HELMETT
Présentation générale de HELMETT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HELMETT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HELMETT est situé au 3 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
C'est une grande entreprise qui a été crée le dimanche 01 novembre 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 390069201 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 508 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
HELMETT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 561 353.00 € pour un résultat de -517 119.00 € grace à 6 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
HELMETT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si HELMETT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03390069201
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HELMETT de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- berat, pascal roger,
- costes, cédric
- costes, cédric ;
- de barbeyrac saint maurice, geoffrey
- estimbre, michel
- estimbre, michel ;
- plouvier, rodolphe ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société HELMETT
- 2011-03-15 : nomination du Gérant : Berat, Emmanuel
- 2012-02-07 : modification du Président Berat, Pascal Roger, Gérant partant : Berat, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST ET YOUNG
- 2012-03-06 : Président partant : Berat, Pascal Roger, nomination du Président : Estimbre, Michel
- 2017-12-22 : Président partant : Estimbre, Michel ; nomination du Président : Costes, Cédric
- 2018-05-25 : Président partant : Costes, Cédric ; nomination du Président : Plouvier, Rodolphe ; nomination du Directeur général : De Barbeyrac Saint Maurice, Geoffrey
Les autres mandats des administrateurs
- estimbre, michel :
- 2020-11-22 : COFIFO (310530068)
- 2020-03-04 : CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE (784647307)
- 2018-03-13 : GIE GENERALI AGENCES (444879399)
- 2012-04-15 : G I E DU RESEAU GENERALI EN FRANCE - R G F (411095870)
- 2012-03-27 : LANDY COURTAGE (440296580)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HELMETT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HELMETT |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CABINET ROUDON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 390069201 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-11-01 : dimanche 01 novembre 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HELMETT- CO
2019 | 13 447 070.00 | 13 051 940.00 |
2018 | 395 130.00 | 15 121 824.00 |
2019 | 10 508 000.00 |
2018 | 10 508 000.00 |
2019 | -692 375.00 |
2018 | -169 856.00 |
2019 | 13 051 940.00 |
2018 | 15 121 824.00 |
2019 | 2 561 353.00 |
2018 | 2 279 773.00 |
2019 | -517 119.00 |
2018 | 60 839.00 |
2019 | -692 376.00 |
2018 | -169 856.00 |
2019 | 1 478 072.00 |
2018 | 1 478 072.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HELMETT- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2010: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110052 publié le 15/03/2011Annonce n° 1511 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Berat, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 29 décembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 16/12/2011Annonce n° 380 N° RCS : 535334767 - Dénomination : Berat Pascal Roger 56 boulevard de Picpus 75012 Paris Cession partiel de son portefeuille de contrats d'assurances. - forme juridique : - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne physique (insertion provisoire) - Journal : La Loi - Opposition : Au siège social de la société Cabinet Berat et Fils 56 boulevard de Picpus 75012 Paris pour la validité. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 280000,00 euros.
- mardi 07 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120026 publié le 07/02/2012Annonce n° 1101 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : modification du Président Berat, Pascal Roger, Gérant partant : Berat, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST ET YOUNG - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 06 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120046 publié le 06/03/2012Annonce n° 1390 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Président partant : Berat, Pascal Roger, nomination du Président : Estimbre, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140185 publié le 26/09/2014Annonce n° 662 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- mercredi 18 mars 2015: Vente
Bodacc A publié le 19/02/2015Annonce n° 825 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Publicateur Légal - Opposition : Au siege social de Generali Iard 7 boulevard Haussmann 75009 Paris pour la validité. - Origine :
- mercredi 18 mars 2015: Vente
Bodacc A publié le 19/02/2015Annonce n° 828 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Publicateur Légal - Opposition : Au siege social de Generali vie 11 boulevard Haussmann 75009 Paris pour la validité. - Origine :
- mercredi 08 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160112 publié le 08/06/2016Annonce n° 1175 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- mercredi 05 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 05 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 05 juillet 2017: Depot des comptes
- vendredi 22 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170246 publié le 22/12/2017Annonce n° 2703 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Président partant : Estimbre, Michel ; nomination du Président : Costes, Cédric - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180098 publié le 25/05/2018Annonce n° 992 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Président partant : Costes, Cédric ; nomination du Président : Plouvier, Rodolphe ; nomination du Directeur général : De Barbeyrac Saint Maurice, Geoffrey - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200191 publié le 01/10/2020Annonce n° 2512 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1508000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 02 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200192 publié le 02/10/2020Annonce n° 1223 N° RCS : 390069201 - Dénomination : CABINET BERAT ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10508000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 30 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200233 publié le 30/11/2020Annonce n° 2798 N° RCS : 390069201 - Dénomination : HELMETT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10508000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HELMETT- lundi 01 juillet 2019 : CABINET ROUDON - CABINET BEASLAS Fermé
56 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 - mardi 01 juillet 2014 : Ouvert
1 RUE LONGCHAMP 06000 NICE - lundi 01 juillet 2019 : Ouvert
3184 RTE DE LA BARLIETTE 74300 ARACHES-LA-FRASSE - lundi 01 juillet 2019 : Ouvert
29 RUE VICTOR GRIGNARD 86000 POITIERS - lundi 01 juillet 2019 : CABINET ROUDON - CABINET BEASLAS Ouvert
3 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
11 BD LUNDY 51100 REIMS - mercredi 04 novembre 2020 : Ouvert
131 AV DU MARECHAL FOCH 78400 CHATOU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HELMETT- ANDUEZA MIRENTXU : MAISON CANDELARALDEA 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
- BUTTARAZZI PHILIPPE : 2 AV MARECHAL FOCH 30700 UZES
- LECOUVEY MICHEL : 18 AV LEON BLUM 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- LELLOUCHE ALAIN : 4 RUE ROCHEBRUNE 75011 PARIS 11
- MEITER DOMINIQUE : 6 RUE DES BADOINES 03500 CONTIGNY
- VERDIER CATHERINE : 59 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- ALL SOLUTIONS : 10 RUE ANTOINE CHANUT 60100 CREIL
- CABINET JOINER : 18 RUE VOLNEY 75002 PARIS 2
- CJL ASSURANCES : 1 RUE THEOBALD TURON 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- DB COURTAGE : LA TRUIE QUI FILE 37120 CHAVEIGNES
- FX FINANCE : 2 RUE GEORGES DIDIER 91320 WISSOUS
- GODARD : 17 RUE DE FRANCE 54540 BREMENIL
- I.D. CONSEILS : 2 SQ DE TOCQUEVILLE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- PHOCEENNE DE DEVELOPPEMENT : 63 RUE RABELAIS 13016 MARSEILLE 16
- SL FINANCE : 9 RUE ANDRE PINGAT 51100 REIMS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HELMETT- HANCE ZOE : 15 RUE DE MONT LOUIS 75011 PARIS 11
- PLANTEC MARC : 12 RUE DE LA PIERRE LEVEE 75011 PARIS 11
- SOULAS VALERIE : 61 RUE LEON FROT 75011 PARIS 11
- BASILIADE : 6 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- CHAMA LIBRAIRIE AL AZHAR : 95 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11
- FAIRYTELL COM : 167 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- FIRSTEE : 33 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- HAPPY WEAR 2 : 19 RUE SEDAINE 75011 PARIS 11
- LA LIGUE DES FRINGEUSES EXTRAORDINAIRES : 14 CITE BEAUHARNAIS 75011 PARIS 11
- MAGIREST : 31 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS 11
- PRIME : 93 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- SARL NATAF : 141 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- SCI 30LEPEU : 30 RUE EMILE LEPEU 75011 PARIS 11
- SOCIETE CIVILE COLONNE VENDOME : 36 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- ZAK AND YOU : 22 RUE BASFROI 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HELMETTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives