MONDI GOURNAY
Présentation générale de MONDI GOURNAY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MONDI GOURNAY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MONDI GOURNAY est situé au 5 RUE VERNET 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 08 février 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 381115666 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.76Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.76Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires), les activités sont :
- - le commerce de gros de caoutchouc
- - le commerce de gros de fibres textiles, etc.
- - le commerce de gros de matières plastiques sous forme primaire
- - le commerce de gros de papier et carton en vrac
- - le commerce de gros de pierres précieuses
Chiffre d’affaire
MONDI GOURNAY à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 373 112.00 € pour un résultat de 54 971.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MONDI GOURNAY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MONDI GOURNAY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56381115666
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MONDI GOURNAY de part son activité de 46.76Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires) sont :
- 00573 : Commerces de gros (30.6% des salariés)
- 00802 : Commerce de gros des papiers cartons OETAM (21.4% des salariés)
- 00925 : Commerce de gros des papiers cartons cadres (9.4% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (5.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.5% des salariés)
- 02306 : Métiers du verre (3% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (2.4% des salariés)
- 01495 : Transformation des papiers cartons OETAM (2.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.1% des salariés)
- 00489 : Industries du cartonnage (2% des salariés)
- 01077 : Négoce et industrie des produits du sol et engrais (1.7% des salariés)
- 01492 : Production des papiers cartons OETAM (1.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.1% des salariés)
- 03053 : Métallurgie Haute-Saône (1.1% des salariés)
- 00707 : Transformation des papiers cartons cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chenel damien benoît.
- hareng olivier, christian, philippe
- hofer-orgonyi, angélika
- krusche michaël
- lange carsten.
- schifter margit
- schifter,
- schuster, marko
- schuster, marko,
- seidl, thomas
- seidl, thomas ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société MONDI GOURNAY
- 2008-03-04 : Gérant(e) : LANGE Carsten. Gérant(e) : KRUSCHE Michaël.
- 2008-08-26 : Gérant(e) : KRUSCHE MichaëlGérant(e) : CHENEL Damien Benoît.
- 2009-11-20 : Gérant(e) : HARENG Olivier, Christian, Philippe Co-Gérant : SCHIFTER Margit
- 2016-05-19 : Gérant partant : Schifter, nom d'usage : Kendler, Margit, nomination du Gérant : Schuster, Marko
- 2016-07-05 : Gérant partant : Schuster, Marko, nomination du Gérant : Seidl, Thomas
- 2019-04-05 : Gérant partant : Seidl, Thomas ; nomination du Gérant : Hofer-Orgonyi, Angélika
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MONDI GOURNAY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MONDI GOURNAY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 381115666 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-02-08 : vendredi 08 février 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 46.76Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matières plastiques, grossiste de caoutchouc, grossiste de fibres textiles, grossiste de pâte à papier, grossiste de papier, grossiste de carton, grossiste de pierres précieuses, vendeur de matières plastiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MONDI GOURNAY- CO
2018 | 1 076 233.00 | 968 330.00 |
2017 | 107 903.00 | 1 109 407.00 |
2018 | 20 000.00 |
2017 | 20 000.00 |
2018 | 85 208.00 |
2017 | 32 746.00 |
2018 | 968 330.00 |
2017 | 1 109 407.00 |
2018 | 1 373 112.00 | |
2017 | 1 373 112.00 | 1 274 077.00 |
2018 | 54 971.00 |
2017 | 35 423.00 |
2018 | 85 208.00 |
2017 | 32 746.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MONDI GOURNAY- mercredi 13 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080027 publié le 13/02/2008Annonce n° 3766 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination
- mardi 04 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080039 publié le 04/03/2008Annonce n° 6079 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI PACKAGING GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : Gérant(e) : LANGE Carsten. Gérant(e) : KRUSCHE Michaël. - Modification : Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique, le capital
- mardi 26 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080151 publié le 26/08/2008Annonce n° 2519 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : KRUSCHE MichaëlGérant(e) : CHENEL Damien Benoît. - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 20 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090224 publié le 20/11/2009Annonce n° 1827 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : HARENG Olivier, Christian, Philippe Co-Gérant : SCHIFTER Margit - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 novembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 30 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- mardi 24 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/12/2015N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - Adresse : 5 rue Vernet 75008 Paris - Activité : Fabrication, transformation, achat, commercialisation, distribution, importation et exportation de tous papiers et complexes destinés à l'isolation et à l'emballage, de papier carton et de tous matériaux aptes au déroulage ainsi que le traitement de toutes matières plastiques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : Gérant : Hareng, Olivier, Gérant : Schifter, Margit, nom d'usage : Kendler.
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 19 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160098 publié le 19/05/2016Annonce n° 1140 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : Gérant partant : Schifter, nom d'usage : Kendler, Margit, nomination du Gérant : Schuster, Marko - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160131 publié le 05/07/2016Annonce n° 1769 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : Gérant partant : Schuster, Marko, nomination du Gérant : Seidl, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 février 2017: Depot des comptes
- vendredi 06 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190068 publié le 05/04/2019Annonce n° 1737 N° RCS : 381115666 - Dénomination : MONDI GOURNAY SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : Gérant partant : Seidl, Thomas ; nomination du Gérant : Hofer-Orgonyi, Angélika - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MONDI GOURNAY- samedi 31 décembre 2005 : Fermé
LE GRAND PATIS 60860 SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE - lundi 12 octobre 2015 : Fermé
AV DE L'EUROPE 76220 GOURNAY-EN-BRAY - jeudi 31 décembre 1998 : Fermé
39 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8 - lundi 12 octobre 2015 : Ouvert
5 RUE VERNET 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MONDI GOURNAY- BOUTIN CHARLES : 1320 RUE LAROCHE 33140 CADAUJAC
- FIRMIN GEOFFREY : 16 ALL DES CHAMPS FLEURIS 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
- ALBRO : 8 RUE DU VIEUX PONT 34670 SAINT-BRES
- APOLLOTRADE INTERNATIONAL : 42 RUE FORTUNY 75017 PARIS 17
- B.P.O DEVELOPPEMENT : 14 RUE DU CIMETIERE 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
- CELLPAP B.V. : KENAUPARK 33
- ECONEGOCE : 168 CRS BERRIAT 38000 GRENOBLE
- IDEAL PACK : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- JR CORPORATION : 4 RUE DE L OCEAN 17137 L'HOUMEAU
- KPA KELLER PACKAGING : RUE DE MUSSIG 67600 BALDENHEIM
- MANUFACTURE ZANZIBAR : 18 RUE DES PERDRIX 94520 MANDRES-LES-ROSES
- RHONE PACK : 28 RUE BARODET 69004 LYON 4EME
- S.F.F.A. : 68 BD LAFAYETTE 63000 CLERMONT-FERRAND
- SARL MAS CAMPS : RD 117 66460 MAURY
- SARL MPKSTONE : 99 ALL DU COLONEL FABIEN 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MONDI GOURNAY- BERTHIER DAVID : 61 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- LAVAL MATTHIEU : 24 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- AZURA 303 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- B.S. ELYSEES CARS : 15 RUE BEAUJON 75008 PARIS 8
- BONIFACIO 2007 B : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- CONSEIL ET STRATEGIE INTERNATIONALE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DATA354 : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- KAER MORHEN - DIGITAL SERVICES : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- LAC : 31 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- ROUEN BUSINESS CENTRE : 72 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- S.C.E.A. DES CAMELINES : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- SCI JOHN : 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SD RENOVATION : 14 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8
- SOS-BUREAUTIQUE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- TROYES DEVELOPPEMENT : 8 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MONDI GOURNAYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives