STOKKE FRANCE
Présentation générale de STOKKE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STOKKE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STOKKE FRANCE est situé au 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 mars 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 384717328 au greffe de LYON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.59A ( Commerce de détail de meubles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de meubles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.59A (Commerce de détail de meubles), les activités sont :
- - le commerce de détail de miroirs encadrés
- - le commerce de détail de mobilier de bureau
- - le commerce de détail de mobilier domestique
Mais exclus
- - le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
Chiffre d’affaire
STOKKE FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 166 587.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
STOKKE FRANCE est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si STOKKE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18384717328
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STOKKE FRANCE de part son activité de 47.59A ( Commerce de détail de meubles) sont :
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (89.4% des salariés)
- 02754 : Magasins prestataires de services de cuisine (2% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.7% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (1.6% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STOKKE FRANCE
- 2008-01-29 : ancien directeur général : BERG (Henning) nom d'usage : BERG (Henning).
- 2008-01-29 : nouveau directeur général : LOSETH (Geir, Oddvar) nom d'usage : LOSETH (Geir).
- 2008-08-13 : LOSETH Geir Oddvar nom d'usage : LOSETH Geir n'est plus directeur général.ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN Hugo devient directeur général..
- 2011-01-26 : LANDMARK Kristine nom d'usage : LANDMARK n'est plus président. HAGEN Jan Petter nom d'usage : HAGEN devient président. ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN n'est plus directeur général. GAUSNES Helge Ivar nom d'usage : GAUSNES devient directeur général.
- 2014-11-13 : HAGEN Jan Petter nom d'usage : HAGEN n'est plus président. EIDSVIK Ingegjerd nom d'usage : EIDSVIK devient président.
- 2016-10-07 : Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire ERNST YOUNG AUDIT SAS à capital variable. MARY-DAUPHIN Daniel nom d'usage : MARY-DAUPHIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- 2018-06-19 : EIDSVIK Ingegjerd nom d'usage : EIDSVIK n'est plus président. ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN devient président
- 2019-01-06 : GAUSNES Helge Ivar nom d'usage : GAUSNES n'est plus directeur général. VEIBUST Christian Nordstrand nom d'usage : VEIBUST devient directeur général
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STOKKE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STOKKE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 384717328 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-03-01 : dimanche 01 mars 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 47.59A : Commerce de détail de meubles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de meubles |
Synonyme | vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STOKKE FRANCE- CO
2019 | 1 434 133.00 | 1 430 352.00 |
2018 | 3 780.00 | 1 125 945.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | 166 587.00 |
2018 | 72 561.00 |
2019 | 1 430 352.00 |
2018 | 1 125 945.00 |
2019 | 1 194 875.00 |
2018 | 1 194 875.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STOKKE FRANCE- mardi 29 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080019 publié le 29/01/2008Annonce n° 1565 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : ancien directeur général : BERG (Henning) nom d'usage : BERG (Henning). - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080019 publié le 29/01/2008Annonce n° 1567 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : nouveau directeur général : LOSETH (Geir, Oddvar) nom d'usage : LOSETH (Geir). - Modification : modification sur l'administration
- mercredi 13 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080143 publié le 13/08/2008Annonce n° 1222 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : LOSETH Geir Oddvar nom d'usage : LOSETH Geir n'est plus directeur général.ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN Hugo devient directeur général.. - Modification : Nouveau siège. Modification de l'administration.
- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- mercredi 08 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 26 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110018 publié le 26/01/2011Annonce n° 3066 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : LANDMARK Kristine nom d'usage : LANDMARK n'est plus président. HAGEN Jan Petter nom d'usage : HAGEN devient président. ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN n'est plus directeur général. GAUSNES Helge Ivar nom d'usage : GAUSNES devient directeur général. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 25 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 29 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 13 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140218 publié le 13/11/2014Annonce n° 3143 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : HAGEN Jan Petter nom d'usage : HAGEN n'est plus président. EIDSVIK Ingegjerd nom d'usage : EIDSVIK devient président. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160197 publié le 07/10/2016Annonce n° 2841 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire ERNST YOUNG AUDIT SAS à capital variable. MARY-DAUPHIN Daniel nom d'usage : MARY-DAUPHIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 10 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 juillet 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 19 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180115 publié le 19/06/2018Annonce n° 1635 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : EIDSVIK Ingegjerd nom d'usage : EIDSVIK n'est plus président. ULSTEIN Hugo Lloyd nom d'usage : ULSTEIN devient président - Modification : Modification de l'administration.
- dimanche 06 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190004 publié le 06/01/2019Annonce n° 1826 N° RCS : 384717328 - Dénomination : STOKKE FRANCE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GAUSNES Helge Ivar nom d'usage : GAUSNES n'est plus directeur général. VEIBUST Christian Nordstrand nom d'usage : VEIBUST devient directeur général - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 08 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STOKKE FRANCE- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
8 AV DU GENERAL LECLERC 78220 VIROFLAY - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
33 BD YVES FARGE 69007 LYON 7EME - vendredi 09 mai 2008 : Fermé
4 RUE VICTOR LAGRANGE 69007 LYON 7EME - vendredi 09 mai 2008 : Ouvert
33 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STOKKE FRANCE- AD AGENCEMENT : 1788 RTE DES PLANS 83780 FLAYOSC
- C.G.A. PARTICIPATIONS : 240 BD DU HAVRE 95220 PIERRELAYE
- CAP'STYL : 24 RTE DE PARIS 63200 LE CHEIX
- CASAGRANDA CUCINE : 46 RUE VICTOR HUGO 69200 VENISSIEUX
- CHAPUIS : 7 QUAI ANTOINE RIBOUD 69002 LYON 2EME
- DAVILAUR DIFFUSION : 7 AV DU MARECHAL FOCH 94000 CRETEIL
- DIFFUSION D'AMEUBLEMENT LOU CIGALOU SODIFA : RTE DE CARNON 34970 LATTES
- EURL B.O. CONCEPT. : AV DE TOULOUSE 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- GRAND BAZAR D'ESPRELS : 36 RUE DE LA GARE 70110 ESPRELS
- HALL 29 : 29 RUE DE LA CHALOTAIS 35000 RENNES
- LA BOISERIE SA : 1820 RTE DU HAVRE 76400 SAINT-LEONARD
- LORIENT BODY CUISINES : 2 RUE CDT LE PRIEUR 56100 LORIENT
- MBED : 63 RUE DE BOURGOGNE 51350 CORMONTREUIL
- SARL EMMANUEL MITTON : MONTIFAUX 42440 NOIRETABLE
- SARL UNIK : ZAC DU MAS DE VIGNOLLES 30000 NIMES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STOKKE FRANCE- BELIN LIONEL : 25 RUE CLAUDIUS COLLONGE 69002 LYON 2EME
- DOCHTERMANN FRANCOISE : 16 RUE DE LA BARRE 69002 LYON 2EME
- FANGET NOEMIE : 23 RUE THOMASSIN 69002 LYON 2EME
- ROLLAND MARIE : 60 RUE VICTOR HUGO 69002 LYON 2EME
- TOCCHIO JEAN-MARIE : 30 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME
- ASS DE LA RESIDENCE RINCK : 66 CRS SUCHET 69002 LYON 2EME
- BEBE & CONFIDENCES : 62 RUE SMITH 69002 LYON 2EME
- CALIXTER : 2 PL GAILLETON 69002 LYON 2EME
- MANADE : 9 RUE DU PLAT 69002 LYON 2EME
- PAROISSE ST FRANCOIS DE SALLES : 11 RUE AUGUSTE COMTE 69002 LYON 2EME
- PIXEL HOLDING 2 : 30 RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME
- SCI BPC : 41 RUE DE LA BOURSE 69002 LYON 2EME
- SCI L'ARBET : 48 RUE DE LA CHARITE 69002 LYON 2EME
- SCLM : 9 RUE DE CONDE 69002 LYON 2EME
- SOC MAX MODEL : 1 QUAI JULES COURMONT 69002 LYON 2EME
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STOKKE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives