PIERRE LANG FRANCE SARL
Présentation générale de PIERRE LANG FRANCE SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PIERRE LANG FRANCE SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PIERRE LANG FRANCE SARL est situé au 28 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 septembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 398278754 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
L'activité déclarée au greffe est : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.18Z (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- - le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
- - les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- - les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
Chiffre d’affaire
PIERRE LANG FRANCE SARL à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 4 933 326.00 € pour un résultat de 32 629.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
PIERRE LANG FRANCE SARL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PIERRE LANG FRANCE SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71398278754
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PIERRE LANG FRANCE SARL de part son activité de 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (22.1% des salariés)
- 02683 : Portage de presse (15.5% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (12.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (5.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.4% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (2.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.2% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (1.8% des salariés)
- 02121 : Édition (1.7% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (1.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.3% des salariés)
- 01689 : Fabriques d'articles de papeterie et de bureau (1.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01044 : Horlogerie (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gerdtoberens, friedrich
- gerdtoberens, friedrich,
- gschaar, franz,
- hertz, rudolf
- hertz, rudolf,
- pesta, wolfang robert
- pesta, wolfang robert ;
- scharpenack, christian
- scharpenack, christian ;
- siepmann, klaus
- siepmann, klaus,
- stein, franz, personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : siepmann, klaus
- uebel, hubert,
- von abercron, charles
Les modifications survenues dans l'administration de la société PIERRE LANG FRANCE SARL
- 2010-08-15 : Gérant partant : Uebel, Hubert, Gérant partant : Gschaar, Franz, nomination du Gérant : Hertz, Rudolf
- 2011-01-30 : nomination du Fondé de pouvoir : Brinkmann, Thomas
- 2011-02-08 : Gérant partant : Hertz, Rudolf, nomination du Gérant : Gerdtoberens, Friedrich
- 2011-05-02 : nomination du Gérant : Siepmann, Klaus, Fondé de pouvoir partant : Brinkmann, Thomas
- 2012-03-23 : nomination du Gérant : Stein, Franz, modification du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti Siepmann, Klaus
- 2012-06-07 : Gérant partant : Stein, Franz, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Siepmann, Klaus
- 2012-12-12 : Gérant partant : Gerdtoberens, Friedrich, nomination du Gérant : Siepmann, Klaus
- 2014-03-31 : Gérant partant : Siepmann, Klaus, nomination du Gérant : Pesta, Wolfang Robert
- 2016-02-03 : nomination du Gérant : Meurer, Michael
- 2018-04-05 : Gérant partant : Pesta, Wolfang Robert ; nomination du Gérant : Scharpenack, Christian
- 2018-10-16 : Gérant partant : Scharpenack, Christian ; nomination du Gérant : Von Abercron, Charles
Les autres mandats des administrateurs
- siepmann, klaus :
- 2015-07-31 : MAGNETIX WELLNESS (802011205)
- von abercron, charles :
- 2014-09-11 : BEAUTY TREND FRANCE (532084944)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PIERRE LANG FRANCE SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PIERRE LANG FRANCE SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 398278754 00286 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1994-09-01 : jeudi 01 septembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PIERRE LANG FRANCE SARL- CO
2017 | 1 462 369.00 | 1 316 474.00 |
2016 | 145 896.00 | 1 402 097.00 |
2017 | 500 000.00 |
2016 | 500 000.00 |
2017 | 45 265.00 |
2016 | 43 390.00 |
2017 | 1 316 474.00 |
2016 | 1 402 097.00 |
2017 | 4 933 326.00 | |
2016 | 4 511 810.00 | 6 198 514.00 |
2017 | 32 629.00 |
2016 | 40 378.00 |
2017 | 45 265.00 |
2016 | 43 390.00 |
2017 | 654 090.00 |
2016 | 654 090.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PIERRE LANG FRANCE SARL- lundi 21 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 21 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 21 juin 2010: Depot des comptes
- dimanche 15 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100157 publié le 15/08/2010Annonce n° 1063 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Uebel, Hubert, Gérant partant : Gschaar, Franz, nomination du Gérant : Hertz, Rudolf - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 30 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110021 publié le 30/01/2011Annonce n° 574 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : nomination du Fondé de pouvoir : Brinkmann, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 08 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110027 publié le 08/02/2011Annonce n° 1759 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Hertz, Rudolf, nomination du Gérant : Gerdtoberens, Friedrich - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 02 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110086 publié le 02/05/2011Annonce n° 798 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Siepmann, Klaus, Fondé de pouvoir partant : Brinkmann, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110090 publié le 08/05/2011Annonce n° 2172 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL Assistance à la commercialisation, agence commerciale, représentation et activités d'intermédiaire dans la commercialisation de bijoux fantaisie, conseil en organisation dans ces domaines, promotion - la conception l'achat et la vente de bijoux et accessoires de fantaisie - l'achat la vente le négoce la distribution les opérations d'intermédiaire et plus généralement toutes opérations relatives à la bijouterie l'orfèvrerie la joaillerie aux cadeaux et aux produits de luxe - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 23 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120059 publié le 23/03/2012Annonce n° 1300 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Stein, Franz, modification du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti Siepmann, Klaus - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 07 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120108 publié le 07/06/2012Annonce n° 1060 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Stein, Franz, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Siepmann, Klaus - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 12 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120240 publié le 12/12/2012Annonce n° 3486 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Gerdtoberens, Friedrich, nomination du Gérant : Siepmann, Klaus - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- lundi 31 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140063 publié le 31/03/2014Annonce n° 813 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Siepmann, Klaus, nomination du Gérant : Pesta, Wolfang Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 03 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160023 publié le 03/02/2016Annonce n° 1037 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 500000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Meurer, Michael - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 05 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180066 publié le 05/04/2018Annonce n° 1683 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Pesta, Wolfang Robert ; nomination du Gérant : Scharpenack, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180197 publié le 16/10/2018Annonce n° 1922 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 500000 EUR - Administration : Gérant partant : Scharpenack, Christian ; nomination du Gérant : Von Abercron, Charles - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 mars 2019: Jugement
Bodacc A publié le 28/03/2019Annonce n° 2089 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL 28/30 rue de Cambrai 75019 Paris Assistance à la commercialisation, agence commerciale, représentation et activités d'intermédiaire dans la commercialisation de bijoux fantaisie, conseil en organisation dans ces domaines, promotion - la conception l'achat et la vente de bijoux et accessoires de fantaisie - l'achat la vente le négoce la distribution les opérations d'intermédiaire et plus généralement toutes opérations relatives à la bijouterie l'orfèvrerie la joaillerie aux cadeaux et aux produits de luxe - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 25 février 2019, désignant liquidateur : Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10; administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet, 38 avenue Hoche 75008 Paris, avec mission de gérer la cession. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- vendredi 19 juillet 2019: Jugement
Bodacc A publié le 19/07/2019Annonce n° 2856 N° RCS : 398278754 - Dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL 28/30 rue de Cambrai 75019 Paris Assistance à la commercialisation, agence commerciale, représentation et activités d'intermédiaire dans la commercialisation de bijoux fantaisie, conseil en organisation dans ces domaines, promotion - la conception l'achat et la vente de bijoux et accessoires de fantaisie - l'achat la vente le négoce la distribution les opérations d'intermédiaire et plus généralement toutes opérations relatives à la bijouterie l'orfèvrerie la joaillerie aux cadeaux et aux produits de luxe - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de cession. - Nature : Jugement arrêtant un plan de cession
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PIERRE LANG FRANCE SARL- lundi 15 janvier 1996 : Fermé
72 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - vendredi 15 avril 2011 : Fermé
1 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9 - mardi 31 juillet 2001 : Fermé
11 RUE JEAN LAFFON 47200 MARMANDE - mercredi 17 octobre 2007 : Fermé
6 RUE DU BIGNON 35000 RENNES - jeudi 31 octobre 2013 : Fermé
4 RUE DU CAP VERT 21800 QUETIGNY - lundi 05 janvier 2009 : Fermé
152 GRANDE RUE DE SAINT CLAIR 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - lundi 01 avril 2013 : Fermé
AV DU FUTUROSCOPE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU - lundi 19 avril 2004 : Fermé
20 AV DE L AGRICULTURE 63100 CLERMONT-FERRAND - mercredi 01 mai 2013 : Fermé
3 ALL DE LONGCHAMP 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - mercredi 31 juillet 2013 : Fermé
4 RUE DE MICY 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - lundi 01 avril 2013 : Fermé
10 RUE GUTENBERG 33700 MERIGNAC - lundi 30 septembre 2013 : Fermé
RTE DE LA DELIVRANDE 14610 EPRON - lundi 28 février 2011 : Fermé
49 AV FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON - lundi 01 août 2011 : Fermé
81 RUE FRANCOIS GUISE 73000 CHAMBERY - mardi 01 mai 2012 : Fermé
RUE DU LANDREAU 49070 BEAUCOUZE - mardi 30 avril 2013 : Fermé
RUE RENE DESCARTES 13080 AIX-EN-PROVENCE - lundi 30 juin 2014 : Fermé
3 RUE DE COURTALIN 77700 MAGNY-LE-HONGRE - samedi 01 octobre 2011 : Fermé
9 RUE ICARE 67960 ENTZHEIM - mercredi 14 mars 2012 : Fermé
5 AV ALBERT DURAND 31700 BLAGNAC - mercredi 31 mars 2010 : Fermé
17 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND - mardi 15 octobre 2013 : Fermé
167 RTE DE LORIENT 35000 RENNES - vendredi 31 juillet 2009 : Fermé
72 RUE DES JACOBINS 80000 AMIENS - mardi 08 décembre 2009 : Fermé
8 ALL DU VIGNOBLE 51100 REIMS - lundi 31 mars 2014 : Fermé
40 RUE RONSARD 64000 PAU - vendredi 26 août 2011 : Fermé
3 RUE GEORGES POMPIDOU 02300 CHAUNY - vendredi 23 mars 2012 : Fermé
3 RUE DE LA DOMBES 01700 NEYRON - lundi 15 avril 2013 : Fermé
ALL JEAN MARIE AMELIN 51370 CHAMPIGNY - vendredi 15 avril 2011 : Ouvert
28 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19 - mardi 15 octobre 2013 : Fermé
124 ALL ALBERT SYLVESTRE 73000 CHAMBERY - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
1 PORTE DU GRAND LYON 01700 NEYRON - vendredi 31 mai 2013 : Fermé
16 RUE AMEDEE GORDINI 49070 BEAUCOUZE - dimanche 30 juin 2013 : Fermé
BD RENE DESCARTES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU - lundi 30 septembre 2013 : Fermé
6 AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC - jeudi 31 octobre 2013 : Fermé
7 RUE PAUL LANGEVIN 54320 MAXEVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PIERRE LANG FRANCE SARL- AVENEL DANIEL : CHE DES VALETTES 14130 LE FAULQ
- BOLO SERGE : BEAUCHENE 44430 LE LANDREAU
- COMMENTI CHARLENE : 248 RUE RENE FONCK 54460 LIVERDUN
- LE ROUX YANNICK : 495 RUE SUZANNE NOEL 34500 BEZIERS
- LIGER JEAN : 53 RUE DE L ANCIENNE ECOLE - ROISSAC 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE
- MAUHOURAT GREGORY : 6 RUE DES LAPEREAUX 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
- RENUCCI MICHEL : 71 RTE DE CHEZ MERMIER 74370 VILLAZ
- SAN FRATELLO LEONARD : 110 AV DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS 14
- ARGENCE : 160 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
- CERAMCOM : 10 RUE DU DOMAINE 35132 VEZIN-LE-COQUET
- CHAI PAPIN : 6 AV DU DOCTEUR BOISSEL 24200 SARLAT-LA-CANEDA
- KAF TRADING : 9 RUE DES MURIERS 95140 GARGES-LES-GONESSE
- MAINTENANCE LAVAGE SERVICE : LA BARQUE 13710 FUVEAU
- SAIMATEC ENGINEERING OY : TECKNOLA FI 57230
- STRATEGIE ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE : 1 RUE KERISAGO 22580 PLOUHA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PIERRE LANG FRANCE SARL- CHIM ANH : 15 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- DAHAN AGNES : 25 RUE DES ANNELETS 75019 PARIS 19
- DEMBELE KHALIFA : 121 RUE MANIN 75019 PARIS 19
- DEROUBAIX CAMILLE : 7 RUE DE TANGER 75019 PARIS 19
- GESLIN ARTHUR : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- GUIRO AMADOU : 89 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- KHAMASSI HICHEM : 3 RUE HENRI RIBIERE 75019 PARIS 19
- DISTRINET : 40 QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS 19
- EURL TAHKRAN : 8 ALL LOUISE LABE 75019 PARIS 19
- INVESTIMM PRO : 30 RUE DES ARDENNES 75019 PARIS 19
- LE VERT CHEMIN : 1 RUE CLAVEL 75019 PARIS 19
- SIDIMA : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- SOCIETE IMMOBILIERE ZOE : 22 RUE DE L EQUERRE 75019 PARIS 19
- TAKE CARE STUDIO : 2 RUE DU TUNNEL 75019 PARIS 19
- TAKWA : 18 RUE GOUBET 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PIERRE LANG FRANCE SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives