : 8 RTE DE LA GROUTTE 18200 DREVANT
- LA PROVENCALE : PL DE LA GARE 13118 ISTRES
- LE COMPTOIR DES TEINTURIERS : 84 RUE BONNETERIE 84000 AVIGNON
- LOU : 9 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES
- MATHIEU : 1 PL CHARLES LEBRUN 95160 MONTMORENCY
- OLEA : 61 QUAI MAURICE BARJON 26500 BOURG-LES-VALENCE
- SUSHI MAGALI : 3 RUE LOUIS VITET 69001 LYON 1ER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LISA MARIE- BONNEFON CLAIRE : LIEU-DIT BOIS DE LA CROIX 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- DOWAZZOLO RENE : 73260 LA LECHERE
- LAME JEAN-PIERRE : CHE DU COL DE LA MADELEINE 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- LEHAEN PIERRE-OLIVIER : RTE LA GRANGE AUX FEES 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- POINTET STEPHANE : ZA LA PLANTAZ 73260 LA LECHERE
- ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D AIGUEBLANCHE (PRIMAIRE ET MATERNELLE) : 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- BMS CHARPENTE : 171 RTE DE VALMOREL BELLECOMBE 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- BODSON : RT LA GRANGE AUX FEES 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- CHABERT HOLDING : 551 RUE PLAN DU TRUY 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- CORAGA : VALMOREL 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- INDIVISION PEDEZERT NOGUES : RES L'ORGENTIL 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- NICO : 388 RUE ST THOMAS DE COEUR 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- RIFFARD : RTE LA GRANGE AUX FEES 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- SCI EINNA : 112 PL DE LA LIBERTE 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- SKIMOREL : LES AVANCHERS 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LISA MARIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives