DESGRANGES
Présentation générale de DESGRANGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DESGRANGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DESGRANGES est situé au 6 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juin 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 391842499 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 772 459,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie)
L'activité déclarée au greffe est : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.71C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie), les activités sont :
- - la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes
Mais exclus
- - la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
Chiffre d’affaire
DESGRANGES à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 4 548 651.00 € pour un résultat de 312 543.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
DESGRANGES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DESGRANGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29391842499
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DESGRANGES de part son activité de 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie) sont :
- 00843 : Boulangeries pâtisseries artisanales (93.2% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (3.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- desgranges, bruno,
- desgranges, dominique,
- desgranges, yann
- desgranges, yves,
- dyb - finances,
Les modifications survenues dans l'administration de la société DESGRANGES
- 2010-12-16 : nomination du Co-commissaire aux comptes suppléant : De Truchis De Varennes, Pierre Bruno Michel, Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DROIT DES AFFAIRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Brissier, Alexandre, Commissaire aux comptes suppléant partant : AFIGEC - AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Truchis De Varenne, Pierre Bruno Michel
- 2014-05-09 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Desgranges, Yves, nomination du Président : DYB - FINANCES, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Dominique, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Bruno, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Yann
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DESGRANGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DESGRANGES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | TERRE D'AMOUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 391842499 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-06-01 : mardi 01 juin 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 10.71C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires |
Activite | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DESGRANGES- CO
2018 | 6 321 355.00 | 3 421 197.00 |
2017 | 2 900 158.00 | 3 329 640.00 |
2018 | 772 459.00 |
2017 | 772 459.00 |
2018 | 244 686.00 |
2017 | 268 615.00 |
2018 | 3 421 197.00 |
2017 | 3 329 640.00 |
2018 | 4 548 651.00 |
2017 | 4 418 037.00 |
2018 | 312 543.00 |
2017 | 306 519.00 |
2018 | 244 686.00 |
2017 | 268 615.00 |
2018 | 1 179 305.00 | 220 786.00 |
2017 | 946 465.00 | 12 053.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DESGRANGES- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- mercredi 09 juin 2010: Vente
Bodacc A publié le 13/05/2010Annonce n° 888 N° RCS : 391842499 - Dénomination : SA DESGRANGES 114 rue Grande 92380 Garches boulangerie pâtisserie. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Le Nouvel Economiste - Opposition : Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Maître Anne- Marie LE FIER DE BRAS- Avocat 16 boulevard PEREIRE 75017 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- jeudi 16 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100243 publié le 16/12/2010Annonce n° 2496 N° RCS : 391842499 - Dénomination : SA DESGRANGES - forme juridique : Société anonyme - capital : 772459.17 EUR - Administration : nomination du Co-commissaire aux comptes suppléant : De Truchis De Varennes, Pierre Bruno Michel, Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DROIT DES AFFAIRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Brissier, Alexandre, Commissaire aux comptes suppléant partant : AFIGEC - AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Truchis De Varenne, Pierre Bruno Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 février 2011: Depot des comptes
- lundi 05 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 09 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140089 publié le 09/05/2014Annonce n° 2912 N° RCS : 391842499 - Dénomination : DESGRANGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 772459.17 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Desgranges, Yves, nomination du Président : DYB - FINANCES, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Dominique, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Bruno, Directeur général délégué et Administrateur partant : Desgranges, Yann - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DESGRANGES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16 - samedi 03 novembre 2007 : Ouvert
34 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16 - samedi 03 novembre 2007 : Ouvert
5 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17 - samedi 03 novembre 2007 : Ouvert
68 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
114 GRANDE RUE 92380 GARCHES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DESGRANGES- BEAUGRAND RACHEL : 6 RUE DES HAYETTES 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- CHRETIEN CATHY : 9 RUE AUGUSTE DELATTRE 62470 CALONNE-RICOUART
- DESTREZ FRANCOIS : 5 RUE DUCHESSE ANNE 35610 PLEINE-FOUGERES
- DUBOIS LUDOVIC : 21 PL CATINAT 59800 LILLE
- DUPONT LAURENCE : 3 MARS 62120 NORRENT-FONTES
- PINEL ERIC : 1 AV CHARLES DE GAULLE 12100 MILLAU
- VERBE MICHEL : LD LE BOURG 71220 SAINT-ANDRE-LE-DESERT
- AU BON PAIN : 24 PL DES ARAVIS 26000 VALENCE
- BIECHEL FRERES : 5 RUE PRINCIPALE 67600 HILSENHEIM
- FABRICATION BOULANGERIE PATISSERIE : 58 AV MARCELIN ALBERT 66000 PERPIGNAN
- LE FOURNIL DE GAETAN : 17 BD GAETAN HERVE 35200 RENNES
- LES DELICES DU FOURNIL : 1 PL DE L ILE DE FRANCE 42400 SAINT-CHAMOND
- MANON ET ALYCIA : 72 AV DE LA MER 14150 OUISTREHAM
- MEKSEM : 27 RUE DE CAMPO FORMIO 75013 PARIS 13
- PETRICCA : 4 RUE CLEMENT MAROT 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DESGRANGES- BENZAQUI LAURE : 27 RUE LE MAROIS 75016 PARIS 16
- DE SEGUIN DOMINIQUE : 5 RUE RAFFET 75016 PARIS 16
- HOCHBERG THEO : 9 RUE VAN LOO 75016 PARIS 16
- KAK WOJCIECH : 81 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
- LEYBA WILFREDO : 6 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- PIGNOUX JEAN-MICHEL : 17 RUE MOLITOR 75016 PARIS 16
- TOESCA JEAN-CHARLES : 24 RUE BOIS LE VENT 75016 PARIS 16
- AMADEUS 19 : 19 AV MOZART 75016 PARIS 16
- ASS THELEME MEDICALE LOI 1901 : 96 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- IND BROUS.REP PAR SARL IMMO PARIS NORD : 4 RUE LT CEL DEPORT 75016 PARIS 16
- SCI BRISSET : 35 RUE LE MAROIS 75016 PARIS 16
- SCI DE BOUDEMANGE : 58 AV THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS 16
- SCI L'ARBALETE : 21 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- THEOMAG : 31 AV THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS 16
- WICHGERS : 5 AV INGRES 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DESGRANGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives