SCA BODIS FRANCE
Présentation générale de SCA BODIS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCA BODIS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCA BODIS FRANCE est situé au CHATEAU BEAULIEU 33710 SAMONAC
C'est une qui a été crée le lundi 06 janvier 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 384432134 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile d'exploitation agricole au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.21Z ( Culture de la vigne)
L'activité déclarée au greffe est : Culture de la vigne
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.21Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- - la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais exclus
- - la production de vins (cf11.02)
Chiffre d’affaire
SCA BODIS FRANCE à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SCA BODIS FRANCE est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si SCA BODIS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73384432134
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCA BODIS FRANCE de part son activité de 01.21Z ( Culture de la vigne) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCA BODIS FRANCE
- 2010-02-12 : Associé indéfiniment responsable : BODIS BEHEER B.V. Gérant non associé : BOOMSMA Jodocus
- 2021-02-04 : nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : AUTEUIL CONSEIL, ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : AUTEUIL CONSEIL, ; Gérant non associé partant : Boomsma, Jodocus
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCA BODIS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCA BODIS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 384432134 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6597 Société civile d'exploitation agricole |
Date de création de l'unité légale | 1992-01-06 : lundi 06 janvier 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 01.21Z : Culture de la vigne |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Cultures permanentes |
Activite | Culture de la vigne |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCA BODIS FRANCEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCA BODIS FRANCE- vendredi 12 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100030 publié le 12/02/2010Annonce n° 620 N° RCS : 384432134 - Dénomination : SCA BODIS FRANCE Exploitation de tous biens agricoles - forme juridique : S.C.E.A. - capital : 46816.00 EUR - Administration : Associé indéfiniment responsable : BODIS BEHEER B.V. Gérant non associé : BOOMSMA Jodocus - Modification : Changement de dénomination sociale et changement de gérant
- jeudi 04 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210024 publié le 04/02/2021Annonce n° 2470 N° RCS : 384432134 - Dénomination : SCA BEAULIEU Acquisition, vente, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalité. Particulièrement la détention, l'exploitation, la vente d'une propriété située à Samonac, au château de Beaulieu. Vente et éventuellement transformation conformément aux usages agricoles des produits issus de propriétés agricoles Exloitées par la société. A titre accessoire, notamment la location saisonnière de tous immeubles détenus par la société. - forme juridique : Société civile d'exploitation agricole - capital : 46816 EUR - Administration : nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : AUTEUIL CONSEIL, ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : AUTEUIL CONSEIL, ; Gérant non associé partant : Boomsma, Jodocus - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCA BODIS FRANCE- vendredi 31 décembre 2010 : Ouvert
CHATEAU BEAULIEU 33710 SAMONAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCA BODIS FRANCE- CHAILLAT ELIANE : 2 LD COUDERT 33350 BOSSUGAN
- CHOUET CLAUDE : 2 PL DU 10 MAI 11560 FLEURY
- DELALEU JEANNINE : 106 RTE DE CHATEAU RENAULT 37210 VERNOU-SUR-BRENNE
- GARBAY CHRISTINE : GUILLAUMEAU 33190 MONGAUZY
- GIEULES ERIC : 1 CHE DES CONDOMINES 34210 LA LIVINIERE
- HADIOUCHE SEBASTIEN : RTE DE NIMES 30700 BLAUZAC
- LEBERT RENOU : LES CHAMPS BOURREAUX 37140 RESTIGNE
- OUY ANNICK : 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
- PARMANTIER MICHELE : 11 RUE DE LA FORGE 51370 ORMES
- POINTILLART CHRISTIANE : 19 RTE DAMERY NOGENT 51500 SERMIERS
- PONTIER RENEE : 34130 LANSARGUES
- SANCHEZ DAVID : CHE DE LA LUCQUE 11120 MIREPEISSET
- CO FERMAGE LAGASSEAU : 33420 GUILLAC
- INDIVISION BORDIER : LA GARENNE 37530 NAZELLES-NEGRON
- SEBASTIEN CHARVOT : 22 RUE DU VERGER 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCA BODIS FRANCE- BECKER CYNDIE : 2 CHE D'ENTRE DEUX MONTS 33710 PRIGNAC-ET-MARCAMPS
- BOUDARA AIMEE : 9 AV DES COTES DE BOURG 33710 TAURIAC
- BOURROUSSE LUC : 6 LE ROC 33710 BOURG
- CAZAUBIEILH HUGUES : 17 PAIN DE SUCRE 33710 BOURG
- PELEAU ROBERT : 2 CHE DE GRANDE GAZELLE 33710 PRIGNAC-ET-MARCAMPS
- QUINCHON SEBASTIEN : 1 LD MENDOCE 33710 VILLENEUVE
- GARAGE DU PORT : 14 CRS DE L'ABBAYE 33710 BOURG
- MAELY CONCEPT : 3 LD BAS DE SAINT SEURIN 33710 SAINT-SEURIN-DE-BOURG
- S. I. R.P.I. DE LANSAC - TAURIAC : MAIRIE 33710 TAURIAC
- SAN-TOR TRANSPORTS : 1 CHE DU CROS 33710 TAURIAC
- SARL CHRISTOPHE BARBOTEAU : 777 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 33710 PUGNAC
- SARL HULLOT PEINTURES : 9 LD RABOT 33710 PUGNAC
- SCI DE FONTARABIE : CHATEAU BEL AIR COUBET 33710 SAINT-CIERS-DE-CANESSE
- SCI DES CARRIERES : DOM DES HUGONS 33710 PRIGNAC-ET-MARCAMPS
- SCI LMP PATRIMOINE : 7 RTE DE BEURIE 33710 TAURIAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCA BODIS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives