AXIOS
Présentation générale de AXIOS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AXIOS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AXIOS est situé au 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 18 novembre 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 383676582 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
AXIOS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 932 294.00 € pour un résultat de -72 811.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
AXIOS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AXIOS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16383676582
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AXIOS de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- budin, christophe,
- douchy, xavier
- szollosi, olivier,
- szollosi, olivier. .
Les modifications survenues dans l'administration de la société AXIOS
- 2008-03-23 : Gérant partant : Budin, Christophe, nomination du Gérant : Szollosi, Olivier. .
- 2011-11-18 : Gérant partant : Szollosi, Olivier, nomination du Gérant : Douchy, Xavier
Les autres mandats des administrateurs
- budin, christophe, :
- 2012-09-25 : SOCIETE DE SAINT PALAIS (389538927)
- douchy, xavier :
- 2020-02-16 : GDV (844510545)
- 2017-09-20 : VILLENNES-SUR-SEINE INVEST HOTEL (389617721)
- 2017-08-17 : LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (389487448)
- 2011-12-28 : TASSIN INVEST HOTELS (389568973)
- 2011-12-06 : HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES (384282901)
- 2011-02-17 : VIRE INVEST HOTEL (392939021)
- 2011-02-17 : HAGUENAU INVEST HOTEL (388687287)
- szollosi, olivier. . :
- 2008-03-28 : BOISSY EPONE INVEST HOTELS (389569047)
- 2008-03-27 : CPL INVESTISSEMENTS (383048972)
- 2008-03-23 : VILLENNES-SUR-SEINE INVEST HOTEL (389617721)
- 2008-03-23 : MORGANE (377773981)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AXIOS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AXIOS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 383676582 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-11-18 : lundi 18 novembre 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AXIOS- CO
2019 | 1 571 789.00 | 1 105 598.00 |
2018 | 466 191.00 | 1 178 854.00 |
2019 | 7 500.00 |
2018 | 7 500.00 |
2019 | -72 082.00 |
2018 | 552 216.00 |
2019 | 1 105 598.00 |
2018 | 1 178 854.00 |
2019 | 932 294.00 | 932 294.00 |
2018 | 794 638.00 |
2019 | -72 811.00 |
2018 | 66 955.00 |
2019 | -72 082.00 |
2018 | 552 216.00 |
2019 | 950 972.00 |
2018 | 950 972.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AXIOS- dimanche 23 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080050 publié le 23/03/2008Annonce n° 2530 N° RCS : 383676582 - Dénomination : AXIOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant partant : Budin, Christophe, nomination du Gérant : Szollosi, Olivier. . - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 18 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110223 publié le 18/11/2011Annonce n° 989 N° RCS : 383676582 - Dénomination : AXIOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant partant : Szollosi, Olivier, nomination du Gérant : Douchy, Xavier - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 26 octobre 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AXIOS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : CAMPANILE Ouvert
2 RUE DES QUATRE SAISONS 76290 MONTIVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AXIOS- CHAUVEL JOCELYNE : 31 AV LOUIS BARTHOU 35000 RENNES
- AUREMY : 15 RUE MOTTEANA 83400 HYERES
- CLEMMA : 181 CHE DES GENETS 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
- ESSLING CAPITAL : 78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- EUROTITRISATION : 12 RUE JAMES WATT 93200 SAINT-DENIS
- FONCICAPS : 10 RUE HENRI SEE 35700 RENNES
- GK INVEST : 21 BD NEY 75018 PARIS 18
- HOLDING EPLC : 4 RUE DU COLONEL DOYEN 62500 SAINT-OMER
- HOLDING QUILLIEN : 15 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE 29200 BREST
- INDIA LIMA CAPITAL : 195 AV DE L'ARMAGNAC 40280 BENQUET
- JIMADEV : 517 RUE DE LA CROIX BRIQUET 45520 CHEVILLY
- KDN GROUP : 41 RUE DES COQUELICOTS 91160 LONGJUMEAU
- KIZA : 42 BD DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MONNIER INVESTISSEMENTS : 3 LE PONT 79200 LE TALLUD
- THE WHY FACTOR HOLDING : 21 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AXIOS- DOVENON ABLAWA : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- FERNANDEZ LEA : 35 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- PARISET IRIS : 16 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8
- SERY MARIE : 11 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- ACTION DIFFUSION EUROPEENNE : 8 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8
- ARTEMIS 28 : 12 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- ASS JUIVE JUGT CRIME NAZIS OPERES FRANCE : 32 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DELTA CINEMA : 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- ITLV : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- MOUL'TRAITEUR : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- OCP VENDOME : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- RHEA : 64 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SOC D EXPL DES ETS BOYER : 39 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- TDC CONSULTING : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- UMANTIC TECHNOLOGIES : 64 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AXIOSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives