ENIM
Présentation générale de ENIM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENIM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENIM est situé au RUE LAVOISIER 27700 LES ANDELYS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 18 mai 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 390736353 au greffe de EVREUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 60 980,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.52B ( Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus))
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.52B (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)), les activités sont :
- - le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- - le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- - le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- - le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- - le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- - le commerce de détail de piscines en kit
- - le commerce de détail de saunas
- - le commerce de détail de verre plat
Chiffre d’affaire
ENIM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 852 165.00 € pour un résultat de 12 683.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ENIM est du ressort du greffe de EVREUX dont les coordonnées postales sont 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0232223720 aux horaires suivants : 9h-12h/14h-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr
TVA intracommunautaire
Si ENIM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58390736353
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENIM de part son activité de 47.52B ( Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)) sont :
- 01606 : Bricolage (vente au détail en libre-service) (89.3% des salariés)
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (1.6% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.4% des salariés)
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENIM
- 2014-04-18 : Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : BUSSIERE André Louis Roger Président : MOREL David en fonction le 10 Avril 2014
- 2016-10-19 : Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS ; Président : MOREL David en fonction le 10 Avril 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 14 Octobre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENIM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENIM |
Dénomination usuelle de l'unité légale | BRICOMARCHE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 390736353 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-05-18 : mardi 18 mai 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 47.52B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENIM- CO
2019 | 1 515 967.00 | 1 054 080.00 |
2018 | 461 888.00 | 1 115 607.00 |
2019 | 60 980.00 |
2018 | 60 980.00 |
2019 | 12 650.00 |
2018 | 82 442.00 |
2019 | 1 054 080.00 |
2018 | 1 115 607.00 |
2019 | 2 852 165.00 | 2 852 165.00 |
2018 | 2 743 430.00 |
2019 | 12 683.00 |
2018 | 99 890.00 |
2019 | 12 650.00 |
2018 | 82 442.00 |
2019 | 750 646.00 | 25 153.00 |
2018 | 725 492.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENIM- vendredi 05 décembre 2008: Depot des comptes
- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 15 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 18 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140077 publié le 18/04/2014Annonce n° 450 N° RCS : 390736353 - Dénomination : ENIM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : BUSSIERE André Louis Roger Président : MOREL David en fonction le 10 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160205 publié le 19/10/2016Annonce n° 276 N° RCS : 390736353 - Dénomination : ENIM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS ; Président : MOREL David en fonction le 10 Avril 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 14 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 06 novembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENIM- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE LAVOISIER 27700 LES ANDELYS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENIM- RASTETTER PASCAL : 5 IMP KOHLGAERTEN 67390 MARCKOLSHEIM
- SEROT TONY : 10 LD LE PRE DU PLESSIS 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- ACY DEPOT : RTE D'AVANCON 08300 ACY-ROMANCE
- ALERIONS : RN 4 55190 PAGNY-SUR-MEUSE
- ARIANE TRANSPORTS MATERIEL : 27 BD DE L ARIANE 06300 NICE
- B.F.L : 558 CHE DES PERTUADES 06220 VALLAURIS
- BRICO FREJUS : 1230 BD PIERRE SAUVAIGO 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
- CHALEUR DE FLAMME : 180 RUE PIERRE LANDAIS 56850 CAUDAN
- CIARMA : KERVENT 29250 SAINT-POL-DE-LEON
- GILPIE : 26 RUE DU DOCTEUR MORET 51700 DORMANS
- HABRICO : 54 RUE ANDRE MARIE AMPERE 17200 ROYAN
- JULIETTE : LA COTE 21500 MONTBARD
- LES PISCINES CHIC : 618 RUE DU CAPITAINE BEAUMONT 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
- RC DISTRIBUTIONS : 4 CHE DE LA POINTE 97432 SAINT-PIERRE
- THYNAR : 9 RUE JEAN MONNET 22950 TREGUEUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENIM- BRODIEZ EDOUARD : 48 AV DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS
- CHOQUET JEROME : 3 IMP DU SAULE 27700 FRENELLES-EN-VEXIN
- DHUICQ CAROLE : 1 RUE MARCEL LEFEVRE 27700 LES ANDELYS
- DUQUENOY CHRISTOPHE : 20 LE VAL SAINT MARTIN 27700 LES ANDELYS
- MICHEL VALERIE : 24 RUE DE L EPINAY 27700 HENNEZIS
- ASSOCIATION ENTRE2 : 20 RUE DE LA POSTE 27700 MESNILS-SUR-ITON
- ETABLISSEMENTS MARTINET GUERBOIS : 3 RUE SAINT JACQUES 27700 LES ANDELYS
- FAMILY DU THUIT : 1 RUE DE L'EGLISE 27700 LE THUIT
- GAEC RECONNU DE TOSNY : 49 RUE SAINT SULPICE 27700 LES TROIS LACS
- HAKO JAZZ : 40 RUE JEAN BEQUET 27700 VEZILLON
- LA CHAUMIERE : 6 RUE DU PATIS 27700 FRENELLES-EN-VEXIN
- LES CHIENS DE TRAINEAU DU BOIS RICHARD : RUE MAURICE DELARUE 27700 LES ANDELYS
- SCI GOETHALS : 2 RUE DE LA MARE MARION 27700 LES ANDELYS
- SMPC : LE VAL SAINT JEAN 27700 LES ANDELYS
- T.C. FINANCES : RUE DES ARTISANS 27700 MESNILS-SUR-ITON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENIMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives