EQUILIBRE ENTREPRISES
Présentation générale de EQUILIBRE ENTREPRISES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EQUILIBRE ENTREPRISES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EQUILIBRE ENTREPRISES est situé au 32 RUE DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET-PARISET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 05 juillet 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 382500353 au greffe de GRENOBLE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
EQUILIBRE ENTREPRISES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 184 148.00 € pour un résultat de 97 468.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
EQUILIBRE ENTREPRISES est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0456585050 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr
TVA intracommunautaire
Si EQUILIBRE ENTREPRISES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92382500353
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EQUILIBRE ENTREPRISES de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société EQUILIBRE ENTREPRISES
- 2009-01-02 : changement de gérant, gérant partant : ZANUS (Jean, Dominique), nouveau gérant : GUILLAUMIN (Jean, Luc), société réduite à un associé unique.
- 2012-03-09 : GUILLAUMIN Jean Luc nom d'usage : GUILLAUMIN n'est plus gérant. CHAMPENOIS Jean Pierre nom d'usage : CHAMPENOIS devient gérant.
- 2012-04-04 : MOTTIN Patrick nom d'usage : MOTTIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LANES Pierre nom d'usage : LANES n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EQUILIBRE ENTREPRISES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EQUILIBRE ENTREPRISES |
Sigle de l'unité légale | IFORH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 382500353 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-07-05 : vendredi 05 juillet 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EQUILIBRE ENTREPRISES- 110
2020 | 1 691 894.00 | 913 507.00 |
2019 | 778 386.00 |
2020 | 50 309.00 |
2019 |
2020 | 271 602.00 |
2019 |
2020 | 913 507.00 |
2019 |
2020 | 184 148.00 |
2019 |
2020 | 97 468.00 |
2019 |
2020 | 66 612.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EQUILIBRE ENTREPRISES- samedi 21 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 02 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090001 publié le 02/01/2009Annonce n° 961 N° RCS : 382500353 - Dénomination : EQUILIBRE ENTREPRISES - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 50309 EUR - Administration : changement de gérant, gérant partant : ZANUS (Jean, Dominique), nouveau gérant : GUILLAUMIN (Jean, Luc), société réduite à un associé unique. - Modification : date d'effet : 23/10/2008, modification sur l'administration
- mercredi 27 mai 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 27/05/2009N° RCS : 382500353 - Dénomination : EQUILIBRE ENTREPRISES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration :
- lundi 03 janvier 2011: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120049 publié le 09/03/2012Annonce n° 906 N° RCS : 382500353 - Dénomination : EQUILIBRE ENTREPRISES - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : GUILLAUMIN Jean Luc nom d'usage : GUILLAUMIN n'est plus gérant. CHAMPENOIS Jean Pierre nom d'usage : CHAMPENOIS devient gérant. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 04 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120067 publié le 04/04/2012Annonce n° 1290 N° RCS : 382500353 - Dénomination : EQUILIBRE ENTREPRISES - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : MOTTIN Patrick nom d'usage : MOTTIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LANES Pierre nom d'usage : LANES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 24 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 05 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 05 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2019: Depot des comptes
- mercredi 07 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EQUILIBRE ENTREPRISES- vendredi 01 février 2002 : Fermé
LE POMMARIN 38430 MOIRANS - jeudi 31 juillet 1997 : Fermé
86 AV GEORGES CLEMENCEAU 94360 BRY-SUR-MARNE - lundi 08 décembre 2008 : Fermé
556 COMBEAU 38690 LE GRAND-LEMPS - lundi 08 décembre 2008 : Ouvert
32 RUE DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET-PARISET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EQUILIBRE ENTREPRISES- BALSARIN MYRIAM : 115 IMP DES PEYROULIES 81800 LOUPIAC
- BITOZZI COLETTE : 27 CITE DU BRUHL 57700 HAYANGE
- CARTRON GABRIEL : 18 RUE FERNAND GREGH 77810 THOMERY
- RAIZON DOMINIQUE : 120 BD DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18
- ASSOCIATION HIATUS : 5 RUE BODIN 69001 LYON 1ER
- COMMON EUROPE FRANCE : BASSY 71260 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
- CTRE DEVELOPPEMENT PROF INDIV ORGANISATI : 64 ALL DU CLOS LUCE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- GETMETOCODE : 44 QUAI BLANQUI 94140 ALFORTVILLE
- GPE EDUC SECOUR SAUVETAGE AQUAT LOISIRS : 23 RUE DES SABLONS 28260 OULINS
- IMPRESA LICEANA : 11 RUE SAINT JOSEPH 20200 BASTIA
- IPSIDEM MASCAREIGNES : 60 RUE LUCIEN GASPARIN 97400 SAINT-DENIS
- KT FORMATION : 252 RUE BOIS ROUGE 97440 SAINT-ANDRE
- PLA TONIQUES : 25 RUE DE MONDESIR 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
- PREST SERVICES : 1 RUE DU TRIBUNAL 35600 REDON
- TRAJECTOIRES : 41 RUE POLIVEAU 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EQUILIBRE ENTREPRISES- BRIEND PIERRE : 17 RUE DE QUIROLE 38170 SEYSSINET-PARISET
- LADUZ MATHIEU : RUE JEAN JAURES 38170 SEYSSINET-PARISET
- MARTORANA STEPHANIE : 62 RUE DE LA FAUCONNIERE 38170 SEYSSINET-PARISET
- PERAZIO BELLIANDO HELENE : 1 AV ARISTIDE BERGES 38170 SEYSSINET-PARISET
- TOISON JULIE : 5 BD DES FRERES DESAIRE 38170 SEYSSINET-PARISET
- VIAL CORINNE : 53 RUE AIME BOUCHAYER 38170 SEYSSINET-PARISET
- AMICALE CLUB SEYSSINETTOIS FUTSAL : PL ANDRE BALME 38170 SEYSSINET-PARISET
- ASS BIG BAND : PL ANDRE BALME 38170 SEYSSINET-PARISET
- AURECAM : CHE DES RAMPES 38170 SEYSSINET-PARISET
- DIX DOUZE : 18 RUE ANTOINE CHOLLIER 38170 SEYSSINET-PARISET
- M.P.N : 2 AV PIERRE DE COUBERTIN 38170 SEYSSINET-PARISET
- OUVERTURE SERVICES ET SOUTIEN A LA FRATERNITE DANS SA DIVERSITE : 6 RUE DES BERGERS 38170 SEYSSINET-PARISET
- SCI DES ILES : 35 RUE SISTERON 38170 SEYSSINET-PARISET
- SCI DU PONT DE PIERRE : 121 RTE DE SAINT NIZIER 38170 SEYSSINET-PARISET
- SCI L'OSCAR : 1 RUE DES FLEURS 38170 SEYSSINET-PARISET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EQUILIBRE ENTREPRISESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives