SYNLAB PROVENCE
Présentation générale de SYNLAB PROVENCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SYNLAB PROVENCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SYNLAB PROVENCE est situé au 93 AV DES CAILLOLS 13012 MARSEILLE 12
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 14 mars 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 394473227 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital de 10 672 598,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales)
L'activité déclarée au greffe est : Laboratoires d'analyses médicales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.90B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- - les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais exclus
- - l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- - les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
Chiffre d’affaire
SYNLAB PROVENCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 53 160 700.00 € pour un résultat de 3 636 853.00 € grace à 66 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
SYNLAB PROVENCE est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si SYNLAB PROVENCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02394473227
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SYNLAB PROVENCE de part son activité de 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales) sont :
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (98% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SYNLAB PROVENCE
- 2008-04-02 : Co-gérant : TURCON Monique modification le 08 Avril 2008. Co-gérant : TRANCHAND Denis modification le 08 Avril 2008.
- 2010-10-07 : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010
- 2011-08-07 : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENHABIB Sofiane en fonction le 29 Juillet 2011
- 2012-01-12 : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MACCIE Frédéric en fonction le 04 Janvier 2012
- 2012-07-27 : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : GAUTHIER Laurence en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENSAID Thierry en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : LEMAITRE Francois en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : HERMENT Hervé en fonction le 19 Juillet 2012
- 2012-09-20 : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : GAUTHIER Laurence en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENSAID Thierry en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : LEMAITRE Francois en fonction le 19 Juillet 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012
- 2012-11-09 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général et membre du directoire : GAUTHIER Laurence modification le 27 Septembre 2012 Directeur général et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele modification le 27 Septembre 2012 Directeur général et membre du directoire : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012
- 2014-12-12 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du directoire Directeur général : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Membre du directoire Directeur général : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Membre du directoire Directeur général : BALESTRACCI Daniele modification le 27 Septembre 2012 Membre du directoire Directeur général : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012 Membre du directoire Directeur général : LAFRANCHI Jacques en fonction le 04 Décembre 2014
- 2018-12-20 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 ; Président du directoire Membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : MALLIE Frederic modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 ; Membre du directoire Directeur général délégué : HERMENT Hervé modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : LANFRANCHI Jacques modification le 02 Mars 2015 ; Membre du directoire Directeur général : GRELLET Rémy en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : THOREAU Hélène en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : BELHOCINE Wahib en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : SANTELLI Marianne en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : TRINH Sarah en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : LEMAREC Nathalie en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : SOLER Christophe en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : MERSALI Farid en fonction le 18 Décembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SYNLAB PROVENCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SYNLAB PROVENCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 394473227 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5785 Société d'exercice libéral par action simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-03-14 : lundi 14 mars 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 86.90B : Laboratoires d'analyses médicales |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Autres activités pour la santé humaine |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SYNLAB PROVENCE- CO
2019 | 197 486 518.00 | 178 654 389.00 |
2018 | 18 832 129.00 | 184 028 234.00 |
2019 | 10 672 598.00 |
2018 | 10 672 598.00 |
2019 | 231 781.00 |
2018 | -262 112.00 |
2019 | 178 654 389.00 |
2018 | 184 028 234.00 |
2019 | 53 160 700.00 | 53 160 700.00 |
2018 | 52 470 789.00 |
2019 | 3 636 853.00 |
2018 | 1 824 144.00 |
2019 | 231 781.00 |
2018 | -262 112.00 |
2019 | 109 553 753.00 | 97 110 000.00 |
2018 | 12 443 753.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SYNLAB PROVENCE- mercredi 02 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080056 publié le 02/04/2008Annonce n° 113 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SOCIETE D EXERCICE LIBERAL TRANCHAND TURCON - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : TURCON Monique modification le 08 Avril 2008. Co-gérant : TRANCHAND Denis modification le 08 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080056 publié le 02/04/2008Annonce n° 114 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SOCIETE D EXERCICE LIBERAL TRANCHAND TURCON - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : TURCON Monique modification le 08 Avril 2008. Co-gérant : TRANCHAND Denis modification le 08 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 07 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100195 publié le 07/10/2010Annonce n° 112 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS TRANCHAND TURCON - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 1110336.00 EUR - Administration : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 252 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS TRANCHAND TURCON - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENHABIB Sofiane en fonction le 29 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 12 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120008 publié le 12/01/2012Annonce n° 133 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS TRANCHAND TURCON - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MACCIE Frédéric en fonction le 04 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 27 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120144 publié le 27/07/2012Annonce n° 185 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS MAZARIN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Président : TRANCHAND Denis modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : GAUTHIER Laurence en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENSAID Thierry en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : LEMAITRE Francois en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : HERMENT Hervé en fonction le 19 Juillet 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de représentant.
- jeudi 20 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120182 publié le 20/09/2012Annonce n° 125 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS MAZARIN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TURCON Monique modification le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : GAUTHIER Laurence en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général adjoint et membre du directoire : BENSAID Thierry en fonction le 19 Juillet 2012 Directeur général et membre du directoire : LEMAITRE Francois en fonction le 19 Juillet 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120217 publié le 09/11/2012Annonce n° 504 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SELAS MAZARIN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du conseil de surveillance : LABCO GESTION représenté par BENCHETRIT Didier en fonction le 29 Juillet 2011 Directeur général et membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Directeur général et membre du directoire : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Directeur général et membre du directoire : GAUTHIER Laurence modification le 27 Septembre 2012 Directeur général et membre du directoire : BALESTRACCI Daniele modification le 27 Septembre 2012 Directeur général et membre du directoire : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 04 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130066 publié le 04/04/2013Annonce n° 205 N° RCS : 394473227 - Dénomination : MAZARIN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140239 publié le 12/12/2014Annonce n° 32 N° RCS : 394473227 - Dénomination : MAZARIN exploitation de deux laboratoires d'analyses de biologie médicale. exercice en commun de la profession de biologiste responsable, biologiste co-responsable et biologiste médical et l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale. - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 Membre du directoire Directeur général : BENHABIB Sofiane modification le 22 Août 2011 Membre du directoire Directeur général : MALLIE Frederic en fonction le 23 Janvier 2012 Membre du directoire Directeur général : BALESTRACCI Daniele modification le 27 Septembre 2012 Membre du directoire Directeur général : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 Président : HERMENT Hervé modification le 12 Septembre 2012 Membre du directoire Directeur général : LAFRANCHI Jacques en fonction le 04 Décembre 2014 - Modification : Modification de l'activité. Modification de représentant.
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 18 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160183 publié le 18/09/2016Annonce n° 98 N° RCS : 394473227 - Dénomination : MAZARIN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 4110336.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 30 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180186 publié le 30/09/2018Annonce n° 371 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SYNLAB Provence - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 10672598.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.Modification du capital.Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SELDAIX Forme juridique SELAS Siège social 25 rue Rabattu 13015 Rcs MARSEILLE 378 081 434.
- mercredi 14 novembre 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1332 N° RCS : 782596670 - Dénomination : BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D'ANALYSES Quartier Saint-Antoine route Départementale 560 83640 Saint-Zacharie Laboratoire de biologie médicale - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : - Opposition : au siège- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc. - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 979820 Euros.
- jeudi 20 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180243 publié le 20/12/2018Annonce n° 434 N° RCS : 394473227 - Dénomination : SYNLAB Provence - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2010 ; Président du directoire Membre du directoire : BENHABIB Sofiane modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : MALLIE Frederic modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : BENSAID Thierry modification le 27 Septembre 2012 ; Membre du directoire Directeur général délégué : HERMENT Hervé modification le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : LANFRANCHI Jacques modification le 02 Mars 2015 ; Membre du directoire Directeur général : GRELLET Rémy en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : THOREAU Hélène en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : BELHOCINE Wahib en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : SANTELLI Marianne en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : TRINH Sarah en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : LEMAREC Nathalie en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général délégué : SOLER Christophe en fonction le 18 Décembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : MERSALI Farid en fonction le 18 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 02 février 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SYNLAB PROVENCE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
93 AV DES CAILLOLS 13012 MARSEILLE 12 - mercredi 28 août 2013 : LABORATOIRE TRANCHAND Ouvert
222 RUE BRETEUIL 13006 MARSEILLE 6 - mercredi 28 décembre 2011 : Ouvert
1596 AV DE LA CROIX D'OR 13320 BOUC-BEL-AIR - lundi 19 septembre 2016 : Fermé
225 AV DE LA 2EME DIVISION BLINDEE 13420 GEMENOS - jeudi 31 mai 2018 : Fermé
QUA SAINT ANTOINE 83640 SAINT-ZACHARIE - lundi 30 septembre 2019 : Ouvert
42 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 13090 AIX-EN-PROVENCE - samedi 30 juin 2018 : Fermé
2 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 13100 AIX-EN-PROVENCE - lundi 04 juin 2012 : Ouvert
RTE DU PUYLOUBIER 13530 TRETS - samedi 01 septembre 2012 : Ouvert
224 BD BAILLE 13005 MARSEILLE 5 - mercredi 01 janvier 2014 : Fermé
RPT DES FRANCAIS LIBRES 13530 TRETS - samedi 01 février 2014 : Ouvert
14 AV DES ALPES 04800 GREOUX-LES-BAINS - lundi 03 juin 2019 : Fermé
6 AV PAUL CEZANNE 13090 AIX-EN-PROVENCE - mardi 01 avril 2014 : Ouvert
RUE DU SOUVENIR FRANCAIS 04300 FORCALQUIER - mardi 01 juillet 2014 : Ouvert
58 QUAI GENERAL LECLERC 13500 MARTIGUES - samedi 30 juin 2018 : Fermé
27 RUE VINCENT SCOTTO 13001 MARSEILLE 1 - jeudi 18 septembre 2014 : Ouvert
44 BD DU BOSPHORE 13015 MARSEILLE 15 - mardi 01 avril 2014 : Ouvert
7 PL DU QUATRE SEPTEMBRE 13007 MARSEILLE 7 - lundi 17 avril 2017 : Fermé
30 BD PHILIPPE JOURDE 13620 CARRY-LE-ROUET - mercredi 17 septembre 2014 : Ouvert
11 AV DE LA VIERGE 13820 ENSUES-LA-REDONNE - lundi 19 septembre 2016 : Ouvert
636 RTE DE TOULON 13420 GEMENOS - mercredi 01 février 2017 : Ouvert
108 AV REGIS RYCKEBUSH 04100 MANOSQUE - mardi 17 janvier 2017 : Ouvert
29 AV DES INFIRMERIES 13100 AIX-EN-PROVENCE - lundi 17 avril 2017 : Ouvert
AV DRAIO DE LA MAR 13620 CARRY-LE-ROUET - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
22 RUE MONTGRAND 13006 MARSEILLE 6 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
13 RUE RAYMONDE MARTIN 13013 MARSEILLE 13 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
27 AV DE MONTREDON 13008 MARSEILLE 8 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
110 BD ODDO 13015 MARSEILLE 15 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
12 AV MAL FOCH 13004 MARSEILLE 4 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
48 AV DE ST LOUIS 13015 MARSEILLE 15 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
174 CHE DE SAINTE MARTHE 13014 MARSEILLE 14 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
42 PL JEAN JAURES 13001 MARSEILLE 1 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
145 RUE DU CAMAS 13005 MARSEILLE 5 - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
121 PARC ST GINIEZ 13008 MARSEILLE 8 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
271 BD ROMAIN ROLLAND 13010 MARSEILLE 10 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
19 BD DU REDON 13009 MARSEILLE 9 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
25 RUE RABATTU 13015 MARSEILLE 15 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
16 CRS BELSUNCE 13001 MARSEILLE 1 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
8 PL DE L OCTROI 13010 MARSEILLE 10 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
65 AV DE SAINT BARNABE 13012 MARSEILLE 12 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
2 AV ANDRE ZENATTI 13008 MARSEILLE 8 - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
769 AV DE MAZARGUES 13009 MARSEILLE 9 - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
CENTRE COMMERCIAL 13640 LA ROQUE D'ANTHERON - mardi 02 juillet 2019 : Fermé
31 AV DU MARECHAL FOCH 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
2 AV CHARLES DE GAULLE 13340 ROGNAC - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
12 AV CAMILLE PELLETAN 13760 SAINT-CANNAT - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
2 PL RAOUL COUSTET 13370 MALLEMORT - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
15 CRS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
4 AV MALHERBE 13100 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
1 CRS DES ARTS ET METIERS 13100 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
70 AV PIERRE BROSSOLETTE 13120 GARDANNE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
QUA DE LA COUDERIE 13490 JOUQUES - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
AV DE LA GRANDE BEGUDE 13770 VENELLES - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
AV DU PLAN DE CAMPAGNE 13170 LES PENNES-MIRABEAU - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
88 AV FRANCOIS MITTERRAND 13170 LES PENNES-MIRABEAU - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
10 PL ANTOINE MAUREL 13100 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
37 AV HENRI PONTIER 13100 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
309 AV DU 8 MAI 1945 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS - samedi 01 décembre 2018 : Ouvert
655 AV JEAN DALMAS 13090 AIX-EN-PROVENCE - lundi 04 mars 2019 : Fermé
6 AV DE LA BOURGADE 13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE - samedi 01 décembre 2018 : Ouvert
67 CRS GAMBETTA 13100 AIX-EN-PROVENCE - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
LOT LE GRAND VALLAT 13710 FUVEAU - jeudi 19 décembre 2019 : Fermé
RN 96 13112 LA DESTROUSSE - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
9 RUE MONTGRAND 13006 MARSEILLE 6 - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
121 AV DE MAZARGUES 13008 MARSEILLE 8 - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
5 AV ACHILLE MAUREAU 84700 SORGUES - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
512 B QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
BD JULES FERRY 84120 PERTUIS - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
AV VICTOR HUGO 84400 APT - mardi 01 janvier 2019 : Ouvert
2 RUE VANNIERS 84160 CADENET - lundi 14 janvier 2019 : Ouvert
27 RTE D ANSOUIS 84120 PERTUIS - lundi 14 janvier 2019 : Ouvert
AV DE LA LIBERATION 84400 APT - lundi 18 juin 2018 : Ouvert
1060 AV FREDERIC MISTRAL 84200 CARPENTRAS - lundi 04 mars 2019 : Ouvert
6 AV DU COURS 13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE - lundi 03 juin 2019 : Ouvert
AV FORTUNE FERRINI 13080 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 01 octobre 2020 : Ouvert
AV MAJORAL RAOUL ARNAUD 04100 MANOSQUE - mardi 02 juillet 2019 : Ouvert
353 AV DE MONTRICHER 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS - jeudi 19 décembre 2019 : Ouvert
149 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SYNLAB PROVENCE- BACLE DIDIER : 17 RUE SAINT GERY 59300 VALENCIENNES
- BAPTISTE MAYLIS : 258 AV DU GOLF 40150 SOORTS-HOSSEGOR
- COGNY ANNE : 4 AV DRAIO DE LA MAR 13620 CARRY-LE-ROUET
- DUVERLIE CHARLOTTE : 51 MAIL ALBERT 1ER 80000 AMIENS
- GRAVERON JEAN-LUC : 31 RUE DE CHEVILLY 45400 CHANTEAU
- MAUREL MARIE : 65 RES SAINT RUF 84000 AVIGNON
- MOREAU NATHALIE : 7 RUE DE LA LOIRE 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
- NICOL ROSELYNE : 6 PL GUSTAVE RIVET 38000 GRENOBLE
- PAROUTEAU ALEXIS : 11 AV GALLIENI 33500 LIBOURNE
- POILLOT VERONIQUE : 9 BD DE VERDUN 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- SPARFEL JEAN-MARC : 4 PL ANNE MARIE ROBIC 56270 PLOEMEUR
- TRICOTEAUX MARIE : 179 RUE DE GUYENNE 31600 MURET
- BIO 3 : 84 RUE VICTOR HUGO 46000 CAHORS
- EXATLANTIS : 223 CRS DU GENERAL DE GAULLE 33170 GRADIGNAN
- LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BENLARBI : 4 RUE DU DOCTEUR GAULIER 70400 HERICOURT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SYNLAB PROVENCE- ABITBOL CHARLES : 64 TRA DU DIABLE 13012 MARSEILLE 12
- BARRESI HUGO : 352 AV DE MONTOLIVET 13012 MARSEILLE 12
- LEOS MICKAEL : 12 TRA MARCEL MARIDET 13012 MARSEILLE 12
- ROSSI BRIGITTE : 44 BD HAGUENEAU 13012 MARSEILLE 12
- VIGNES AURORE : 110 BD DE BEAUMONT 13012 MARSEILLE 12
- A2FORM : 10 AV GALICE 13012 MARSEILLE 12
- B.D. IMMOBILIER : 7 RUE GASTON DE FLOTTE 13012 MARSEILLE 12
- CAILLOLAISE DE TAE KWON DO : 11 AV DES ECUREUILS 13012 MARSEILLE 12
- COMITE CONSTANTINOIS DE BIENFAISANCE JUIVE DE MARSEILLE : 153 AV WILLIAM BOOTH 13012 MARSEILLE 12
- EXPIRIS MARINE : 36 TRAVERSE DE LA MALVINA 13012 MARSEILLE 12
- IMPERIAL : 3 AV DE LA ROSIERE 13012 MARSEILLE 12
- INVESTYS PATRIMOINE : 64 TRAVERSE DE LA MALVINA 13012 MARSEILLE 12
- LES 9 PERLES : TRA DU MAROC 13012 MARSEILLE 12
- QUALITOPHTA : 50 AV DES CAILLOLS 13012 MARSEILLE 12
- SCI LES OLIVADES : 43 RUE DE LA SARIETTE 13012 MARSEILLE 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SYNLAB PROVENCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives