LE MOULIN DE TERMES
Présentation générale de LE MOULIN DE TERMES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE MOULIN DE TERMES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE MOULIN DE TERMES est situé au 3 RUE DU MOULIN 08250 GRANDPRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 avril 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 384848735 au greffe de SEDAN
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 215 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.61A ( Meunerie)
L'activité déclarée au greffe est : Meunerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.61A (Meunerie), les activités sont :
- - la fabrication de farines d'autres céréales, de légumes secs ou de tubercules
- - la fabrication de farines de froment (blé) ou de méteil
- - la fabrication de farines préparées pour la boulangerie, la pâtisserie, etc.
Mais exclus
- - la fabrication de farines et de fécules de pommes de terre (cf10.31Z)
- - la mouture du maïs par voie humide (cf10.62Z)
Chiffre d’affaire
LE MOULIN DE TERMES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -142 084.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
LE MOULIN DE TERMES est du ressort du greffe de SEDAN dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA COMEDIE 08202 SEDAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0324575053 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr
TVA intracommunautaire
Si LE MOULIN DE TERMES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31384848735
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE MOULIN DE TERMES de part son activité de 10.61A ( Meunerie) sont :
- 01930 : Meunerie (95.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] podvin, laurent
- com'fiduce ardennes, modification du
- lecoffre, françois
- maillot, philippe ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE MOULIN DE TERMES
- 2011-06-22 : Président de la société : MAILLOT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES Commissaire aux comptes suppléant : PODVIN Laurent
- 2013-10-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COM'FIDUCE ARDENNES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Podvin, Laurent
- 2019-08-18 : Président partant : Maillot, Philippe ; nomination du Président : Lecoffre, François
Les autres mandats des administrateurs
- com'fiduce ardennes, modification du :
- 2014-09-30 : COOPERATIVE LAITIERE DE FLEVILLE (780278495)
- 2013-10-22 : Etablissements BULCOURT-AUBRY (317865475)
- 2012-11-13 : SAS SPANEVELLO (350454674)
- [19] podvin, laurent :
- 2013-10-22 : Etablissements BULCOURT-AUBRY (317865475)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE MOULIN DE TERMES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE MOULIN DE TERMES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE MOULIN DE TERMES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 384848735 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-04-01 : mercredi 01 avril 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 10.61A : Meunerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Travail des grains ; fabrication de produits amylacés |
Activite | Meunerie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de farines, meunier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE MOULIN DE TERMES- CO
2020 | 1 062 683.00 | 750 001.00 |
2019 | 312 682.00 |
2020 | 215 000.00 |
2019 |
2020 | -142 084.00 |
2019 |
2020 | 750 001.00 |
2019 |
2020 | 421 107.00 |
2019 | 421 107.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE MOULIN DE TERMES- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 16 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 22 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110120 publié le 22/06/2011Annonce n° 235 N° RCS : 384848735 - Dénomination : LE MOULIN DE TERMES Meunerie - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 215000.00 EUR - Administration : Président de la société : MAILLOT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES Commissaire aux comptes suppléant : PODVIN Laurent - Modification : Mise en location-gérance du fonds
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 10 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130204 publié le 22/10/2013Annonce n° 143 N° RCS : 384848735 - Dénomination : LE MOULIN DE TERMES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 215000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COM'FIDUCE ARDENNES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Podvin, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019Annonce n° 136 N° RCS : 384848735 - Dénomination : LE MOULIN DE TERMES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 215000 EUR - Administration : Président partant : Maillot, Philippe ; nomination du Président : Lecoffre, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 10 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE MOULIN DE TERMES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
3 RUE DU MOULIN 08250 GRANDPRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE MOULIN DE TERMES- RODRIGUES ANTONY : 2 MOULIN DE SAINT JEAN 89420 THIZY
- BMD SANS GLUTEN : ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALE 61110 REMALARD-EN-PERCHE
- ETS BERNATOT SARL : LE MOULIN 03000 BRESSOLLES
- FERNAND DUMAS : LE MOULIN DE CARRON 43300 CHANTEUGES
- INVEJA : RTE LA LOUEE 44115 HAUTE-GOULAINE
- LE BON GOUT : 371 AV DU MARCHE GARE 34070 MONTPELLIER
- LE PILOU DE BASSAC : 6 RUE DES MOULINS 16120 BASSAC
- MINOTERIE DE LA VALLEE DU CEOR : MOU VALLEE CEOR 12120 SALMIECH
- MINOTERIE DIXNEUF : RUE VIEIL MUR 49280 LA SEGUINIERE
- MINOTERIE GAUVRIT : 23 RUE DU BOURG AUX MOINES 85190 AIZENAY
- MOULIN DE LA PELTRIE : LE MOULIN DE LA PELLETERIE 61190 TOUROUVRE AU PERCHE
- MOULIN DE PERTHUS : 63500 SAINT-REMY-DE-CHARGNAT
- MOULIN DU FOREST : LD LE FOREST 05140 MONTBRAND
- MOULINS DAVODEAU : LD LE MOULIN NEUF 44150 VAIR-SUR-LOIRE
- SAS MINOTERIE GREPON : 8 CHE DU PECH LA DREUILLE 46330 BOUZIES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE MOULIN DE TERMES- CITERNE ERIC : 27 RUE DE L ARGONNE 08250 OLIZY-PRIMAT
- DE CLERMONT-TONNERRE ISABELLE : 08250 AUTRY
- DE SAGAZAN JEAN : RUE HAUTE 08250 SENUC
- ERNEST ROGER : RUE ANDRE BASTIDE 08250 GRANDPRE
- HIERNARD ANTHONY : 6 RUE DE LA FORGE 08250 APREMONT
- LAURENT BRUNO : PL DU VILLAGE 08250 GRANDPRE
- RACOUR PATRICK : 5 RUE DU CHATEAU 08250 CHEVIERES
- SIGNOREL THIERRY : 31 RUE DES QUATRE FRERES TELLIER 08250 GRANDPRE
- ARDENNES MILLING : 3 RUE DU MOULIN 08250 GRANDPRE
- CUMA DE CONDE : RUE DES FONTAINES 08250 CONDE-LES-AUTRY
- DE BLOETTE : 12 RUE FERNAND SIMON 08250 FLEVILLE
- EARL GUYOT : 08250 OLIZY-PRIMAT
- SCI LC : LA FORGE 08250 CHAMPIGNEULLE
- THIEBAULT : 8 RUE DE L'EGLISE 08250 GRANDPRE
- VAUX LOISIRS ANIMATIONS : 3 GRANDE RUE 08250 VAUX-LES-MOURON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE MOULIN DE TERMESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives