BONNIER FORAGES
Présentation générale de BONNIER FORAGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BONNIER FORAGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BONNIER FORAGES est situé au ZONE ARTISANALE LA GARENNE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 avril 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 385329065 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 114 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 42.21Z ( Construction de réseaux pour fluides)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de réseaux pour fluides
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 42.21Z (Construction de réseaux pour fluides), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour le transport de fluides et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes.
- - conduites couvrant de longues distances et urbaines
- - conduites et canalisations d'eau
- - l'installation de fosses septiques
- - la construction d'ouvrages de génie civil pour :
- - la construction de :
- - réseaux d'assainissement, y compris leur réparation
- - réservoirs
- - stations d'épuration
- - stations de pompage
- - systèmes d'irrigation (canaux)
Mais exclus
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses (cf43.22A)
- - les services de maîtrise d'uvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
Chiffre d’affaire
BONNIER FORAGES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 47 702.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
BONNIER FORAGES est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si BONNIER FORAGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86385329065
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BONNIER FORAGES de part son activité de 42.21Z ( Construction de réseaux pour fluides) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (62.1% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (17.7% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (8.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (6.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BONNIER FORAGES
- 2012-02-05 : Gérant : GITEAU Yvette Jeanne Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert
- 2013-01-16 : Gérant : GITEAU Yvette Jeanne Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013
- 2017-08-06 : Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013
- 2017-10-13 : Président : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert modification le 10 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BONNIER FORAGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BONNIER FORAGES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 385329065 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-04-01 : mercredi 01 avril 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 42.21Z : Construction de réseaux pour fluides |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Génie civil |
Division | Construction de réseaux et de lignes |
Activite | Construction de réseaux pour fluides |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BONNIER FORAGES- CO
2019 | 5 669 403.00 | 2 207 861.00 |
2018 | 3 461 542.00 | 2 143 273.00 |
2019 | 114 000.00 |
2018 | 114 000.00 |
2019 | 47 702.00 |
2018 | 102 742.00 |
2019 | 2 207 861.00 |
2018 | 2 143 273.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BONNIER FORAGES- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- jeudi 15 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2010: Depot des comptes
- lundi 24 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120025 publié le 05/02/2012Annonce n° 591 N° RCS : 385329065 - Dénomination : SARL BONNIER forage, notamment de puits et de carrières, au terrassement, à la fourniture et à l'installation de pompes et à la location de matériel (toutes opérations se rapportant au) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 114000.00 EUR - Administration : Gérant : GITEAU Yvette Jeanne Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert - Modification : Changement de gérant
- mercredi 02 janvier 2013: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130011 publié le 16/01/2013Annonce n° 991 N° RCS : 385329065 - Dénomination : SARL BONNIER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GITEAU Yvette Jeanne Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 06 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170149 publié le 06/08/2017Annonce n° 1147 N° RCS : 385329065 - Dénomination : SARL BONNIER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 13 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170197 publié le 13/10/2017Annonce n° 1320 N° RCS : 385329065 - Dénomination : BONNIER FORAGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BONNIER Jean-Jacques Lenaic Gilbert modification le 10 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RENN EX. CO en fonction le 08 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : MC AUDIT en fonction le 08 Janvier 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de représentant..
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BONNIER FORAGES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
GARE DE LA FORET 35130 RANNEE - mercredi 04 septembre 2019 : Ouvert
ZONE ARTISANALE LA GARENNE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BONNIER FORAGES- HERAULT PASCAL : 12 RTE DU PERRIER 38620 SAINT-BUEIL
- ASSAINISSEMENT-SOL-ENVIRONNEMENT : 41 RUE ROGER SALENGRO 62000 ARRAS
- BIOROCK SARL : 4 ZAE LE TRIANGLE VERT
- BONNIER FORAGES : ZONE ARTISANALE LA GARENNE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- ENTREPRISE GUIGUES : 86 CHE DE LA COMMANDERIE 13015 MARSEILLE 15
- ENTREPRISE PYRENEENNE D'ELECTRICITE ET DE CANALISATIONS : ZI GARE 65410 SARRANCOLIN
- GACHET T.P. : 30 MTE DU CORDIER 38260 CHAMPIER
- HM SEWERTECH SERVICES SPRL : RUE DE LA CREUGETTE 39
- K & P - MEBA GMBH : ZUM SITTERS 18
- PERENN'OUVRAGES : 1 RUE DE LA MAIRIE 62860 EPINOY
- SARL PLASSART : 12 RUE DES ARTISANS 15130 SANSAC-DE-MARMIESSE
- SET BTP : 13 ALL DU CROISIC 31770 COLOMIERS
- SOC D EXPLOIT ENTREP BELMONTE : 65 RTE DE MONTFORT 40180 YZOSSE
- SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS : 1 AV DU CHENE VERT 35650 LE RHEU
- VEZIAN TP : 30 RUE DES MOULINIERS 07170 LAVILLEDIEU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BONNIER FORAGES- BESNARD SOPHIE : LE BAS MONFLON 35130 MOUTIERS
- CART GRANDJEAN SYLVAIN : 9 RUE DE RENNES 35130 VISSEICHE
- CONTRERAS EVA : 12 RUE D ANJOU 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- DE SAINT JAN HUBERT : LA BELLERIE 35130 VISSEICHE
- HUNAULT CLAUDE : 21 RUE MARECHAL DE LATTRE TASSIGN 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- MEFORT ERIC : 40 RUE DU PONT DES ARCHES 35130 MOUTIERS
- ASS DE SANTE PAYS DE LA GUERCHE BRETAGNE : 3 RUE DU DR PONTAIS 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- EARL BERTIN EH : LA BATE 35130 MOUTIERS
- EARL LA PETITE NOE : LA PETITE NOE 35130 VISSEICHE
- ENTENTE SPORT VISSEICHE : MAIRIE 35130 VISSEICHE
- HERGIS : BEAUDOUIN 35130 DROUGES
- HOUDEMOND SEBASTIEN : 1 RUE DES FONTAINES 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- PRINT RESOLUTION CONSEIL : LA RUE DU TEMPLE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- SCI GENDRY-FERREIRA : 6 RUE NOTRE DAME 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- TEMPS ET PASSIONS : 3 RUE DU 8 MAI 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BONNIER FORAGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives