SARL SEP
Présentation générale de SARL SEP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL SEP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL SEP est situé au 26 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 août 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 397995739 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
SARL SEP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 362 554.00 € pour un résultat de -7 768.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL SEP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL SEP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67397995739
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL SEP de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kumuchian, georges
- kumuchian, georges,
- talpe, stéphanie
- talpe, stéphanie,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL SEP
- 2014-02-11 : Gérant partant : Kumuchian, Georges, nomination du Gérant : Talpe, Stéphanie
- 2014-06-13 : Gérant partant : Talpe, Stéphanie, nomination du Gérant : Kumuchian, Georges
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL SEP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL SEP |
Dénomination usuelle de l'unité légale | PROFESSIONAL STORE |
Sigle de l'unité légale | SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 397995739 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1994-08-01 : lundi 01 août 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL SEP- CO
2019 | 393 884.00 | 233 062.00 |
2018 | 160 822.00 | 260 312.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | -5 604.00 |
2018 | -27 246.00 |
2019 | 233 062.00 |
2018 | 260 312.00 |
2019 | 362 554.00 | 364 197.00 |
2018 | 1 643.00 | 410 858.00 |
2019 | -7 768.00 |
2018 | -39 563.00 |
2019 | -5 604.00 |
2018 | -27 246.00 |
2019 | 81 703.00 |
2018 | 81 703.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL SEP- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 14 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080229 publié le 14/12/2008Annonce n° 3348 N° RCS : 397995739 - Dénomination : SOCIETE D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS Commercialisation et diffusion de tous articles, Import Export,vente d'armes et de munitions des 5eme,6eme 7eme,8eme catégorie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mardi 11 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140029 publié le 11/02/2014Annonce n° 1947 N° RCS : 397995739 - Dénomination : SOCIETE D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Kumuchian, Georges, nomination du Gérant : Talpe, Stéphanie - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 13 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140112 publié le 13/06/2014Annonce n° 838 N° RCS : 397995739 - Dénomination : SOCIETE D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Talpe, Stéphanie, nomination du Gérant : Kumuchian, Georges - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL SEP- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
26 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL SEP- GBAGUIDI COMLAN : 21 PL DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS 3
- LEVY BERNARD : 17 AV FERDINAND BUISSON 75016 PARIS 16
- LOCOH THERESE : 7 RUE CHARLES LAUTH 75018 PARIS 18
- MAALEM BRAHIM : 45 RUE DE LA CRX ST SIMON 75020 PARIS 20
- BF 3T : 5 BD CHAMBLAIN 77000 MELUN
- EURO TRADE ENERGY : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- GLOBAL HABITAT : 33 33 E RUE PIERRE CURIE 70000 NAVENNE
- JBMARKET : 8 RUE GABRIEL VOISIN 51100 REIMS
- LAURENZOCARS : 89 RUE GUY DE MAUPASSANT 76650 PETIT-COURONNE
- OVERSEAS MERCHANT : 86 RUE DE L HORIZON 97438 SAINTE-MARIE
- PROFESSIONNAL STORING : 25 LD BELCOURT 97122 BAIE-MAHAULT
- PROMARK : 137 AV ANATOLE FRANCE 94600 CHOISY-LE-ROI
- TAZITA DISTRIBUTION : 1088 AV JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 38530 PONTCHARRA
- TRIVIO REUNION : 114 RUE MONTHYON 97400 SAINT-DENIS
- ZAKI : LD MAYNE 47350 PEYRIERE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL SEP- KOLLY GAETAN : 5 PAS SALARNIER 75011 PARIS 11
- PIGNE DELPHINE AIMEE : 75 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- SAUZER TONY : 12 PL LEON BLUM 75011 PARIS 11
- SCOTTO DI PERTA RAPHAEL : 8 RUE DE LA PRESENTATION 75011 PARIS 11
- VIE BENJAMIN : 7 RUE KELLER 75011 PARIS 11
- INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS : 142 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- KOKKINO : 40 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- NET COM : 13 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- OSMAN SARL : 8 RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 11
- RIM DECOR : 184 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
- SCI CONTROL HOLDING : 9 RUE MORAND 75011 PARIS 11
- SCI TARA : 127 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- SOMADIS : 111 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
- SYND.COPR. DU 17 PL DE LA NATION 75011 P : 4 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- VR FORM : 43 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL SEPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives