CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS
Présentation générale de CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS est situé au 74 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 22 février 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 390256428 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54390256428
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS
- 2012-04-26 : Commissaire aux comptes titulaire : CMS EXPERTS ASSOCIES en fonction le 27 Décembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SZNAJDERMAN Stephane en fonction le 27 Décembre 2000 Président : ROBIEZ Eric en fonction le 18 Avril 2012
- 2015-10-14 : Commissaire aux comptes titulaire : CMS EXPERTS ASSOCIES en fonction le 27 Décembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SZNAJDERMAN Stephane en fonction le 27 Décembre 2000 Président : OPTIMM CONSEIL en fonction le 05 Octobre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COMPAGNIE DES SERVICES IMMOBILIERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 390256428 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-02-22 : lundi 22 février 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120082 publié le 26/04/2012Annonce n° 907 N° RCS : 390256428 - Dénomination : CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CMS EXPERTS ASSOCIES en fonction le 27 Décembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SZNAJDERMAN Stephane en fonction le 27 Décembre 2000 Président : ROBIEZ Eric en fonction le 18 Avril 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 3895 N° RCS : 390256428 - Dénomination : CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CMS EXPERTS ASSOCIES en fonction le 27 Décembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SZNAJDERMAN Stephane en fonction le 27 Décembre 2000 Président : OPTIMM CONSEIL en fonction le 05 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS- lundi 15 septembre 1997 : Fermé
110 RUE DU BAC 75007 PARIS 7 - jeudi 01 avril 1999 : Fermé
30 RUE DU VIEIL ABREUVOIR 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - mercredi 31 décembre 2003 : Fermé
66 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ - lundi 24 février 2014 : Ouvert
74 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS- BATARD MAELLE : 202 RUE DE LA GILARDERIE 44200 NANTES
- CHAPELON ARNAUD : 18 RUE AUGUSTE FOSSIER 60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS
- DIEU ALEXANDRA : 14 RUE DU CHEMIN VERT 59740 FELLERIES
- LE BRETON VERONIQUE : 59 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 44000 NANTES
- LEWANDOWSKI WILFRIED : 44430 LE LANDREAU
- POLI YANNICK : 8 RUE CROZATIER 75012 PARIS 12
- SALLABARDENNE JEAN : 42 RTE DE BORDEAUX 33360 LATRESNE
- SAUVAGE GAELLE : 5 RUE DE NOAILLES 60390 AUTEUIL
- VAN ASSCHE KYLLIAN : 47 RUE DU PATRONAGE 62370 AUDRUICQ
- BERNARD & CIE : 10 RUE AUGUSTE VITU 75015 PARIS 15
- DIANE DE PROVANCHERE : 9 RUE DIVISION LECLERC 67170 BRUMATH
- NATCO INVESTMENT : 3 RUE DE VENISE 75004 PARIS 4
- QUIMMO : 10 PL DE LA LIBERATION 56230 QUESTEMBERT
- SOISSONS IMMOBILIER : 3 RUE BROUILLIAUD 02200 SOISSONS
- TRIPLE 16 : 89 RUE ANDY WARHOL 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS- BIOLLU HERVE : 8 RUE DES PRAIRIES 78230 LE PECQ
- CARRICO ANTONY : 34 RUE DU PRESIDENT WILSON 78230 LE PECQ
- DINGOME FELIX : 1 PL DE LA RESISTANCE FRANCAISE 78230 LE PECQ
- KUDU JOSHUA : 8 AV PDT JOHN KENNEDY 78230 LE PECQ
- MERCIER CLAIRE : 7 RTE DE L ETANG LA VILLE 78230 LE PECQ
- PARIS LAURIE : 13 AV CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ
- PIRES NELSON : 71 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ
- VITRY SOPHIE : 4 RUE ALEXANDRE DUMAS 78230 LE PECQ
- C.F.A.M : 79 RUE DES PRAIRIES 78230 LE PECQ
- GOURLAOUEN LEPECQ : 3 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ
- HASOSA : 9 RUE GABRIEL PERI 78230 LE PECQ
- O MENU : 8 AV CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ
- ROYAL VENDOME : 15 ALL DES POTAGERS 78230 LE PECQ
- SCI DE L'HERMITIERE : 11 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ
- SCI PECQ 43 : 43 AV DE LA REPUBLIQUE 78230 LE PECQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives