S.I.L.
Présentation générale de S.I.L.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société S.I.L. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société S.I.L. est situé au LES YVAUDIERES 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 14 février 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 394077010 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.31Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- - le commerce de gros de pneumatiques
Chiffre d’affaire
S.I.L. à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 8 993 874.00 € pour un résultat de 379 887.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
S.I.L. est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si S.I.L. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86394077010
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à S.I.L. de part son activité de 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (53.7% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (30.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- p.r. holding
- p.r. holding ;
- rebuffe, patrick maurice louis,
- rg2t holding
Les modifications survenues dans l'administration de la société S.I.L.
- 2010-06-25 : Gérant : REBUFFE Patrick Maurice Louis Commissaire aux comptes titulaire : A.R.C SOGEX Commissaire aux comptes suppléant : SECCG
- 2014-10-02 : Gérant partant : Rebuffe, Patrick Maurice Louis, nomination du Président : P.R. HOLDING
- 2020-11-08 : Président partant : P.R. HOLDING ; nomination du Président : RG2T HOLDING
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société S.I.L. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | S.I.L. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 394077010 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-02-14 : lundi 14 février 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 45.31Z : Commerce de gros d'équipements automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce d'équipements automobiles |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de S.I.L.- CO
2020 | 5 958 850.00 | 4 967 229.00 |
2019 | 991 620.00 | 3 952 953.00 |
2020 | 7 622.00 |
2019 | 7 622.00 |
2020 | 141 579.00 |
2019 | 114 095.00 |
2020 | 4 967 229.00 |
2019 | 3 952 953.00 |
2020 | 8 993 874.00 |
2019 | 8 180 100.00 |
2020 | 379 887.00 |
2019 | 204 184.00 |
2020 | 141 579.00 |
2019 | 114 095.00 |
2020 | 2 726 947.00 | 113 502.00 |
2019 | 2 613 446.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société S.I.L.- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 356 N° RCS : 394077010 - Dénomination : S.I.L. achat vente location réparation de véhicules utilitaires industriels particuliers poids lourds et tous matériels industriels pièces détachées neufs et occasion. Prise acquisition exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant activités de fabrication ou construction de tous établissements ou commerces. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : REBUFFE Patrick Maurice Louis Commissaire aux comptes titulaire : A.R.C SOGEX Commissaire aux comptes suppléant : SECCG - Modification : Nomination de commissaire aux comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 17 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 02 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140189 publié le 02/10/2014Annonce n° 209 N° RCS : 394077010 - Dénomination : S.I.L. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Rebuffe, Patrick Maurice Louis, nomination du Président : P.R. HOLDING - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200218 publié le 08/11/2020Annonce n° 1098 N° RCS : 394077010 - Dénomination : S.I.L. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Président partant : P.R. HOLDING ; nomination du Président : RG2T HOLDING - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société S.I.L.- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LES YVAUDIERES 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS - samedi 01 novembre 2014 : Fermé
RTE NATIONALE 12 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - dimanche 01 novembre 2009 : Ouvert
RUE DES FRERES LUMIERE 14120 MONDEVILLE - samedi 01 novembre 2014 : Ouvert
RUE AMEDEE GORDINI 27930 FAUVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société S.I.L.- BOUKAKA NORBERT : 1 CHE DE LA DIE 33460 MACAU
- GILLIO MAXIME : 97 BD COLONEL MICHEL LAFOURCADE 83300 DRAGUIGNAN
- ALFA PNEUS : 888 RUE DE MONTELS EGLISE 34000 MONTPELLIER
- CONNEXION DISTRIBUTION AUTO : 4 RUE HENRI BECQUEREL 60230 CHAMBLY
- CREUSOT PNEUS : 55 RUE DES ABATTOIRS 71200 LE CREUSOT
- ETABLISSEMENTS CHIRAULT : ALL DES MAISONS ROUGES 36330 LE POINCONNET
- GENIE CIVIL SERVICES : ZI DE LA MARTINERIE 36120 ETRECHET
- HOLY DEATH SHOP : 418 AV ROLAND GARROS 78530 BUC
- J.D.S. : 41 RUE CARNOT 88700 RAMBERVILLERS
- LISLE AUTOMOBILES : PONT PEYRIN 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- M.F.D. (MERCURE FRANCE DISTRIBUTION) : 90 RUE D ITALIE 13006 MARSEILLE 6
- NSK FRANCE SA : 2 RUE GUYNEMER 78280 GUYANCOURT
- RAYON SERVICES : 37 BD DE JEUMONT 59600 MAUBEUGE
- SA CHAGFORD TRADING LTD : 17 DAME STREET
- VO PNEU : 14 AV DE L'HERAULT 11110 COURSAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société S.I.L.- BOUHASSOUNE ABDELKADIR : 30 RUE EDOUARD LEMARCHAND 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- CHAGAS SANTANA PINTO PAULO : 1 RES LE GRAND MAIL 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- GRANGER MARION : 70 AV DE LA REPUBLIQUE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- LETOURNEAU CHRISTINE : 12 RUE MIRABEAU 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- VRIET MANON : 25 RUE MARGUERIT DURAND 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
- ASSOCIATION TOURANGELLE DES EXPERTS COMPTABLES : 5 RUE MARIE DE LORRAINE 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
- COLLECTIF MOZAIZM : 25 RUE DE LA MORINERIE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR : 9 RUE ROBERT GUILBAUD 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- GALILEE : 3 RUE DES GRILLONNIERES 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- GSAR : 3 RUE MARCEAU 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- LA VOUIVRE : 25 RUE DE LA MORINERIE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- RICHARD-SARR : 18 RUE E ET J ROSENBERG 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- SCI IMMOPIERRE : 37 AV DE LA REPUBLIQUE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- STUDIO KETM : 8 ALL DES DEMORENCES 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- TBSO : 5 RUE MARIE DE LORRAINE 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société S.I.L.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives