PM SA
Présentation générale de PM SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PM SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PM SA est situé au 29 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 18 septembre 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 388405086 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 3 001 076,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 59.11B ( Production de films institutionnels et publicitaires)
L'activité déclarée au greffe est : Production de films institutionnels et publicitaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 59.11B (Production de films institutionnels et publicitaires), les activités sont :
- - de clips vidéo
- - de films de formation ou éducatifs
- - de films publicitaires
- - de films techniques et d'entreprise
- - la production et la réalisation :
Mais exclus
- - la réalisation de génériques en vidéo-graphisme (cf59.12Z)
Chiffre d’affaire
PM SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 16 885 795.00 € pour un résultat de -885 506.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
PM SA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PM SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54388405086
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PM SA de part son activité de 59.11B ( Production de films institutionnels et publicitaires) sont :
- 02642 : Production audiovisuelle (25.9% des salariés)
- 00086 : Publicité (17.5% des salariés)
- 02412 : Production de films d'animation (8.5% des salariés)
- 05561 : Production cinématographique (5.8% des salariés)
- 01297 : Communication production audiovisuel public (5.6% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (4.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.1% des salariés)
- 01516 : Organismes de formation (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bacri, laurent
- boissiere expertise audit,
- cardinal, jacques
- modoux, philippe
- nicolas, yves
- pancrazi, vanessa
- pricewaterhousecoopers,
- rigouin, olivier,
- serge kubryk audit,
- vaudoyer, ludovic,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PM SA
- 2009-10-28 : Commissaire aux comptes titulaire : SERGE KUBRYK AUDIT modification le 18 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CARDINAL Jacques en fonction le 04 Octobre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS en fonction le 05 Janvier 2006 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 05 Janvier 2006 Président : PANCRAZI Alain en fonction le 10 Juillet 2006
- 2010-11-16 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : P.S.K. AUDIT - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT
- 2011-01-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SERGE KUBRYK AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cardinal, Jacques
- 2011-02-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
- 2012-03-20 : nomination du Président du Directoire : Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile, modification du Président du conseil de surveillance Pancrazi, Alain, nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Bacri, Laurent, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Salkin, David, nomination du Membre du conseil de surveillance : Pancrazi, Vanessa, nomination du Membre du conseil de surveillance : Hyest, Jean-Marie
- 2014-05-15 : modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Pancrazi, Alain, Membre du conseil de surveillance partant : Hyest, Jean-Marie, modification du Directeur général et Administrateur Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile, modification du Directeur général délégué et Administrateur Bacri, Laurent, modification de l'Administrateur Salkin, David, modification de l'Administrateur Pancrazi, Vanessa
- 2015-01-21 : modification du Directeur général et Administrateur Bacri, Laurent, modification de l'Administrateur Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile
- 2015-05-20 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Vaudoyer, Ludovic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rigouin, Olivier
- 2016-04-10 : nomination du Directeur général délégué : Hoff, Thomas, Administrateur partant : Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile
- 2016-06-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Vaudoyer, Ludovic, Commissaire aux comptes suppléant partant : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rigouin, Olivier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Modoux, Philippe
- 2018-02-15 : nomination du Directeur général : Frey, Jean-Baptiste ; modification de l'Administrateur Bacri, Laurent
- 2018-05-15 : Administrateur partant : Bacri, Laurent
- 2019-01-02 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Frey, Jean-Baptiste ; modification de l'Administrateur Pancrazi, Alain ; Administrateur partant : Salkin, David ; nomination de l'Administrateur : Hoff, Thomas
- 2020-12-10 : Administrateur partant : Pancrazi, Vanessa
Les autres mandats des administrateurs
- bacri, laurent :
- 2018-02-09 : VISTALE ANIMATION (799163589)
- 2016-03-27 : WILDCATS PRODUCTIONS (800520652)
- 2016-03-15 : OCTOPOLIS (752878306)
- 2015-01-20 : MADE IN PM (388481665)
- 2012-01-24 : MADE IN PUB (350215158)
- cardinal, jacques :
- 2020-08-14 : SNC EVRY VENDOME 1 (421376195)
- 2020-08-14 : SNC LA B2 (380065391)
- 2019-09-26 : COMMUNE IMAGE MEDIA (489629329)
- 2018-12-28 : BUZZMAN (492589270)
- 2011-04-19 : KID PRODUCTION (391122033)
- 2011-01-07 : BTA ARCHITECTES (388190225)
- 2010-06-02 : SAS LES EDITIONS LA BRANCHE (488770884)
- 2010-05-05 : MEFIEZ VOUS DES CONTREFACONS SAS (488350497)
- 2010-04-02 : OCTAVE FILMS (488639121)
- 2010-02-14 : AUDIT RENAUD REISSIER (444570253)
- 2009-11-25 : AUDIT DEVELOPPEMENT BILANS FIDUCIAIRE (443907837)
- modoux, philippe :
- 2017-01-12 : DAVIS FILMS PRODUCTIONS (451251961)
- 2016-04-15 : CINE-@ (478908296)
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- pancrazi, vanessa :
- 2019-05-14 : FAMILY CONSEIL SARL (824003461)
- pricewaterhousecoopers, :
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2010-05-21 : SOMMER FRANCE (383256930)
- rigouin, olivier, :
- 2017-07-11 : CCI GROUP (538643776)
- 2017-05-31 : CADORO FINANCE SAS (505292649)
- serge kubryk audit, :
- 2016-11-04 : GLOU ONE (504335654)
- 2016-11-04 : JAJA (523058972)
- 2016-02-05 : PRODUCTIONS TONY COMITI (390940674)
- 2014-09-28 : MILOU FILMS (410102131)
- 2014-09-23 : ORSANS PRODUCTIONS (378319537)
- 2013-05-12 : G FILMS (323287573)
- 2013-05-03 : ADEQUAT (454022823)
- 2013-04-07 : PAUL-BOURDIER ASSURANCES (529543779)
- 2013-03-17 : OVATIO COURTAGE (502625080)
- 2010-10-13 : KETY (382383297)
- 2010-06-02 : SAS LES EDITIONS LA BRANCHE (488770884)
- 2010-05-05 : MEFIEZ VOUS DES CONTREFACONS SAS (488350497)
- 2010-04-02 : OCTAVE FILMS (488639121)
- vaudoyer, ludovic, :
- 2018-03-28 : S.L.N. GROUP (822418901)
- 2015-03-27 : ROOSEN SAS (330097734)
- 2014-08-15 : UNIWORK (420958126)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PM SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PM SA |
Sigle de l'unité légale | BIP NEUILLY EDITION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 388405086 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1992-09-18 : vendredi 18 septembre 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 59.11B : Production de films institutionnels et publicitaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Division | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
Activite | Production de films institutionnels et publicitaires |
Synonyme | production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films institutionnels, producteur de films institutionnels, production de films publicitaires, producteur de films publicitaires |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PM SA- CO
2019 | 208 668 154.00 | 28 238 540.00 |
2018 | 180 429 614.00 | 34 861 262.00 |
2019 | 3 001 076.00 |
2018 | 3 001 076.00 |
2019 | 85 584.00 |
2018 | 1 477 610.00 |
2019 | 28 238 540.00 |
2018 | 34 861 262.00 |
2019 | 16 885 795.00 | 16 916 144.00 |
2018 | 30 350.00 | 12 927 539.00 |
2019 | -885 506.00 |
2018 | 3 394 642.00 |
2019 | 85 584.00 |
2018 | 1 477 610.00 |
2019 | 14 072 293.00 | 5 564 702.00 |
2018 | 8 507 591.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PM SA- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- mercredi 28 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090208 publié le 28/10/2009Annonce n° 3233 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SERGE KUBRYK AUDIT modification le 18 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CARDINAL Jacques en fonction le 04 Octobre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS en fonction le 05 Janvier 2006 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 05 Janvier 2006 Président : PANCRAZI Alain en fonction le 10 Juillet 2006 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 20 décembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/12/2009N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING - Adresse : 29 boulevard de Courcelles 75008 Paris - Activité : La production la distribution l'exploitation l'achat la vente de films cinématographiques de courts et de longs métrages films publicitaires programmes audiovisuels production musicale les éditions de toutes oeuvres littéraires ou musicales de tous documents ou réalisation photographique sonore et publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : Président : Pancrazi, Alain, Commissaire aux comptes titulaire : SERGE KUBRYK AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS, Commissaire aux comptes suppléant : Cardinal, Jacques, Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves.
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 16 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100221 publié le 16/11/2010Annonce n° 933 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING La production la distribution l'exploitation l'achat la vente de films cinématographiques de courts et de longs métrages films publicitaires programmes audiovisuels production musicale les éditions de toutes oeuvres littéraires ou musicales de tous documents ou réalisation photographique sonore et publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : P.S.K. AUDIT - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110020 publié le 28/01/2011Annonce n° 1330 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING La production la distribution l'exploitation l'achat la vente de films cinématographiques de courts et de longs métrages films publicitaires programmes audiovisuels production musicale les éditions de toutes oeuvres littéraires ou musicales de tous documents ou réalisation photographique sonore et publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SERGE KUBRYK AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cardinal, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110035 publié le 18/02/2011Annonce n° 1730 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING La production la distribution l'exploitation l'achat la vente de films cinématographiques de courts et de longs métrages films publicitaires programmes audiovisuels production musicale les éditions de toutes oeuvres littéraires ou musicales de tous documents ou réalisation photographique sonore et publicitaire - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 30 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1490 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 30 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1491 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 09 décembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1251 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING (société absorbante) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 09 décembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1252 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING (société absorbante) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 20 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120056 publié le 20/03/2012Annonce n° 1438 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et société ayant participé à l'opération de fusion : BIP PRODUCTION 513 155 788 rcs Paris
- mardi 20 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120056 publié le 20/03/2012Annonce n° 1439 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM HOLDING La production la distribution l'exploitation l'achat la vente de films cinématographiques de courts et de longs métrages films publicitaires programmes audiovisuels production musicale les éditions de toutes oeuvres littéraires ou musicales de tous documents ou réalisation photographique sonore et publicitaire, production audiovisuelle, télévisuelle par internet et sur tout support connu ou inconnu à ce jour. Production audiovisuelle, télévisuelle par internet et sur tout support connu ou inconnu à ce jour. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1000000 EUR - Administration : nomination du Président du Directoire : Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile, modification du Président du conseil de surveillance Pancrazi, Alain, nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Bacri, Laurent, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Salkin, David, nomination du Membre du conseil de surveillance : Pancrazi, Vanessa, nomination du Membre du conseil de surveillance : Hyest, Jean-Marie - Modification : modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 12 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120155 publié le 12/08/2012Annonce n° 1072 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- samedi 29 juin 2013: Depot des comptes
- jeudi 15 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140093 publié le 15/05/2014Annonce n° 2372 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Pancrazi, Alain, Membre du conseil de surveillance partant : Hyest, Jean-Marie, modification du Directeur général et Administrateur Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile, modification du Directeur général délégué et Administrateur Bacri, Laurent, modification de l'Administrateur Salkin, David, modification de l'Administrateur Pancrazi, Vanessa - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- samedi 31 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140104 publié le 31/05/2014Annonce n° 1483 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150014 publié le 21/01/2015Annonce n° 2923 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : modification du Directeur général et Administrateur Bacri, Laurent, modification de l'Administrateur Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 20 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150095 publié le 20/05/2015Annonce n° 998 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Vaudoyer, Ludovic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rigouin, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 10 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160071 publié le 10/04/2016Annonce n° 2497 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Hoff, Thomas, Administrateur partant : Mc Donald, nom d'usage : Pancrazi, Odile - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160123 publié le 23/06/2016Annonce n° 1464 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Vaudoyer, Ludovic, Commissaire aux comptes suppléant partant : BOISSIERE EXPERTISE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rigouin, Olivier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Modoux, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 01 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016Annonce n° 2163 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400067.52 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 20 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160141 publié le 20/07/2016Annonce n° 1750 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3009935.26 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 14 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170031 publié le 14/02/2017Annonce n° 1095 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3055627.56 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 15 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180032 publié le 15/02/2018Annonce n° 2726 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3159027 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Frey, Jean-Baptiste ; modification de l'Administrateur Bacri, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180091 publié le 15/05/2018Annonce n° 1697 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3159027 EUR - Administration : Administrateur partant : Bacri, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 02 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190001 publié le 02/01/2019Annonce n° 1337 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3001075 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Frey, Jean-Baptiste ; modification de l'Administrateur Pancrazi, Alain ; Administrateur partant : Salkin, David ; nomination de l'Administrateur : Hoff, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200240 publié le 10/12/2020Annonce n° 3815 N° RCS : 388405086 - Dénomination : PM SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 3001075 EUR - Administration : Administrateur partant : Pancrazi, Vanessa - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PM SA- mercredi 01 juillet 1998 : Fermé
53 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16 - samedi 01 juillet 2000 : Fermé
56 RUE DE CHEZY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - mardi 01 décembre 2009 : PM WEB-PM AUDIOVISUEL-PM FILMS-PM D Fermé
45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS - samedi 05 mars 2016 : Ouvert
27 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8 - vendredi 07 septembre 2018 : Ouvert
70 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17 - vendredi 07 décembre 2018 : Ouvert
132 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17 - jeudi 12 avril 2018 : Ouvert
29 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PM SA- AIGLON OLIVIER : CHE DE PY FROID 69510 YZERON
- BARTHELEMY OLIVIER : 54 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS 9
- ROTHIER REJANE-LUDIVINE : 106 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- SAMSON NOE : 150 CHE DES GRADS 07000 PRIVAS
- SON SAMSON : 47 RUE DE LA GOUTTE D OR 75018 PARIS 18
- VALLET LEO : 13 RUE DES COTES D AUTY 92700 COLOMBES
- YDIER BRICE : 5 RUE PIZAY 69001 LYON 1ER
- ASSOC CREATION ARTIST AIDE DEVELOPPEMENT : 24 RUE SENAC DE MEILHAN 13001 MARSEILLE 1
- COMPAGNIE GF'ARTS : 3 RUE DE L'EGLISE 95420 OMERVILLE
- ENTHOUZIASME : 58 RUE BEAUMARCHAIS 93100 MONTREUIL
- MIRE : 2 RUE DES BOUVREUILS 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
- P ONE : 2 VLA ALBERT ROBIDA 75019 PARIS 19
- SOLICE FILMS : 2 RUE DU PRESBYTERE 77000 MELUN
- SOS COMMUNICATION : 17 AV ANTOINE WATTEAU 94420 LE PLESSIS-TREVISE
- WEB VIDEO PRODUCTION : 10 AV JEAN JAURES 47200 MARMANDE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PM SA- ANIBA AMAR : 48 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- KRASTEV DIMITAR : 40 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- LONCAREVIC MELISSA : 10 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- SCHMIT CLARA : 116 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- AUDIT & RISKSOLUTIONS : 47 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- CREER L'IMAGE : 9 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
- KRIZALID : 121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- L'ESCARGOT DU GRAND PALAIS : 33 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 708 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- NGA EXPERTISE & AUDIT : 14 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8
- SARL OVFCO : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SCI MORLEIA : 36 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI STARCO 2 : 52 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SERLEC : 83 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 68 RUE DE ROME PARIS 75008 R : 68 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PM SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives