LMP
Présentation générale de LMP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LMP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LMP est situé au 237 RUE FOURNY 78530 BUC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 15 avril 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 385259593 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 56 102,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32B ( Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- - l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
- - le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- - le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- - le montage de portes coupe-feux
- - le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- - la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
- - la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
Chiffre d’affaire
LMP à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 84 663.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LMP est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si LMP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26385259593
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LMP de part son activité de 43.32B ( Travaux de menuiserie métallique et serrurerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (26.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (3.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chardon carole
Les modifications survenues dans l'administration de la société LMP
- 2008-03-06 : Gérant : PETIT Rene en fonction le 27 Janvier 2006. Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008.
- 2011-12-28 : Président : PETIT Rene modification le 20 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008
- 2012-08-21 : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 Président : CHARDON Carole en fonction le 10 Août 2012
- 2013-08-01 : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 Président : L2C en fonction le 24 Juillet 2013
- 2016-11-06 : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 ; Président : CHARDON Carole en fonction le 02 Novembre 2016
- 2020-06-18 : Président : CHARDON Carole
Les autres mandats des administrateurs
- chardon carole :
- 2018-02-22 : SCI SCARLETTE (837533553)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LMP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LMP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 385259593 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-04-15 : mercredi 15 avril 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LMP- CO
2020 | 994 971.00 | 945 844.00 |
2019 | 49 127.00 | 948 590.00 |
2020 | 56 102.00 |
2019 | 56 102.00 |
2020 | 84 663.00 |
2019 | 58 059.00 |
2020 | 945 844.00 |
2019 | 948 590.00 |
2020 | 379 649.00 |
2019 | 379 649.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LMP- jeudi 06 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080041 publié le 06/03/2008Annonce n° 3784 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PETIT Rene en fonction le 27 Janvier 2006. Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- lundi 22 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110195 publié le 07/10/2011Annonce n° 1446 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 53357.16 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 28 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110251 publié le 28/12/2011Annonce n° 3282 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PETIT Rene modification le 20 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120160 publié le 21/08/2012Annonce n° 1244 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 Président : CHARDON Carole en fonction le 10 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130147 publié le 01/08/2013Annonce n° 1183 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 Président : L2C en fonction le 24 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 25 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130185 publié le 25/09/2013Annonce n° 3695 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 août 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1951 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 53357.16 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- dimanche 06 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160217 publié le 06/11/2016Annonce n° 1726 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 56101.60 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris en fonction le 26 Février 2008 ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES en fonction le 26 Février 2008 ; Président : CHARDON Carole en fonction le 02 Novembre 2016 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination L2C Forme juridique SAS Siège social 42 Place Louvois 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Rcs VERSAILLES..
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 29 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180123 publié le 29/06/2018Annonce n° 1632 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 3106 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP Directement ou indirectement en France et à l étranger tant pour son compte que pour le compte de tiers : la réalisation d ensembles tant en menuiserie extérieure qu en métallerie - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHARDON Carole - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 05 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210088 publié le 05/05/2021Annonce n° 2252 N° RCS : 385259593 - Dénomination : LMP Directement ou indirectement en France et à l étranger tant pour son compte que pour le compte de tiers : la réalisation d ensembles tant en menuiserie extérieure qu en métallerie - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LMP- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
VERLEN 29840 LANDUNVEZ - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
26 PL LOUVOIS 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - mercredi 02 mai 2018 : Fermé
42 PL LOUVOIS 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - mercredi 02 mai 2018 : Ouvert
537 RUE HELENE BOUCHER 78530 BUC - samedi 01 mai 2021 : Ouvert
237 RUE FOURNY 78530 BUC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LMP- ANDURAND CHRISTOPHE : COMBRET 12200 LE BAS SEGALA
- FICHET ROMAIN : 316 RTE DE LA MADELEINE 71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- LAUZES STEPHANE : LD LE LARO 32220 MONTAMAT
- LECOMTE ADRIEN : 6 RUE DE LA BRUYERE 37500 ANCHE
- PERONNEAUD WILLIAM : 9 LA TONNELLE 17150 SEMOUSSAC
- FREDERIC MERLE : MOULIN CABOT 71960 BUSSIERES
- JC LOGISTIQUE : 28 RUE DES ORMES 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE
- LECOMTE AUTOMATISME SERRURERIE : 12 RUE DES ECOLES 60540 BELLE-EGLISE
- METALLERIE ITB : LATOUR 12540 MARNHAGUES-ET-LATOUR
- P.S.B. : 9 RUE FRANCIS POULENC 26000 VALENCE
- PROMETAL : 7 IMP DENIS PAPIN 31170 TOURNEFEUILLE
- SARL B.M.J.L. : 7 RUE DES TUILERIES 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
- SCINTELLE : RTE LA MARE D'OVILLERS 60570 MORTEFONTAINE-EN-THELLE
- STEEL FOR DESIGN : 2 RTE DE SOULTZBACH 68230 WIHR-AU-VAL
- TMV : ZONE ARTISANALE 13870 ROGNONAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LMP- ADVANI PIERRE : 26 AV JEAN BAPTISTE LULLY 78530 BUC
- COURCY CATALINA : 16 RUE DU HARAS 78530 BUC
- MAAROF SAMIR : 25 RUE MARIE THERESE DE CLINCHAMP 78530 BUC
- MOLOU SHAHIK : CHE DES BOULANGERS 78530 BUC
- SIMOUNET ISABELLE : 16 RUE ANATOLE FRANCE 78530 BUC
- TORRES FERNANDO : 13 ALL JACQUES MONOD 78530 BUC
- AM VERDE : 100 RUE DES ARTISANS 78530 BUC
- BAMAJU : 17 RUE GEORGES BIZET 78530 BUC
- BRUGO : 184 RUE TABUTEAU 78530 BUC
- CADAME : 1323 RUE LOUIS BLERIOT 78530 BUC
- INFORA CONSULTING : 21 RUE DU PARC DE LA GUERINIERE 78530 BUC
- LEONIE : 153 RUE FOURNY 78530 BUC
- SCI VIST : 9 RUE DU HARAS 78530 BUC
- SOCIETE CIVILE DU 375 RUE MORANE SAULNIER : 375 AV MORANE SAULNIER 78530 BUC
- UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE ECOLE MATERNELLE LOUIS CLEMENT : RUE DE LA MINIERE 78530 BUC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LMPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives