FINICO
Présentation générale de FINICO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINICO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINICO est situé au 24 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 24 mai 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 391532553 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
FINICO à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 142 124.00 € pour un résultat de -1 136 820.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FINICO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINICO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR33391532553
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINICO de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- pironnet, philippe,
- salmon, nicolas
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINICO
- 2011-06-03 : Gérant partant : Pironnet, Philippe, nomination du Gérant : Salmon, Nicolas
- 2012-10-18 : nomination du Gérant : Pironnet, Philippe
- 2014-07-16 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Salva, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Fiblec, Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- pironnet, philippe, :
- 2014-06-12 : S.A.R.L. FELIX FAURE (799402284)
- salmon, nicolas :
- 2016-08-31 : S.A.R.L. FELIX FAURE (799402284)
- 2016-04-19 : SARL TRENTE-HUIT (531291649)
- 2016-02-24 : NORD EUROPE LEASE (379321953)
- 2016-02-05 : BAIL-ACTEA (342468600)
- 2016-01-29 : NORD EUROPE PARTENARIAT (345351225)
- 2013-06-12 : LES AMBASSADES (784692139)
- 2013-03-29 : LE ROI DE SIAM (652014754)
- 2012-04-15 : S.A.R.L. 121 COURCELLES (499902062)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINICO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINICO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 391532553 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1993-05-24 : lundi 24 mai 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINICO- CO
2020 | 9 900 541.00 | 7 309 664.00 |
2019 | 2 590 878.00 | 6 791 301.00 |
2020 | 250 000.00 |
2019 | 250 000.00 |
2020 | 78 175.00 |
2019 | 881 831.00 |
2020 | 7 309 664.00 |
2019 | 6 791 301.00 |
2020 | 2 142 124.00 | 2 142 124.00 |
2019 | 2 987 691.00 |
2020 | -1 136 820.00 |
2019 | -494 297.00 |
2020 | 78 175.00 |
2019 | 881 831.00 |
2020 | 2 557 877.00 | 350 000.00 |
2019 | 2 207 877.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINICO- dimanche 13 janvier 2008: Depot des comptes
- jeudi 29 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- vendredi 03 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110108 publié le 03/06/2011Annonce n° 739 N° RCS : 391532553 - Dénomination : FINICO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Pironnet, Philippe, nomination du Gérant : Salmon, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 03 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110108 publié le 03/06/2011Annonce n° 740 N° RCS : 391532553 - Dénomination : FINICO La participation directe ou indirecte dans toutes autres entreprises ou opérations immobilières, financières, commerciales ou industrielles, achat, vente, commercialisation (commission...) Représentation de tous produits alimentaires manufactures ou non Etplus particulièrement de produits se rattachant a la restauration et a l'hôtellerie. Acquisition et exploitation de tous fonds de commerce, de café, restaurants, hôtels. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- jeudi 18 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120202 publié le 18/10/2012Annonce n° 723 N° RCS : 391532553 - Dénomination : FINICO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : nomination du Gérant : Pironnet, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 11 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130110 publié le 11/06/2013Annonce n° 1782 N° RCS : 391532553 - Dénomination : FINICO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 16 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140134 publié le 16/07/2014Annonce n° 998 N° RCS : 391532553 - Dénomination : FINICO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 250000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Salva, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Fiblec, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINICO- mardi 17 mai 2011 : Fermé
320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - mardi 17 mai 2011 : LE FAILLAC Ouvert
24 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS 3 - mardi 17 mai 2011 : CAMILLE Ouvert
24 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINICO- MATTEI PATRICE : 20237 LA PORTA
- WONG YUETCHING : 103 RUE DE STRASBOURG 36000 CHATEAUROUX
- AB PANORAMA : 20 RUE GERANDO 75009 PARIS 9
- AJACCIO RESTAURATION : RTE NATIONALE 196 20090 AJACCIO
- AS LEPIC : 68 RUE LEPIC 75018 PARIS 18
- AUX TROIS PROVINCES : AV DE VERDUN 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
- BIAK : 36 RUE DE LIEGE 64000 PAU
- BISTROT DE L ESTRAPADE : 15 RUE DE L ESTRAPADE 75005 PARIS 5
- GIGAM : 13 RUE DE SELLIERE 57130 VAUX
- LA FIESTA CP : 9 RUE LOUIS LUMIERE 83870 SIGNES
- LA TERRASSE DE PIETRO : 27 RUE EMILE GARET 64000 PAU
- LGL : 5 RUE DE VERDUN 62190 LILLERS
- LOUIS & CO : 36 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS 2
- RESTAURANT LE CHALET : 6 AV DU GEN BARBOT 05100 BRIANCON
- THAI KITCHEN : 39 AV LEON GAMBETTA 92120 MONTROUGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINICO- GOLDBERG BETTY : 19 RUE BERANGER 75003 PARIS 3
- LAMARRE ELISE : RUE PASTOURELLE 75003 PARIS 3
- LINDET CHARLOTTE : 15 RUE DU GRENIER SAINT LAZARE 75003 PARIS 3
- CT FINANCES : 45 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- EQUIVOX : 63 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
- FYLNATE : 40 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- GANGE SASU : 21 PL DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS 3
- KUM : 10 RUE GRENETA 75003 PARIS 3
- LES PETITS POTS D'ALICE : 52 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- MSDS : 41 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3
- OGATA PARIS : 16 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 3
- PIERRE LEFEBVRE SA : 58 RUE CHARLOT 75003 PARIS 3
- SCI FAMILIALE BARRE SANDREVILLE : 26 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS 3
- SCI GROUPE ZHENG : 22 RUE DUPETIT THOUARS 75003 PARIS 3
- SYNDICAT COPROPRIETAIR 65 RUE DE TURBIGO : 75 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINICORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives