SARL CARINE FRANCOIS
Présentation générale de SARL CARINE FRANCOIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL CARINE FRANCOIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL CARINE FRANCOIS est situé au 12 RUE ENRICO FERMI 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 juillet 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 382475564 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.48Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.48Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SARL CARINE FRANCOIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -184 271.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SARL CARINE FRANCOIS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL CARINE FRANCOIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27382475564
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL CARINE FRANCOIS de part son activité de 46.48Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie) sont :
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (50.1% des salariés)
- 01044 : Horlogerie (26.8% des salariés)
- 01375 : Métallurgie Doubs (4.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.3% des salariés)
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (3.2% des salariés)
- 00804 : VRP (2.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.7% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL CARINE FRANCOIS
- 2013-11-08 : Président : MING SANG HO modification le 27 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : LE MENTEC JEAN PAUL Commissaire aux comptes suppléant : LE MENTEC LAURENCE Directeur général : HO Carine, Jennifer en fonction le 30 Octobre 2013
- 2015-03-24 : Président : MING SANG HO modification le 27 Janvier 2005 Directeur général : HO Carine, Jennifer en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DEMORY Stéphane en fonction le 16 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT en fonction le 16 Mars 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL CARINE FRANCOIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL CARINE FRANCOIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 382475564 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-07-01 : lundi 01 juillet 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 46.48Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en horlogerie, vendeur d'articles d'horlogerie en gros, grossiste en bijouterie, vendeur de bijoux en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL CARINE FRANCOIS- CO
2019 | 3 934 986.00 | 3 688 624.00 |
2018 | 246 363.00 | 4 535 699.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2018 | 1 000 000.00 |
2019 | -184 271.00 |
2018 | -325 052.00 |
2019 | 3 688 624.00 |
2018 | 4 535 699.00 |
2019 | 2 298 847.00 | |
2018 | 2 284 974.00 | 13 873.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL CARINE FRANCOIS- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130216 publié le 08/11/2013Annonce n° 2114 N° RCS : 382475564 - Dénomination : CARINE FRANCOIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MING SANG HO modification le 27 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : LE MENTEC JEAN PAUL Commissaire aux comptes suppléant : LE MENTEC LAURENCE Directeur général : HO Carine, Jennifer en fonction le 30 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 24 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150058 publié le 24/03/2015Annonce n° 1945 N° RCS : 382475564 - Dénomination : CARINE FRANCOIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MING SANG HO modification le 27 Janvier 2005 Directeur général : HO Carine, Jennifer en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DEMORY Stéphane en fonction le 16 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT en fonction le 16 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 20 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL CARINE FRANCOIS- mardi 29 novembre 2016 : Fermé
10 PL DE LA REPUBLIQUE 93140 BONDY - mardi 29 novembre 2016 : Ouvert
12 RUE ENRICO FERMI 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL CARINE FRANCOIS- AURUMONDE : 455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- BIJOUX ALTESSE : 07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
- DURY ET FILS : 24 RUE PALAIS GRILLET 69002 LYON 2EME
- ESPACE KALEO - FEE NOMEN LIMITED : 1 PALK STREET
- F.M.D.L : 56 RTE DE LOURDES 65290 JUILLAN
- FALE DIFFUSION : 5 RUE DE SAINT GOBAIN 93300 AUBERVILLIERS
- FWATCHES : 3 RUE EUGENE CARRIERE 75018 PARIS 18
- LILLY FLOWER : 73 BD DU GENERAL KOENIG 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LINGOR LA ROCHE SUR YON : 3 BD LOUIS BLANC 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- MATWATCHES : 18 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- MISSLIA : 33 RUE MARIE LOUISE 13008 MARSEILLE 8
- PELAEZ : 140 RUE DU PONT DE DRANSE 74500 PUBLIER
- ROTA IMPORT EXPORT : 21 RUE MADELEINE ODRU 93230 ROMAINVILLE
- SAPHIR FRANCE : 39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES
- SATYOR REUNION : 132 RUE DU GAL DE GAULLE 97400 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL CARINE FRANCOIS- ATHOUEL STEVEN : 60 RUE AMPERE 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- BERGER THIERRY : 53 RUE BERTHELOT 77400 POMPONNE
- COSTALLAT SANDRA : SEN DU CLOS SAINT PERE 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- DUDIT SERGE : 13 RUE DU HAUT SOLEIL 77400 THORIGNY-SUR-MARNE
- LALANNE-BERDOUTICQ STEPHANE : 18 RUE MARTHE AUREAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- SCHOUBEN CARMEN : 15 RUE PASTEUR 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- SOUCHAL COLINE : 18 RUE DU 27 AOUT 1944 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- BERLINE-CARS : 25 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- CER SERIVCES : 117 AV DU GENERAL LECLERC 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- CONCEPT HABITAT 77 : 2 RUE SAINT FURCY 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- CP3MT : 5 RUE VICTOR HUGO 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- INNOVATY : 42 RUE CORNILLIOT 77400 THORIGNY-SUR-MARNE
- MAJE : 7 CHE DE GOUVERNES 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- SCI GIFFARD : 71 RUE DES CHENES 77400 POMPONNE
- SCI JEAN MERMOZ R CHARRAIRE : 19 RUE JEAN MOULIN 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL CARINE FRANCOISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives