BONNIN
Présentation générale de BONNIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BONNIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BONNIN est situé au 10 LA BROSSE 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mai 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 382125961 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.74Z ( Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.74Z (Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé), les activités sont :
- - la vente au détail de prothèses auditives
Chiffre d’affaire
BONNIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 28 774.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
BONNIN est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si BONNIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79382125961
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BONNIN de part son activité de 47.74Z ( Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé) sont :
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (85.6% des salariés)
- 02128 : Mutualité (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- axmind
- àexpert audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société BONNIN
- 2008-09-09 : Président de la société : BONNIN Jean-Marc Roger-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS. Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard.
- 2010-02-03 : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle
- 2010-07-22 : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle
- 2011-04-10 : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle
- 2019-04-09 : Président : BONNIN Jean-Marc modification le 05 Avril 2019
- 2019-04-24 : Président : AXFINANCE en fonction le 19 Avril 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : àexpert audit en fonction le 19 Avril 2019
- 2020-05-31 : Président : AXMIND ; Commissaire aux comptes titulaire : àexpert audit
Les autres mandats des administrateurs
- axmind :
- 2020-10-06 : AXFINANCE (847649803)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BONNIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BONNIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 382125961 00062 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-05-01 : mercredi 01 mai 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 47.74Z : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur d'articles médicaux, vendeur d'articles orthopédiques, marchand d'articles médicaux, marchand d'articles orthopédiques, boutique d'articles médicaux, boutique d'articles orthopédiques, magasin d'articles médicaux, magasin d'articles orthopédi |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BONNIN- CO
2019 | 1 475 832.00 | 745 687.00 |
2018 | 730 145.00 | 639 302.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 | 200 000.00 |
2019 | 28 774.00 |
2018 | 3 724.00 |
2019 | 745 687.00 |
2018 | 639 302.00 |
2019 | 375 824.00 | 142 474.00 |
2018 | 233 351.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BONNIN- mardi 09 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080161 publié le 09/09/2008Annonce n° 222 N° RCS : 382125961 - Dénomination : TAXI-AMBULANCES BONNIN Taxi ambulances transports de corps avant et après mise en bière de transports publics routiers de personnes de véhicules de pétites remise et activi té de pompes funèbres - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 48000.00 EUR - Administration : Président de la société : BONNIN Jean-Marc Roger-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS. Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- jeudi 15 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 03 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100023 publié le 03/02/2010Annonce n° 836 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN Taxi ambulances transports de corps avant et après mise en bière de transports publics routiers de personnes de véhicules de pétites remise et activi té de pompes funèbres gestion et direction adminis trative d'entreprises management conseils et pres- tations aux entreprises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40832.00 EUR - Administration : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Changement de dénomination sociale Augmentation de capital
- jeudi 22 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100140 publié le 22/07/2010Annonce n° 601 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN Transport public routier de personnes, transport de corps avant et après mise en bière, activité de pompes funèbres - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40832.00 EUR - Administration : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle - Modification : Changement d'activité
- jeudi 22 juillet 2010: Vente
Bodacc A publié le 16/07/2010Annonce n° 494 N° RCS : 520477936 - Dénomination : ASTS 35 route de Romillé Z.A. du Placis Bréal 35850 Gévezé Taxis, ambulance, véhicules sanitaires légers, transports sanitaires, transport public routier de marchandises et de location de véhicules avec con- ducteur assuré exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de poids maximum autori- - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 50000.00 EUR - Administration : Gérant associé unique : TALDU Denis - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : LE JOURNAL DE VITRE - Opposition : SELARL MBA 6 COURS RAPHAEL BINET BP 40806 35108 RENNES CEDEX - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 260.000,00 EUR
- lundi 04 avril 2011: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110071 publié le 10/04/2011Annonce n° 715 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN Transport public routier de personnes, transport de corps avant et après mise en bière, activité de pompes funèbres, la formation, la location de tout type de biens - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40832.00 EUR - Administration : Gérant : BONNIN Jean-Marc Roger Pierre Gérant : FOUVILLE Chrystèle - Modification : Changement d'activité
- lundi 13 février 2012: Depot des comptes
- jeudi 28 juin 2012: Vente
Bodacc A publié le 14/06/2012Annonce n° 254 N° RCS : 477728075 - Dénomination : CAP A L'OUEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : La Chronique républicaine - Opposition : Cabinet MBA, 15 rue du puits mauger, 35000 Rennes - Origine :
- vendredi 14 septembre 2012: Vente
Bodacc A publié le 09/08/2012Annonce n° 235 N° RCS : 333660413 - Dénomination : G. THOMAS rue de l'Aiguillage Zone Artisanale Beauséjour 35520 la Meziere transports de Coprs avant et après mise en bière, activité de pompes funèbres. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Le Pays Malouin - Opposition : MBA, 15 rue du Puits Mauger, 35000 Rennes pour la validité et pour la correspondance MBA 15 rue du Puits Mauger 35000 RENNES - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 315000 Euros
- mardi 13 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120219 publié le 13/11/2012Annonce n° 803 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN transport de corps avant et après mise en bière, activité de pompes funèbres, la formation, la location de tout type de biens - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 13 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120219 publié le 13/11/2012Annonce n° 804 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- jeudi 12 décembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 29 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160062 publié le 29/03/2016Annonce n° 1368 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 16 février 2017: Depot des comptes
- mardi 27 février 2018: Depot des comptes
- mardi 29 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190070 publié le 09/04/2019Annonce n° 763 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BONNIN Jean-Marc modification le 05 Avril 2019 - Modification : Modification de la forme juridique.Modification de représentant.
- mercredi 24 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190080 publié le 24/04/2019Annonce n° 835 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : AXFINANCE en fonction le 19 Avril 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : àexpert audit en fonction le 19 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 31 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200104 publié le 31/05/2020Annonce n° 584 N° RCS : 382125961 - Dénomination : BONNIN transport de corps avant et après mise en bière, activité de pompes funèbres, la formation, la location de tout type de biens - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AXMIND ; Commissaire aux comptes titulaire : àexpert audit - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 18 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BONNIN- lundi 01 septembre 1997 : Fermé
LD LA ROBERIE 35850 GEVEZE - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
3 PL SAINT MELAINE 35740 PACE - jeudi 01 juillet 2010 : Fermé
ZA DU PLACIS BREAL 35850 GEVEZE - samedi 31 mai 2008 : Fermé
18 BD P DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 PACE - mardi 31 juillet 2012 : BONNIN TAXI AMBULANCE ACTIVITES FUN Fermé
RUE DE L'AIGUILLAGE 35520 LA MEZIERE - lundi 28 juin 2010 : BONNIN CONFORT SANTE BIEN-ETRE Ouvert
10 LA BROSSE 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ - jeudi 01 juillet 2010 : Ouvert
3 ALL DE CARNAC 35850 GEVEZE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BONNIN- LOUER STEPHANE : RUE DES LAVANDIERES 56450 THEIX-NOYALO
- AUDIOTOR : 6 AV DORIAN 75012 PARIS 12
- AUDITION JPJ : 1 RUE DOPPET 73000 CHAMBERY
- CONSULTING & SERVICES : 23 CHE CHION HOCK 97432 SAINT-PIERRE
- CORVALVE EUROPE BV : GINNEKEWEG 240
- DH MEDICAL : 149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- LANGUEDOC AUDITION : 443 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR 34080 MONTPELLIER
- LUT'ERE MEDICALE : 11 AV DE FREDY 93250 VILLEMOMBLE
- M-S MEDICAL : 10 PL DE LAON 02200 SOISSONS
- MEDICAL - INFORMATIQUE - ELECTRICITE - SYSTEMES : RUE DE LA DORSALE 97200 FORT-DE-FRANCE
- MEDSTORE : 536 CHE DU MAS DUCUP 66000 PERPIGNAN
- PHARMACIE BLIN : 2 RUE SAINTE BARBE 44520 ISSE
- SAAD PERFUSION : 7 RUE DES ROSES 67205 OBERHAUSBERGEN
- SOCIETE DE PRODUCTION DE PANSEMENTS ET ADHESIFS - SDPPA : RTE DE SAULON 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
- TITELITE : 295 RUE BAIXA DA BANHEIRA 78370 PLAISIR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BONNIN- ANDRILLON AURELIE : 30 RUE DU BIGNON 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
- PONTOREAU ANTOINE : 3 RUE DES LONGRAIS 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
- ASSOCIATION DE L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ET SOLDATS DE FRANCE DE MONTREUIL LE GAST : 3 RUE DE LA MAIRIE 35520 MONTREUIL-LE-GAST
- BLB : 14 RUE PIERRE JAKEZ HELIAS 35520 MELESSE
- DEPOT B : RUE DU VAL 35520 MELESSE
- GB PLOMBERIE : 6 RUE THEODORE BOTREL 35520 LA MEZIERE
- KASAO : 7 ALL DES COSSONS 35520 LA MEZIERE
- MAG & BEN : ZA LA METAIRIE SUPER U 35520 MELESSE
- MAISON CREALINE : ZA DE CONFORTLAND 35520 MELESSE
- SARL LAULITOF : AV DU PHARE DU GRAND JARDIN 35520 LA MEZIERE
- SARL VILLA LA GARENNE : LES TAILLETTES 35520 LA MEZIERE
- SCI LE GAST : 60 LE VERGER BEAUCE 35520 MELESSE
- SCI SUGUIMA : LD LA RIVIERE 35520 LA MEZIERE
- SOCIETE FINANCIERE HELIGON : RTE DU MEUBLE 35520 MELESSE
- VERSEAU LAVAGE : ZA LA METAIRIE 35520 MELESSE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BONNINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives