SAS DES MURS PARISIENS
Présentation générale de SAS DES MURS PARISIENS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS DES MURS PARISIENS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS DES MURS PARISIENS est situé au 7 PL D IENA 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 25 mars 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 390788677 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 83 328,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SAS DES MURS PARISIENS à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 168 037.00 € pour un résultat de 71 543.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SAS DES MURS PARISIENS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS DES MURS PARISIENS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84390788677
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS DES MURS PARISIENS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] benoist d'etiveaud, juliette,
- benoist d'etiveaud, juliette
- cera
- p2m audit sarl - bernard pichereau fabienne massie , christophe molinie, modification du
- rouganou, bernard,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS DES MURS PARISIENS
- 2011-04-01 : modification du Commissaire aux comptes titulaire P2M AUDIT SARL - BERNARD PICHEREAU FABIENNE MASSIE , CHRISTOPHE MOLINIE
- 2011-10-07 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Rouganou, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Benoist D'etiveaud, Juliette
- 2014-02-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : P2M AUDIT SARL - BERNARD PICHEREAU FABIENNE MASSIE , CHRISTOPHE MOLINIE, modification du Commissaire aux comptes titulaire Benoist D'etiveaud, Juliette, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERA
Les autres mandats des administrateurs
- cera :
- 2020-11-26 : LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE (572028181)
- 2020-11-12 : HOTEL STENDHAL (315605972)
- 2020-10-29 : BABY'CLIPS (799953559)
- 2020-10-14 : LE RELAIS DE LYON (319490538)
- 2020-09-29 : HOTEL REGINA (582078838)
- 2020-08-14 : Accueil Immobilier (804551067)
- 2020-08-11 : L.G.V. COSMETIQUE (957200306)
- 2020-08-11 : LABORATOIRES NIGY (582072773)
- 2020-08-11 : LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN (385197736)
- 2020-08-09 : MAYOLY SANTE (702012980)
- 2020-08-02 : MAYOLY SANTE BIEN ETRE (502267511)
- 2020-08-02 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER (709807408)
- 2020-05-17 : LHLC PRESSE (503351561)
- 2020-04-12 : NACARA IMPRESSIONS (338559776)
- 2020-03-15 : HOTEL COLBERT (338068869)
- 2020-03-10 : NOHA (520271537)
- 2020-02-19 : LABCATAL (542021233)
- 2020-02-11 : SUMAYA (533764882)
- 2020-01-30 : CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS) (403411473)
- 2020-01-21 : JOKO LABS (824683155)
- p2m audit sarl - bernard pichereau fabienne massie , christophe molinie, modification du :
- 2014-03-02 : MARNE ET FINANCE (438993263)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS DES MURS PARISIENS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS DES MURS PARISIENS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 390788677 00073 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-03-25 : jeudi 25 mars 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS DES MURS PARISIENS- CO
2015 | 1 948 906.00 | 1 750 076.00 |
2014 | 198 830.00 | 1 741 846.00 |
2015 | 83 328.00 |
2014 | 83 328.00 |
2015 | 45 551.00 |
2014 | 30 854.00 |
2015 | 1 750 076.00 |
2014 | 1 741 846.00 |
2015 | 168 037.00 | 168 037.00 |
2014 | 167 570.00 |
2015 | 71 543.00 |
2014 | 49 633.00 |
2015 | 45 551.00 |
2014 | 30 854.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS DES MURS PARISIENS- jeudi 30 octobre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/10/2008N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS - Adresse : 39 avenue Pierre 1ER de Serbie 75008 Paris - Activité : Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales quel qu'en soit l'objet, ainsi que la gestion Desdites participations - gestion des participations directes ou indirectes détenues directement ou indirectement par ses associes, l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 75200 EUR - Administration : Président : MARNE ET FINANCE, Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD PICHEREAU, Commissaire aux comptes suppléant : Rouganou, Bernard. .
- vendredi 11 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100112 publié le 11/06/2010Annonce n° 1580 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales quel qu'en soit l'objet, ainsi que la gestion Desdites participations - gestion des participations directes ou indirectes détenues directement ou indirectement par ses associes, l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 84912 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 25 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100164 publié le 25/08/2010Annonce n° 1565 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales quel qu'en soit l'objet, ainsi que la gestion Desdites participations - gestion des participations directes ou indirectes détenues directement ou indirectement par ses associes, l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85968 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 01 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110065 publié le 01/04/2011Annonce n° 1559 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales quel qu'en soit l'objet, ainsi que la gestion Desdites participations - gestion des participations directes ou indirectes détenues directement ou indirectement par ses associes, l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85968 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire P2M AUDIT SARL - BERNARD PICHEREAU FABIENNE MASSIE , CHRISTOPHE MOLINIE - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 07 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110069 publié le 07/04/2011Annonce n° 851 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales quel qu'en soit l'objet, ainsi que la gestion Desdites participations - gestion des participations directes ou indirectes détenues directement ou indirectement par ses associes, l'acquisition, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92528 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 07 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110195 publié le 07/10/2011Annonce n° 1244 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92528 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Rouganou, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Benoist D'etiveaud, Juliette - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 28 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140042 publié le 28/02/2014Annonce n° 1103 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92528 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : P2M AUDIT SARL - BERNARD PICHEREAU FABIENNE MASSIE , CHRISTOPHE MOLINIE, modification du Commissaire aux comptes titulaire Benoist D'etiveaud, Juliette, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERA - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 19 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140157 publié le 19/08/2014Annonce n° 579 N° RCS : 390788677 - Dénomination : SAS DES MURS PARISIENS - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et la forme juridique
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 11 mars 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS DES MURS PARISIENS- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
100 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN - lundi 18 janvier 1999 : Fermé
31 RUE D ARRAS 62400 BETHUNE - mardi 18 janvier 2005 : Fermé
7 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16 - samedi 02 décembre 2006 : Fermé
50 RUE NICOLO 75116 PARIS 16 - mercredi 01 octobre 2008 : Fermé
46 RUE DE LA REPUBLIQUE 92170 VANVES - lundi 01 août 2011 : Fermé
39 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8 - lundi 01 août 2011 : Ouvert
7 PL D IENA 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS DES MURS PARISIENS- CANADA HOLDING : 14 RUE DE LA MARNE MAL JOFFRE 06500 MENTON
- CARAT PATRIMOINE : LA MELINIERE 49460 ECUILLE
- CCI GROUP : 21 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- CFI HOLDING PATRIMOINE : 119 BD PERIER 13008 MARSEILLE 8
- E.D.H. : 39 RUE DU CHALET 33000 BORDEAUX
- HTCD HOLDING : 1 RUE DU GENERAL DE WET 59000 LILLE
- MADAKE : 2 IMP LOUIS PIERRE PROD'HOMME 53200 CHEMAZE
- MCCP SARL : 19 RUE DE LA HAYE 67300 SCHILTIGHEIM
- PASSEREL : 91 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- POMPES FUNEBRES REGIONALES : 12 RUE JOSEPH KOSMA 75019 PARIS 19
- PROVENCE 110 : 23 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- SARL 4D : 66 AV THALES 83700 SAINT-RAPHAEL
- SARL F.P.L. : 17 RTE DE SEUR 41120 LES MONTILS
- SAS J'VY HOLDING : 56 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- TURBO : 41 RUE DE LA DECOUVERTE 31670 LABEGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS DES MURS PARISIENS- CARDON CHARLES : 21 RUE DESBORDES VALMORE 75116 PARIS 16
- FORIN THOMAS : 31 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16
- POUDEVIGNE LAURENT : 5 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
- WHITELAW JARAMILLO RODRIGO : 17 RUE EUGENE DELACROIX 75116 PARIS 16
- ASS FRANCAISE DE GENIE CIVIL : 42 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- ASSOCIATION DU MASTER 226 TELECOMS AUDIOVISUEL ET INTERNET : PL MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 75116 PARIS 16
- EMT : 25 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16
- JK PRESTIGE : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- NANCY - SAINT LEON : 20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16
- S.C. IMMOBOLIERE PAKS : 38 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- SCI CAPUCINE : 36 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- SCI DES TETES : 29 RUE GREUZE 75116 PARIS 16
- SCI FERRY 14 : 7 PL D IENA 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 29 RUE POPINCOURT 75011 PA : 3 RUE MERIMEE 75116 PARIS 16
- UFIFRANCE GESTION : 32 AV D IENA 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS DES MURS PARISIENSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives