FAVRE VIANDES
Présentation générale de FAVRE VIANDES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FAVRE VIANDES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FAVRE VIANDES est situé au PL DU MARCHE 73500 MODANE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 juillet 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 388943359 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 952,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.32A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.32A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
FAVRE VIANDES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 92 026.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
FAVRE VIANDES est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si FAVRE VIANDES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17388943359
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FAVRE VIANDES de part son activité de 46.32A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie) sont :
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (64% des salariés)
- 00992 : Boucherie (6.4% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.9% des salariés)
- 01586 : Industrie de la salaison charcuterie en gros (1.9% des salariés)
- 00953 : Charcuterie de détail (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FAVRE VIANDES
- 2009-09-22 : Gérant : ESCOFFIER Mireille Odette
- 2017-04-12 : Gérant : FAVRE Olivier Georges en fonction le 07 Avril 2017
- 2017-10-26 : Président : FAVRE Olivier Georges modification le 23 Octobre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FAVRE VIANDES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FAVRE VIANDES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 388943359 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-07-01 : mercredi 01 juillet 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 46.32A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de viande, vendeur de viande en gros, grossiste de viande de boucherie, vendeur de viande de boucherie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FAVRE VIANDES- CO
2020 | 1 484 030.00 | 628 767.00 |
2019 | 855 262.00 |
2020 | 5 952.00 |
2019 |
2020 | 92 026.00 |
2019 |
2020 | 628 767.00 |
2019 |
2020 | 238 633.00 |
2019 | 238 633.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FAVRE VIANDES- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090182 publié le 22/09/2009Annonce n° 986 N° RCS : 388943359 - Dénomination : FAVRE VIANDES Les activités en gros, demi-gros de boucherie avec atelier de découpe, fabrication, charcuterie, salaisons, triperie, volailles, gibiers - vente au détail en magasin. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : ESCOFFIER Mireille Odette - Modification : Départ de co-gérant
- mardi 25 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170072 publié le 12/04/2017Annonce n° 1106 N° RCS : 388943359 - Dénomination : FAVRE VIANDES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FAVRE Olivier Georges en fonction le 07 Avril 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170206 publié le 26/10/2017Annonce n° 1367 N° RCS : 388943359 - Dénomination : FAVRE VIANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FAVRE Olivier Georges modification le 23 Octobre 2017 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180219 publié le 16/11/2018Annonce n° 1003 N° RCS : 388943359 - Dénomination : FAVRE VIANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5952.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 30 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FAVRE VIANDES- dimanche 01 octobre 2000 : Fermé
73500 VAL-CENIS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
PL DU MARCHE 73500 MODANE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FAVRE VIANDES- BEN ALI : 15 BD DU BAOBAB 97600 MAMOUDZOU
- COUVRAN HENRY : LE BOURG 22230 SAINT-VRAN
- BOUCHERIE DES ILES : 143 RUE FELIX PYAT 13003 MARSEILLE 3
- DISCOUNT VIANDES : 175 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- ESS FOOD WOLD WIDE : COPENHAGEN V
- IDEAL VIANDES GRAND EST : 2 RUE GASTON RAMON 57050 METZ
- IZEM : 11 AV MAURICE NOGUES 91200 ATHIS-MONS
- KINGSLEY FOODS LTD : SEA ESSEX 559 3/E
- L'ISLE VOLAILLE : 18 AV BUFFON 02100 SAINT-QUENTIN
- MAISON PONTY : LE BOURG 19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
- METRAS S.A.S : 5 AV JOURNET 13015 MARSEILLE 15
- SARL G.T FOOD DISTRIBUTION : 23 AV JEAN RIEUX 31500 TOULOUSE
- SARL GAME SERVOL : 48 AV GAL LECLERC 38200 VIENNE
- SOCIETE DE VIANDES ET DE SALAISONS : QUARTIER DU POISSON 07200 SAINT-PRIVAT
- TK-GUVENAL : 3 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FAVRE VIANDES- BELLISSAND CHRISTINE : 7 PL DE L HOTEL DE VILLE 73500 MODANE
- CHARLTON NIGEL : LE CLOTTE 73500 VAL-CENIS
- DINEZ CHRISTOPHE : ZA DES FAVIERES 73500 VAL-CENIS
- GAUDIN JEAN-FRANCOIS : SOLLIERES 73500 VAL-CENIS
- HENRY JOSEPH : RUE DU FOURNIL 73500 VAL-CENIS
- UGHETTO MICHEL : 120 RUE DES BETTETS 73500 MODANE
- ECOLE DE SKI DE VAL FREJUS : 300 PL DES BERGERS 73500 MODANE
- LE MICKEY BAR : LA STATION DE LA NORMA 73500 VILLARODIN-BOURGET
- LES LANF : 10 PL DES BERGERS 73500 MODANE
- MOULINS ET PATRIMOINE DE SAINT ANDRE : 177 RUE DE LA PLUME 73500 SAINT-ANDRE
- MR ET MME GEORGES MELQUIOT : L'ENVERS 73500 VAL-CENIS
- SCI C.J.L : 17 RTE DU CHATEAU 73500 SAINT-ANDRE
- SCI MANEE : LD LA PRAZ 73500 VILLARODIN-BOURGET
- SNC DENOMMEE LES TROIS C : 2 PL DU REPLATON 73500 MODANE
- SNOW CLUB : LE CHARMAIX EST 73500 MODANE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FAVRE VIANDESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives