O.C.M.E.
Présentation générale de O.C.M.E.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société O.C.M.E. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société O.C.M.E. est situé au 7 AV HENRI BEAUDELET 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 mars 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 394451280 au greffe de MELUN
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique), les activités sont :
- - le commerce de gros d'autres matériels électriques tels les moteurs et les transformateurs
- - le commerce de gros d'instruments et d'appareils de mesure
- - le commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel
Chiffre d’affaire
O.C.M.E. à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
O.C.M.E. est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si O.C.M.E. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24394451280
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à O.C.M.E. de part son activité de 46.69A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique) sont :
- 00573 : Commerces de gros (67.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (13.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (8.5% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- davignon, pascal.
Les modifications survenues dans l'administration de la société O.C.M.E.
- 2011-04-29 : Gérant : DAVIGNON Pascal, Edmond, Noël en fonction le 19 Avril 2011
- 2014-08-19 : Gérant : Davignon, Pascal.
- 2017-04-07 : modification du Président Davignon, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes : FITECO
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société O.C.M.E. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | O.C.M.E. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 394451280 00066 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-03-01 : mardi 01 mars 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de O.C.M.E.Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société O.C.M.E.- mercredi 04 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- vendredi 29 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110084 publié le 29/04/2011Annonce n° 2254 N° RCS : 394451280 - Dénomination : O C M E - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : DAVIGNON Pascal, Edmond, Noël en fonction le 19 Avril 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 27 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- mardi 19 août 2014: Creation
Bodacc A publié le 19/08/2014N° RCS : 394451280 - Dénomination : O C M E - Adresse : 20 rue d'Espagne Bardine 37600 Loches - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : Davignon, Pascal.
- mardi 19 août 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/08/2014N° RCS : 394451280 - Dénomination : O C M E - Adresse : 20 rue d'Espagne Bardine 37600 Loches - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : Davignon, Pascal.
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160149 publié le 31/07/2016Annonce n° 285 N° RCS : 394451280 - Dénomination : O C M E Achat vente location installation entretien prise de brevet la conception de tout appareillage électrique électronique Électro mécanique mécanique et toutes opérations se rapportant à l'objet social - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 07 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170069 publié le 07/04/2017Annonce n° 1791 N° RCS : 394451280 - Dénomination : O C M E - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : modification du Président Davignon, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes : FITECO - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 24 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 09 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200132 publié le 09/07/2020Annonce n° 3885 N° RCS : 394451280 - Dénomination : OCME Achat vente location installation entretien prise de brevet la conception de tout appareillage électrique électronique électro mécanique et toutes opérations se rapportant a l'objet social. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société O.C.M.E.- samedi 01 juillet 2000 : Fermé
2 ESP DE LA GARE 95110 SANNOIS - vendredi 01 août 2014 : Fermé
1 BD COTTE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS - vendredi 01 juillet 2016 : Fermé
20 RUE D ESPAGNE 37600 LOCHES - vendredi 31 mars 2017 : Fermé
38 RUE DE FOSSE COURTOISE 37600 LOCHES - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
11 RUE DU CHATELET 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
7 AV HENRI BEAUDELET 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société O.C.M.E.- RAAB ARLETTE : 19 RUE DE L AMIRAL COURBET 67640 FEGERSHEIM
- AIVIA ENERGY : 105 AV VICTOR SCHOELCHER 91170 VIRY-CHATILLON
- ALXS HEXAGONE DISTRIBUTION : 84 AV DES 2 CHATEAUX 77600 GUERMANTES
- AUTOVISION : 41 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET
- COMPTOIR ELECTRIQUE VILLEFRANCHOIS : AV DES CROATES 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- ETABLISSEMENTS BUISAN : RUE FERNAND FOREST 66000 PERPIGNAN
- HUMBERTO SILVA - INSTALACOES ELECTRICAS LDA : 41 RUE MANUEL PINTO DE AZEVEDO
- ISOVENT : 8 RUE DES ARTISANS 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
- J.B.C. ENERGIES : 42 AV DE ROME 13127 VITROLLES
- LUXXEN : 31 RUE PAUL RAMADIER 64000 PAU
- NBS ELEK : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- SARL INTERCOMMUNICATIONS : 22 RTE DE L OCEAN 44170 LA GRIGONNAIS
- SAVICA SECURITE : 7 RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC 68000 COLMAR
- VAPE EXPRESS SAS : 304 RTE D ALIX 69380 CHATILLON
- VIRTA FRANCE SARL : 24 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société O.C.M.E.- JIYAVUDEEN XXX : 7 AV DE LA PLAINE 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- LEBBAR TAOUFIK : 30 RUE ALBERT CAMUS 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- PILAR JOAO : 27 AV DU MARECHAL GALLIENI 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- PINHEIRO DELFINE : 5 AV DE LA CHESNAY 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- RIVIERE JEROME : 4 RUE DES ORMES 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- AZUR : 7 PL ERNEST HEMINGWAY 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- ERWAL : 14 RUE DU CARROUSEL 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- JAML AUTO : 7 RUE ALBERT LEPETIT 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- PAACSOLEX : 33 RUE DU CARROUSEL 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SCI MARINE : 4 RUE HENRI FRANCOIS 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SCI STENI : 35 RUE FRANCOIS DE TESSAN 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SERVICE NETTOYAGE ENTRETIEN : 11 RUE ROBERT SCHUMAN 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SERVICES AIR CATERING : 19 RUE LOUIS ARMAND 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SYND COPROP LA BRECHE AUX LOUPS : LA BRECHE AUX LOUPS 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- TERRATRAD : 65 AV COLBERT 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société O.C.M.E.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives