MEDULLA
Présentation générale de MEDULLA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MEDULLA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MEDULLA est situé au CTRE COMMERCIAL GRAND QUARTIER 35760 SAINT-GREGOIRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 25 juillet 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 382619419 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.77Z (Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
MEDULLA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 187 377.00 € pour un résultat de 123 522.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MEDULLA est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si MEDULLA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39382619419
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MEDULLA de part son activité de 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé) sont :
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (71.7% des salariés)
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (16.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.4% des salariés)
- 01607 : Industries des jeux jouets et connexes (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MEDULLA
- 2011-09-11 : Président de la société : GARREC René Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre
- 2011-10-12 : Président de la société : LANGEVIN Fabienne Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre
- 2014-07-04 : Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre Président : KALISTE en fonction le 26 Juin 2014
- 2016-07-10 : Gérant non associé : LOUESSARD Ludovic en fonction le 06 Juillet 2016 Gérant non associé : LANGEVIN Fabienne en fonction le 06 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MEDULLA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MEDULLA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 382619419 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-07-25 : jeudi 25 juillet 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 47.77Z : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
Synonyme | horloger, bijoutier, horlogerie, bijouterie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MEDULLA- CO
2019 | 879 626.00 | 602 068.00 |
2018 | 277 558.00 | 756 073.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | 91 344.00 |
2018 | 79 335.00 |
2019 | 602 068.00 |
2018 | 756 073.00 |
2019 | 1 187 377.00 | 1 187 377.00 |
2018 | 1 096 343.00 |
2019 | 123 522.00 |
2018 | 97 584.00 |
2019 | 91 344.00 |
2018 | 79 335.00 |
2019 | 240 087.00 |
2018 | 240 087.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MEDULLA- vendredi 05 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 11 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110176 publié le 11/09/2011Annonce n° 635 N° RCS : 382619419 - Dénomination : PEDRO ET CHICO Vêtements de jeunes sportwear, jeannerie (vente de) (début : 25.07.91) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15244.90 EUR - Administration : Président de la société : GARREC René Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- mercredi 12 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110198 publié le 12/10/2011Annonce n° 1754 N° RCS : 382619419 - Dénomination : MEDULLA Exploitation de tous fonds de commerce et artisa- naux de vente et réparation d'horlogerie, bijoute- rie, orfèvrerie (argent, métal argenté, inox et autres), cadeaux et articles de bijouterie-fantai sie, toutes opérations pouvant se rattacher au commerce et à la réparation des articles ci-dessus et autres objets accessoires de toutes sortes que la société pourrait adjoindre à son commerce, l'achat, la prise à bail de tous locaux et biens, établissements... - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 15244.90 EUR - Administration : Président de la société : LANGEVIN Fabienne Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre - Modification : Changement de dénomination sociale Changement de président Changement d'activité Changement de nom commercial
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- dimanche 06 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 23/09/2011Annonce n° 252 N° RCS : 532441367 - Dénomination : GAEL Centre Commercial Grand Quartier 35760 Saint-Grégoire Commerce de prêt à porter sportwear, jeannerie et accessoires, vente de bijoux, articles de maroqui- nerie, chaussures - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : GARREC Yann Gérant non associé : ELEC Séverine - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Le Paysan Breton - Opposition : Cabinet Carcreff 19A rue de Chatillon 35000 Rennes - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 100.000,00 EUR
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 1442 N° RCS : 382619419 - Dénomination : MEDULLA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 04 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140127 publié le 04/07/2014Annonce n° 557 N° RCS : 382619419 - Dénomination : MEDULLA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LESAICHERRE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Pierre Président : KALISTE en fonction le 26 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 juin 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160135 publié le 10/07/2016Annonce n° 346 N° RCS : 382619419 - Dénomination : MEDULLA - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : LOUESSARD Ludovic en fonction le 06 Juillet 2016 Gérant non associé : LANGEVIN Fabienne en fonction le 06 Juillet 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MEDULLA- dimanche 03 février 2013 : GEORGES JOAILLIER-HORLOGER Ouvert
CTRE COMMERCIAL GRAND QUARTIER 35760 SAINT-GREGOIRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MEDULLA- BIJOUTERIE VERON ROQUES : 65 RUE JEAN AICARD 83700 SAINT-RAPHAEL
- BLUE DIAMANT : 7 RUE DU SEC AREMBAULT 59800 LILLE
- CARELS : 116 AV DES CHENES 06800 CAGNES-SUR-MER
- CRISTOM 2 : 19 RUE ADOLPHE PERONNET 38500 VOIRON
- DIGNE D'OR : 39 BD GASSENDI 04000 DIGNE-LES-BAINS
- DOR A OR : 29 RUE DE LEPANTE 06000 NICE
- LE CARAT : RTE DE KANFEN 57330 HETTANGE-GRANDE
- LES BIJOUTERIES COUVRAT CAILLE : 5 PL JOFFRE 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
- LES BIJOUTIERS D ARMOR : 10 QUAI DU STEIR 29000 QUIMPER
- LINGOR TOURS : 5 PL DE LA RESISTANCE 37000 TOURS
- LOCSYS : 2 PAS FLOURENS 75017 PARIS 17
- LUXURY WATCHES NICE : 14 AV FELIX FAURE 06000 NICE
- SARL DIAMANT NOIR : 119 RUE GABRIEL PERI 93200 SAINT-DENIS
- SARL MARTINE BOUCHARENC : 100 RUE THEOPHILE ROUSSEL 48200 SAINT CHELY D'APCHER
- ZERDA : 83 RTE DE GRIGNY 91130 RIS-ORANGIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MEDULLA- CORRE CHRISTIAN : 6 RUE MARIN MARIE 35760 MONTGERMONT
- JAGUT JEAN-LOUIS : AV SAINT VINCENT 35760 SAINT-GREGOIRE
- LUCAS HERVE : 2 RUE DES SOURCES 35760 SAINT-GREGOIRE
- PELHATE CLEMENCE : LA MARE 35760 SAINT-GREGOIRE
- ASSOCIATION CHIRURGIENS DIGESTIFS DU CTRE HOSPITALIER PRIVE ST GREGOIRE : 6 BD DE LA BOUTIERE 35760 SAINT-GREGOIRE
- C&C AUDIT : RUE DES ILES KERGUELEN 35760 SAINT-GREGOIRE
- LA MOUETTE ET LE DAUPHIN : 7 ALL ANTONIO VIVALDI 35760 SAINT-GREGOIRE
- LES MARMOTTES : 1 ALL DU CHAMP CORNU 35760 SAINT-GREGOIRE
- MONDIAL SANTE : PARC D ACTIVITE BRETECHE 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI ATHENA : 3 ALL DE LA RIVIERE 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI EMERAUDE : 16 ALL JEAN COCTEAU 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI HOUAT ELSE : 5 RUE AUGUSTE RENOIR 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI MYCLA : CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS 35760 SAINT-GREGOIRE
- SPFPL HKS : 7 BD DE LA BOUTIERE 35760 SAINT-GREGOIRE
- TREMPLIN IMMO : RUE DES ILES KERGUELEN 35760 SAINT-GREGOIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MEDULLARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives