SARL LESCO DEL PONT
Présentation générale de SARL LESCO DEL PONT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL LESCO DEL PONT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL LESCO DEL PONT est situé au 24510 TREMOLAT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 août 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 392102018 au greffe de BERGERAC
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.20Z ( Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée)
L'activité déclarée au greffe est : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.20Z (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la mise à disposition d'un lieu d'hébergement, généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, principalement pour un séjour de courte durée comprenant, dans un espace limité, des pièces complètement meublées ou des
- - les appartements et pavillons de vacances
- - les auberges de jeunesse et les refuges de montagne
- - les maisons de vacances pour enfants et autres
- - les maisons familiales de vacances sans service de chambre quotidien
Mais exclus
- - l'hébergement avec service quotidien des lits et nettoyage de la chambre (cf55.10Z)
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SARL LESCO DEL PONT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 47 207.00 € pour un résultat de 4 483.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SARL LESCO DEL PONT est du ressort du greffe de BERGERAC dont les coordonnées postales sont 6 RUE DES CARMES 24100 BERGERAC
Le greffe peut être appelé au 0553635800 aux horaires suivants : du lundi au vendredi 8H45-12H00 et de 13h30-17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bergerac.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL LESCO DEL PONT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64392102018
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL LESCO DEL PONT de part son activité de 55.20Z ( Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) sont :
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (25.8% des salariés)
- 01527 : Immobilier (22.3% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (17% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (9.9% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL LESCO DEL PONT
- 2014-07-31 : Gérant : PORTRON Jocelyne Simone en fonction le 22 Juillet 2014
- 2015-10-16 : Gérant : ROUX Sonia Dominique en fonction le 08 Octobre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL LESCO DEL PONT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL LESCO DEL PONT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 392102018 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1993-08-01 : dimanche 01 août 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 55.20Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
Activite | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
Synonyme | auberge de jeunesse, gîte de montagne, refuge de montagne, appartement de vacances, pavillon de vacances, maison de vacances pour enfants, maison familiale de vacances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL LESCO DEL PONT- 110
2019 | 280 852.00 | 80 725.00 |
2018 | 200 127.00 | 77 005.00 |
2019 | 49 850.00 |
2018 | 49 850.00 |
2019 | 9 922.00 |
2018 | 10 139.00 |
2019 | 80 725.00 |
2018 | 77 005.00 |
2019 | 47 207.00 |
2018 | 52 226.00 |
2019 | 4 483.00 |
2018 | 3 174.00 |
2019 | 3 937.00 |
2018 | 2 826.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL LESCO DEL PONT- jeudi 26 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- lundi 27 juin 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140145 publié le 31/07/2014Annonce n° 285 N° RCS : 392102018 - Dénomination : SARL LESCO DEL PONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PORTRON Jocelyne Simone en fonction le 22 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 16 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150199 publié le 16/10/2015Annonce n° 209 N° RCS : 392102018 - Dénomination : SARL LESCO DEL PONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ROUX Sonia Dominique en fonction le 08 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL LESCO DEL PONT- mercredi 04 mars 2009 : Ouvert
24510 TREMOLAT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL LESCO DEL PONT- CUVIGNY PHILIPPE : 5 RUE MAURICE LITHARE 14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
- DERWEY STEPHANIE : 20 RUE DU MOULIN RENAULT 62490 VITRY-EN-ARTOIS
- HASKELL KRISTIE : 22 AV GALLIENI 78110 LE VESINET
- JAMES DIDIER : 6 RUE DE L'HOPITAL 08140 FRANCHEVAL
- LABOURDETTE RICHARD : 175 CHE MAISOUNABE 64230 CAUBIOS-LOOS
- LAMIDEL YVES : 720 RUE SAINT PIERRE 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
- LE FEUVRE FREDERIC : MERIBEL 73550 LES ALLUES
- PERONNE MICHELE : 10 RUE HENRI POURRAT 43100 BRIOUDE
- PHILIPPI HENRICUS : LES SABLIERES 84290 CAIRANNE
- PINTONELLO YANNICK : 2 AV FRANCOIS CLAMENS 11300 LIMOUX
- ASS MAISON DE RETRAITE DES CADRES : POMEROL 33530 BASSENS
- ASSOC PLAGE ET COLLINE : 34 RUE GAMBETTA 92240 MALAKOFF
- CENTRE PLEINE NATURE LUTINS CEVENOLS : AV CHEMIN NEUF 34190 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS
- COEURS VAILLANTS COLONIE : PRESBYTERE 16470 SAINT-MICHEL
- MARAGNES LOCATION MRG : 12 RUE DANIEL MARAGNES 97180 SAINTE-ANNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL LESCO DEL PONT- DAURIS AMY : 135 IMP DES RENARDS 24510 PAUNAT
- DROUYET JEAN : PEY HAUT 24510 PEZULS
- DUBOIS MARIE : CHEMIN DES SAUDRAS 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
- ESSERY RICHARD : LD LA QUEYRIE 24510 TREMOLAT
- LOUCHE VICTOR : LD LA FAGETTE 24510 SAINTE-FOY-DE-LONGAS
- PELLENNEC THEAU : LD LA BRUGUEYRIE 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
- SANTIAGO FERNANDES DANIEL : LE RAY 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
- THIOLAS PIERRE-ALAIN : LA GREZE DE GAYET 24510 PAUNAT
- THULLIEZ SEBASTIEN : BERTHIER 24510 SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX
- EURL LAPEYRE : LD LE CHAI 24510 LIMEUIL
- FOOTBALL CLUB PERIGORD CENTRE : LA BORDE 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
- LACAP : 1 RUE FENELON 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
- SCI LE FORCHET : LD LE FORCHET 24510 PEZULS
- SCI LE MOULIN DE LEYRAT : LE MOULIN DE LEYRAT 24510 PAUNAT
- SCI VICTORIA : ROCAMADOUR 24510 TREMOLAT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL LESCO DEL PONTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives