GREEN BUSINESS GROUP
Présentation générale de GREEN BUSINESS GROUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GREEN BUSINESS GROUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GREEN BUSINESS GROUP est situé au 22 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 26 octobre 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 393005152 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 539,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
GREEN BUSINESS GROUP à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 1 848 579.00 € pour un résultat de -431 775.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
GREEN BUSINESS GROUP est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si GREEN BUSINESS GROUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62393005152
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GREEN BUSINESS GROUP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GREEN BUSINESS GROUP
- 2010-10-10 : Gérant : VINCENT Michel modification le 23 Avril 2009 Gérant : SERSAR Malik en fonction le 30 Septembre 2010
- 2017-07-11 : Directeur général : VINCENT Michel modification le 06 Juillet 2017 ; Président : SERSAR Malik modification le 06 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017
- 2018-07-11 : Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017 ; Président : KIVAS en fonction le 09 Juillet 2018 ; Directeur général : EMINAP en fonction le 09 Juillet 2018
- 2019-04-14 : Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017 ; Président : GREEN BUSINESS INTERNATIONAL en fonction le 11 Avril 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GREEN BUSINESS GROUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GREEN BUSINESS GROUP |
Dénomination usuelle de l'unité légale | EVOQ INDUSTRIE |
Sigle de l'unité légale | TCF |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 393005152 00052 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-10-26 : mardi 26 octobre 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GREEN BUSINESS GROUP- CO
2017 | 6 750 522.00 | 6 728 570.00 |
2016 | 21 952.00 | 2 331 201.00 |
2017 | 50 539.00 |
2016 | 54 000.00 |
2017 | -292 006.00 |
2016 | 230 267.00 |
2017 | 6 728 570.00 |
2016 | 2 331 201.00 |
2017 | 1 848 579.00 | 1 848 579.00 |
2016 | 1 588 684.00 |
2017 | -431 775.00 |
2016 | 347 217.00 |
2017 | -292 006.00 |
2016 | 230 267.00 |
2017 | 6 694 201.00 | 397 184.00 |
2016 | 3 229 561.00 | 3 067 456.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GREEN BUSINESS GROUP- mardi 30 septembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/09/2008N° RCS : 393005152 - Dénomination : EVOQ - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 54000.00 EUR - Administration : Gérant : VINCENT Michel.
- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 10 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100197 publié le 10/10/2010Annonce n° 2150 N° RCS : 393005152 - Dénomination : EVOQ - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VINCENT Michel modification le 23 Avril 2009 Gérant : SERSAR Malik en fonction le 30 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150251 publié le 30/12/2015Annonce n° 3599 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- mardi 11 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170131 publié le 11/07/2017Annonce n° 1726 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : VINCENT Michel modification le 06 Juillet 2017 ; Président : SERSAR Malik modification le 06 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 09 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170215 publié le 09/11/2017Annonce n° 1633 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50539.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 11 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180130 publié le 11/07/2018Annonce n° 4127 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017 ; Président : KIVAS en fonction le 09 Juillet 2018 ; Directeur général : EMINAP en fonction le 09 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 13 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180132 publié le 13/07/2018Annonce n° 1313 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Suppression du nom commercial.
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190074 publié le 14/04/2019Annonce n° 2915 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : F & C AUDIT en fonction le 06 Juillet 2017 ; Président : GREEN BUSINESS INTERNATIONAL en fonction le 11 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 06 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200173 publié le 06/09/2020Annonce n° 1748 N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES PRESTATIONS DE SERVICE FOURNITURE DE SERVICE DANS LE MARKETING NOTAMMENT SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE PAR TOUS MOYENS TOUTES OPERATIONS D'INGENIERIES EN MARKETING ET EN COMMUNICATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transmission universelle du patrimoine.
- mardi 08 septembre 2020: Radiation
Bodacc B publié le 08/09/2020N° RCS : 393005152 - Dénomination : GREEN BUSINESS GROUP 22-24 Rue Du Président Wilson 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GREEN BUSINESS GROUP- vendredi 18 mars 1994 : Fermé
97 RUE PIERRE PAUL RIQUET 31000 TOULOUSE - mercredi 07 juin 1995 : Fermé
9 RUE DU PRIEURE 31000 TOULOUSE - mercredi 31 décembre 1997 : Fermé
3 RUE ROUBO 75011 PARIS 11 - lundi 30 juin 2008 : Fermé
166 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14 - lundi 30 juin 2008 : Ouvert
22 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GREEN BUSINESS GROUP- 4F : 38 RUE DU PROFESSEUR RAYMOND GARCIN 97200 FORT-DE-FRANCE
- AGORA CORPORATION : 50 RUE ECUYERE 14000 CAEN
- AO2B : 6 AV ANTOINE DUTRIEVOZ 69100 VILLEURBANNE
- DM HOLDING : 70 VEN TALAOURON UHELLA 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
- EURL LM INVEST : 1 RTE DE BANVILLE 14470 GRAYE-SUR-MER
- FINAREVES : LD PAGANACCE 20232 OLETTA
- FP2M ASSOCIES : 3 RUE DE L'EUROPE 44260 MALVILLE
- GABRIELLE : 82 BD DU GENERAL KOENIG 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GPFB : L AFFEAGEMENT 35340 LIFFRE
- HOLDING JCMC : 5 RUE DES IMPRIMEURS 66240 SAINT-ESTEVE
- JOBRYAN : LES DOUSSINS 49320 BLAISON-SAINT-SULPICE
- MARLAU : LA BOUILLERE 53320 BEAULIEU-SUR-OUDON
- SC CAPTIM : 89 RUE ROYALE 59800 LILLE
- SJR EDA : 10 ALL DES ERABLES 69200 VENISSIEUX
- XERYS VENTURE CAPITAL 2 : 7 RUE D AGUESSEAU 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GREEN BUSINESS GROUP- AJAVON RONALD STEEVEN KAREN : 11 PL GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRET
- GATERSI OUISSAM : 57 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MARIANNIE JESSICA : 10 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MATHIEU MAUDE : 12 RUE VERGNIAUD 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PORTES CENDRINE : 21 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ASPAKLARIA EYEWEAR : 1 AV DE L EUROPE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DALIC : 6 RUE BARBES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EDITIONS DAVIKEN : 156 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ID-DOC : 6 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- KLEY BRETAGNE IMMOBILIER : 38 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MADEMOISELLE GLOSS : 18 RUE DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PHARMACIE LESELBAUM : 4 PL DE LA REPUBLIQUE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI MIRIGIA : 48 RUE DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI ORVIMA : 19 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SLC : 96 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GREEN BUSINESS GROUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives