DIAB
Présentation générale de DIAB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DIAB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DIAB est situé au AV RUDOLF DIESEL 33700 MERIGNAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 393141080 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
DIAB à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 787 352.00 € pour un résultat de 108 660.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
DIAB est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DIAB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58393141080
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DIAB de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DIAB
- 2010-02-16 : Commissaire aux comptes suppléant : SOREL Francois Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Président : GRALEN Johan en fonction le 03 Février 2010
- 2011-06-03 : Commissaire aux comptes suppléant : SOREL Francois Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011
- 2012-05-31 : Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 Personne pouvant diriger et engager à titre habituel la sas : AUDITEX en fonction le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 22 Mai 2012
- 2013-10-11 : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 Administrateur : HAGELQVIST Bo Gustav en fonction le 03 Octobre 2013
- 2017-08-31 : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Administrateur : SKOGLUND Thomas ; Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Administrateur : MARTINEZ Javier en fonction le 28 Août 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017
- 2017-09-21 : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Administrateur : SKOGLUND Thomas ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017
- 2017-10-05 : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017
- 2018-06-13 : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE AZAN & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Thierry en fonction le 11 Juin 2018
- 2019-03-24 : Président : MARTINEZ Javier modification le 21 Mars 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE AZAN & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Thierry en fonction le 11 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DIAB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DIAB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 393141080 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-01-01 : samedi 01 janvier 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DIAB- CO
2020 | 1 659 733.00 | 1 563 257.00 |
2019 | 96 476.00 | 1 477 992.00 |
2020 | 144 000.00 |
2019 | 144 000.00 |
2020 | 75 828.00 |
2019 | 87 136.00 |
2020 | 1 563 257.00 |
2019 | 1 477 992.00 |
2020 | 4 787 352.00 | 6 063 341.00 |
2019 | 1 275 990.00 | 7 383 916.00 |
2020 | 108 660.00 |
2019 | 106 202.00 |
2020 | 75 828.00 |
2019 | 87 136.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DIAB- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- mardi 16 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100032 publié le 16/02/2010Annonce n° 401 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SOREL Francois Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Président : GRALEN Johan en fonction le 03 Février 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 07 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 03 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110108 publié le 03/06/2011Annonce n° 221 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SOREL Francois Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- jeudi 31 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120103 publié le 31/05/2012Annonce n° 602 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général et administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 Personne pouvant diriger et engager à titre habituel la sas : AUDITEX en fonction le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 22 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 13 mai 2013: Depot des comptes
- vendredi 11 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130197 publié le 11/10/2013Annonce n° 460 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand Administrateur : SKOGLUND Thomas Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 Administrateur : HAGELQVIST Bo Gustav en fonction le 03 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 04 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 31 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170166 publié le 31/08/2017Annonce n° 346 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Administrateur : SKOGLUND Thomas ; Président : SKOGLUND Thomas en fonction le 25 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Administrateur : MARTINEZ Javier en fonction le 28 Août 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 21 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170181 publié le 21/09/2017Annonce n° 360 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Administrateur : SKOGLUND Thomas ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 05 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170191 publié le 05/10/2017Annonce n° 178 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 11 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 11 Juin 2012 ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 29 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 13 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180111 publié le 13/06/2018Annonce n° 355 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : TALVAS Armand ; Président Administrateur : MARTINEZ Javier modification le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : PERSSON Mats en fonction le 28 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE AZAN & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Thierry en fonction le 11 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 24 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190059 publié le 24/03/2019Annonce n° 670 N° RCS : 393141080 - Dénomination : DIAB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MARTINEZ Javier modification le 21 Mars 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE AZAN & ASSOCIES en fonction le 11 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SEGUIN Thierry en fonction le 11 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 06 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DIAB- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
18 ALL DES MOISSONS 94260 FRESNES - samedi 01 septembre 2007 : Fermé
61 RUE ANDRE COQUILLET 45200 MONTARGIS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AV RUDOLF DIESEL 33700 MERIGNAC - mercredi 31 juillet 2019 : DIAB Fermé
20 RUE GASPARD-GUSTAVE CORIOLIS 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DIAB- DANAN YAIR : 52 RUE BASFROI 75011 PARIS 11
- ESTEBE BRICE : LOT MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT
- PAYET SABRINA : 132 RUE DU OUAKI 97421 SAINT-LOUIS
- SAINATI LUCA : MAISON PIETRI RN 193 CASATORRA 20620 BIGUGLIA
- A V E SERVICE : 75 RUE CAMILLE SAINT SAENS 11000 CARCASSONNE
- AY GROUP SOLUTIONS INVESTISSEMENTS INTERNATIONAL : 24 AV DES PYRENEES 11100 NARBONNE
- CORPOMED : PORT MARINA BAIE DES ANGES 06270 VILLENEUVE-LOUBET
- HOME IMPORT : RES LE PRINCE DES ECRINS 38860 LES DEUX ALPES
- INESENS : 191 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE
- JJM EUROPE : 17 ALL DE LA GRANGE MALASSIS 91190 GIF-SUR-YVETTE
- KABATEC : BAHNHOFSTRASSE 28
- LA CENTRALE : 7 ZA BELLEVUE 97150 SAINT MARTIN
- LE ROI SOLEIL : 18 RUE SAMUEL FALHBERG 97133 SAINT BARTHELEMY
- TECHNICAL COMMUNICATION ENTERPRISE LTD : BRISTOL BS1 6JS
- UNI COSMETICS : 77 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DIAB- ALI MOUSSA : 1 RUE CLAUDE KOGAN 33700 MERIGNAC
- AUDAP FRANCIS : 124 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC
- BHAGLOU NATHANAEL : 248 AV D ARES 33700 MERIGNAC
- MANEGAT ARNAUD : 1 RUE ARTHUR RUBINSTEIN 33700 MERIGNAC
- MARTINE ADRIEN : 1 RUE ANDRE MAGINOT 33700 MERIGNAC
- QUERAUX EMMANUEL : 8 ALL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC
- AG ROLLERI : 36 RUE BIR HAKEIM 33700 MERIGNAC
- AL DEVELOPPEMENT : 4 AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC
- ART ET PARTAGE : 33 AV DU CHUT 33700 MERIGNAC
- BEAUREGARD : 16 AV CLAUDE BERNARD 33700 MERIGNAC
- CECCHI'K : 43 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC
- COTE SOL : 1 IMP JULES HETZEL 33700 MERIGNAC
- MALILICOM : 90 AV DU CHATEAU D EAU 33700 MERIGNAC
- ORGANISATION DEB'S : 31 AV DES FRERES ROBINSON 33700 MERIGNAC
- SARL DE FILESCAMPS : 5 DOM DU PELUS 33700 MERIGNAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DIABRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives