TRANS-FAIRE
Présentation générale de TRANS-FAIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANS-FAIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANS-FAIRE est situé au 18 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 02 février 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 390003127 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
TRANS-FAIRE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 2 804 123.00 € pour un résultat de -142 987.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TRANS-FAIRE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si TRANS-FAIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49390003127
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANS-FAIRE de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ancely, pierre ;
- cocito, denis,
- gruet, patrice
- lancesseur, thierry
- pestre, gerard ;
- union fiduciaire de paris
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANS-FAIRE
- 2011-04-15 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ancely, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cocito, Denis
- 2011-04-15 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cocito, Denis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lancesseur, Thierry
- 2018-07-06 : Gérant partant : Pestre, Gerard ; nomination du Gérant : Gruet, Patrice
- 2020-02-12 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ancely, Pierre ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS
Les autres mandats des administrateurs
- cocito, denis, :
- 2015-10-15 : SAINT HONORE BK&A (501572390)
- 2015-09-18 : CONSTRUCTEAM (433942026)
- 2009-08-02 : EURO SERVICES VOYAGES (732014014)
- 2008-05-20 : GROUPE SIRIUS (431568617)
- lancesseur, thierry :
- 2020-12-10 : MONTALIVET INVESTMENT MANAGERS (809030679)
- 2020-02-29 : GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE (712024140)
- 2018-08-14 : MONTALIVET EH SAS (531758605)
- 2018-08-14 : ALESSI FRANCE (347567430)
- 2016-04-05 : Oxygène (751907015)
- 2011-01-20 : EUROSEARCH & ASSOCIES (692036643)
- 2008-08-21 : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ALEXANDRE MOLINARI SA (311306591)
- 2008-08-21 : EIFFEL INTERNATIONAL (444785968)
- 2008-06-22 : PM RE (423810795)
- union fiduciaire de paris :
- 2020-08-20 : METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (351620463)
- 2020-08-11 : REFLEX (389347881)
- 2020-03-19 : INFODIP FINANCES (335277208)
- 2020-03-12 : SAINT HONORE PARTENAIRES (523973683)
- 2019-10-04 : KRONO-SAFE (531855930)
- 2019-07-16 : TECHNIQUE BETON (313659674)
- 2019-07-14 : ISE INGENIERIE SERVICE ENVIRONNEMENT (402990816)
- 2018-06-22 : DSI FRANCE (808395693)
- 2015-10-15 : SAINT HONORE BK&A (501572390)
- 2015-05-03 : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE (788110468)
- 2014-02-04 : FINANCIERE FINNFOREST (348352048)
- 2013-03-21 : MANDELLI-SETRA (612880492)
- 2010-09-09 : LE CHATEAU DE SAINT VALERY (330631078)
- 2010-01-17 : GROUPE CGFI GROUPE CONSULTANT EN GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE (403031701)
- 2008-08-15 : PARTENARIAT ET PARTICIPATIONS (453127722)
- 2008-08-15 : GROUPE EUROPEEN D'ASSURANCES (320607351)
- 2008-05-20 : GROUPE SIRIUS (431568617)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANS-FAIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANS-FAIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 390003127 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1993-02-02 : mardi 02 février 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANS-FAIRE- CO
2017 | 1 680 752.00 | 1 218 943.00 |
2016 | 461 809.00 |
2017 | 7 622.00 |
2016 |
2017 | -136 964.00 |
2016 |
2017 | 1 218 943.00 |
2016 |
2017 | 2 804 123.00 | 2 805 129.00 |
2016 | 1 005.00 |
2017 | -142 987.00 |
2016 |
2017 | -136 964.00 |
2016 |
2017 | 864 822.00 | 51 621.00 |
2016 | 813 201.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANS-FAIRE- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 03 juin 2010: Depot des comptes
- vendredi 15 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110075 publié le 15/04/2011Annonce n° 1412 N° RCS : 390003127 - Dénomination : TRANS-FAIRE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ancely, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cocito, Denis - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110075 publié le 15/04/2011Annonce n° 1413 N° RCS : 390003127 - Dénomination : TRANS-FAIRE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cocito, Denis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lancesseur, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 06 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180128 publié le 06/07/2018Annonce n° 1118 N° RCS : 390003127 - Dénomination : TRANS-FAIRE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Pestre, Gerard ; nomination du Gérant : Gruet, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 04 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200030 publié le 12/02/2020Annonce n° 1670 N° RCS : 390003127 - Dénomination : TRANS-FAIRE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ancely, Pierre ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANS-FAIRE- lundi 30 septembre 1996 : Fermé
22 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4 - lundi 20 avril 1998 : Fermé
47 RUE SERVAN 75011 PARIS 11 - vendredi 01 octobre 1999 : Fermé
10 RUE DES FILLES DU CALVAIRE 75003 PARIS 3 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
18 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANS-FAIRE- BURTEY MARIE THERESE : CHE DES ARNAVES 13530 TRETS
- MEURANT CLAIRE : 1 RUE DU FROC 27600 LE VAL D'HAZEY
- @DOM FORMATIONS : 14 RTE DE TIVOLI 97234 FORT-DE-FRANCE
- AQUIPREVENTION : 59 CRS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX
- ASS ANCIENS STAGIAIRES CFPPA PT AUDEMER : 19 RUE DE L ETANG 27500 PONT-AUDEMER
- BGE COTES D ARMOR : 10 RUE 48EME REGIMENT INFANTERIE 22200 GUINGAMP
- BTP FRANCE FORMATION : 245 AV DE L UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- CPH DEVELOPPEMENT : 12 RUE CLAUDE BERNARD 35000 RENNES
- FORMATEURS DE BOURBON : 1 RUE CLAUDE MONET 97490 SAINT-DENIS
- FORMATIONS SANS FRONTIERES : 18 RUE DR SCHWEITZER 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
- FRANCE FORMATION : AV DE LA MER 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
- IFOPSE DESAUTEL FORMATION IDF : RUE PASTEUR 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- INFORMATIQUE POUR TOUS : 18 RUE CHARLES LAUTH 75018 PARIS 18
- LE PRESSOIR D'HEROPHILE : 4 SQ DU CASTELVIEL 81000 ALBI
- PY FORMATION : 154 RUE GUSTAVE DUBLED 59170 CROIX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANS-FAIRE- ANDRIEU PHILIPPE : 8 RUE SAINTE MARTHE 75010 PARIS 10
- LE CORNEC ANNIE : 3 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS 10
- LEGRAND FABIEN : 72 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- MONTARLOT MARIE : 82 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS 10
- TALBOT ALAIN : 59 RUE DE L AQUEDUC 75010 PARIS 10
- CONSEIL RENOVATION & SERVICES : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- ERESHEI : 24 RUE LOUIS BLANC 75010 PARIS 10
- EUROMIDS : 1 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
- GLOBAL APP PUBLISHING : 1 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10
- GO DIRECT : 17 RUE D ABBEVILLE 75010 PARIS 10
- H&H : 46 RUE BICHAT 75010 PARIS 10
- HOTEL ALBERT 1ER : 162 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- KOOKAI : 89 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SYNDICAT REGIONAL AUTONOME CAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'ILE DE FRANCE : 22 RUE ST VINCENT DE PAUL 75010 PARIS 10
- TAR BAT : 23 RUE D HAUTEVILLE 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANS-FAIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives